5280 Me Patrice GUIRAND Avocat au Barreau de Nice 5, rue de la Préfecture 06300 NICE ATELIER DE PRODUCTIONS AROMATIQUES SAS au capital de 47 500 € Siège social : ZAC de la Festre 06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE RCS Grasse B 382 876 860 (1991 B 404) Changement de président et au comité de direction Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 24 juillet 2014 et Comité de Direction du même jour, il a été pris acte : de la démission de M. Sylvain FOURRE de sa qualité de membre du conseil de direction et de la cessation de ses fonctions de président de la société et du comité à compter du 26 juillet 2014 ; de son remplacement au comité de direction par Mme Virginie FOURRE, demeurant « Les Bois de Saint Vallier », 14, allée des Coronilles, 06460 Saint Vallier de Thiey, née le 12 avril 1978 à Grasse, de nationalité française ; de la nomination de M. Jean-Pierre, Alexandre FENAROLI demeurant Via Sanzio Raffaello n° 1/A à Monza (MB), né le 14 avril 1964 à Grasse, de nationalité italienne comme président du comité et de la société pour une durée indéterminée à compter du 27 juillet 2014. Les statuts ont été modifié en conséquence. Les formalités seront accomplies au registre du commerce et des sociétés de Grasse.