Nommé par décret du président de la République en conseil des ministres du 13 juillet 2023, Michaël Sibilleau a pris lundi 21 août 2023, ses fonctions de préfet délégué pour (...)
Par Décret du 13 juillet 2023 M. MAHÉ Philippe est nommé préfet du Var à compter du 21 août. Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de préfet du Var, exercées par M. Evence (...)
Le capitaine de vaisseau Pierre-Yves Grente, adjoint organique de l’amiral commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Pascal (...)
Par décret du président de la République du 21 juillet 2023, publié au Journal Officiel du 19 juillet 2023, Mme Jehane BENSEDIRA, administratrice territoriale, est nommée (...)
Le 18 juillet, le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, amiral commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Georges-Antoine (...)
Lors d’une réception au Castel Bay, le président sortant Emmanuel Platon a intronisé Katia Nicolas, en présence de Jean-Pierre Giran, le maire, et de Francis Roux, adjoint au (...)
Crédit Agricole Immobilier annonce la nomination de Anne-Laure FERRAND au poste de Directrice Stratégie, Transformation, Communication et RSE.
Anne-Laure FERRAND, 50 ans, (...)
La Pr Pauline TÜRK est élue Présidente du Conseil scientifique de l’Association Française de Droit Constitutionnel. Elle rejoint ainsi l’équipe dirigée par le Président de (...)
L’actuel procureur de Nice Xavier Bonhomme prendra en septembre ses fonctions de Procureur général à Nîmes.
Lors de la cérémonie de départ du procureur organisé ce matin, (...)
Sa candidature a été validée par le Conseil d’Orientation et de Surveillance le 02 juin 2023. Il succède à Jacques-Olivier Hurbal qui a été nommé directeur du Développement (...)
Olena Kushakovska Directrice Générale de SAP Labs France depuis 2017 devient Présidente de l’entité R&D de SAP en France et succède à Hanno Klausmeier, à ce poste depuis (...)
À partir de juillet 2023, André Mathieu, nommé directeur du nouveau pôle Industrial Operations, Supply chain & Sourcing pour le monde, chez Virbac depuis le 2 janvier (...)
Après 9 année de Présidence, Pascal MILHIET (Laboratoires Boiron), passe la main tout en restant au bureau de l’association Initiative France de la Communauté d’Agglomération (...)