Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
CH ENTREPRISES SAS au capital de 1000€ Siège social: 6 avenue de saint jean 06400 CANNES RCS CANNES 898222021 AVIS En date du 10/01/2024, le president a décidé le transfert du siège social à compter du 15/01/2024 et de modifier l’article 3 des statuts comme suit: - Ancienne mention: le siège social de la société est fixé au 6 avenue de saint jean, 06400 CANNES. - Nouvelle mention: le siège social de la société est fixé au 305 avenue de grasse, 06400 CANNES. L’inscription modificative sera portée au RCS CANNES tenue par le greffe du tribunal. charline habib
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
T.M.L. Sociéte par actions simplifiée au capital de 1 000 euros Siège social : 139 avenue Francis Tonner 06150 CANNES 820 679 918 RCS CANNES TRANSFERT DE SIÈGE En date du 09/01/2024, l’AGE a décidé de transférer le siège au 112 avenue Francis Tonner-06150 CANNES, A pris acte de la démission de Mme Maria CRAMPE des fonctions de Directeur Général, a adjoint les activités de travaux administratifs et location immobilière à l’objet, à compter du même jour. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 631000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF A l’insertion parue le 28 décembre 2023 concernant la societé SARL RED KNIGHTS 12 impasse Jean Mensier 06600 Antibes il y a lieu de lire : Gérant Mme Virginie LEROUGE épouse de M. Nigel KNIGHT demeurant 52-54 Wellington Street suite 103 9ème étage the Somptueux central Hong Kong (CHine). Me T. BUNETEL
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
TAXI BRUNO SAS Siège social : 14 Rue de la Rampe 06 400 CANNES Capital social : 10 000 € 907 642 565 RCS CANNES AVIS L’AGE du 01.11.2023 a décidé : La nomination en qualite de Président de Mme GARDE Laure demeurant 14 Rue de la Rampe 06400 CANNES suite à la démission de M. Bruno GUERRIER. Inscription modificative au RCS de CANNES. Pour avis, la Présidence
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SARL COMREG SARL au capital de 2 000 € 109 quai de la banquiere, BAT B ENTREE I, 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE RCS NICE n° 534 590 401 CHANGEMENT GERANT Aux termes d’une AGE du 01/11/2023, Prenant effet le 01/11/2023, nomination de Monsieur Eric LOTTO sis 109 Quai de la Banquière, bat B entree i, 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE, en qualite de gérant en remplacement de Monsieur Romain LOTTO , démissionnaire. Validation: RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
F I C E T E X AVOCATS AU BARREAU DE NICE 4, rue kosma 06000 NICE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « INN BOX CAMPELIERES » Au capital de 1.000 € Siège social : 131, Avenue du Marechal Lyautey 06210 Mandelieu la Napoule 948 133 368 RCS CANNES CHANGEMENT DE GÉRANT L’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 2023 de la SCI INN BOX CAMPELIERES a pris acte de la démission de la SAS SHAM PROMOTION de ses fonctions de Gérante et a nommé pour la remplacer la SAS SHAM INVEST dont le siège social est sis à Mandelieu-la-Napoule (06210), 131 avenue du Maréchal Lyautey, pour une durée indéterminée et à compter de ce jour, avec tous pouvoirs pour engager la société. La Gérante.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 28/12/2023, constitution d’une SASU denommée: BOUCHERIE DE L’OLIVIER Capital: 10 000 € Siège: 1 avenue de l’esterel , 06160 JUAN LES PINS Objet: Boucherie, Charcuterie, rôtisserie et épicerie, vente de fruits, légumes et alimentation générale, vente de boissons non alcoolisées, activité d’import-export Président: Monsieur Zied FHIMA demeurant à 161 Avenue de l’Aqueduc Romain, 06600 ANTIBES Transmission des actions : La cession d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
LA BELLE EPOQUE Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de 1000 euros Siège social : 16 RUE VERDI 06000 NICE 908 862 683 R.C.S Nice AVIS DE DISSOLUTION Par décision du 31 octobre 2023, l’assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 octobre 2023 et sa mise en liquidation. A été nommé Mme Saadia SAYAH demeurant 40 Avenue Sainte-Marguerite, Bât Champagne B, 06200 Nice, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au 16 Rue Verdi 06000 Nice, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Nice. Mention sera faite au RCS : Nice. Pour avis,
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite