Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
186597 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HOLSIM SCI au capital de 1.524.49 € 2 Boulevard de la Croisette, 06400 CANNES RCS CANNES n° 344 748 264 CHANGEMENT DE GÉRANT Aux termes d'une AGE du 09/02/2018, prenant effet le 02/12/2016, départ en qualité de Gérant de Monsieur Claude HYM suite décès en date du 2 décembre 2016. Validation : RCS CANNES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
186579 SCI TSA SCI au capital de 1.000 € Siège social : 124 Rue de Tocqueville, 75017 PARIS 448 743 963 RCS PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9/02/2018, il a été décidé de transférer le siège social au 94 avenue du Maréchal Juin, 06400 CANNES, et ce, à compter de ce jour. Objet : Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail ou autrement de tous biens et ou droits immobiliers ou titres sociaux. Durée : Jusqu'au 16/06/2102. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La Société sera radiée du RCS de PARIS et immatriculée au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 75000 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
186577 POMPES FUNEBRES DIEPPOISES Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 75.000 € Siège : 11, avenue des Acacias, Résidence du Borrigo, 06500 MENTON Siège de liquidation : 11, avenue des Acacias, Résidence du Borrigo, 06500 MENTON 352 715 817 RCS NICE RECTIFICATIF Rectificatif à l'annonce 186394 parue le 15 mars 2018 dans le journal LES PETITES AFFICHES DES A.M. : Il y a lieu de lire : l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31 octobre 2017 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 octobre 2017 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite Assemblée. La Gérance.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
186570 LVH Société civile au capital de 1.000 € Siège social : 2 montée St Valerien, 06000 NICE 439 987 462 R.C.S. NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant Procès-Verbal en date du 3 janvier 2014, l'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante : 107 Avenue de Gairaut, 06100 NICE. En conséquence, l'Article 4 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de NICE. Le Représentant légal.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
186571 LVH PATIO Société civile au capital de 1.000 € Siège social : 2, Montée St Valérien, 06000 NICE 483 130 944 R.C.S. NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant Procès-Verbal en date du 17 février 2014, l'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante : 107 Avenue de Gairaut, 06100 NICE. En conséquence, l'Article 4 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de NICE. Le Représentant légal.
Société par actions simplifiée (SAS) 8000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
186572 TEAM SPIRIT SARL au capital de 8.000 € Siège social : 15 rue Ricord Laty, 06400 CANNES 408 531 069 RCS CANNES AVIS Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 29/12/2017, il a été décidé de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée, sans création d'un être moral nouveau, et d'adopter la nouvelle forme des statuts. L'objet, la dénomination, la durée et le siège social de la Société n'ont pas été modifiés. Les fonctions de Gérant de Monsieur Grégory DESMOT, ont pris fin à compter du même jour. Madame Vittoria DESMOT, née QUARENGHI, demeurant 13, place Georges Pompidou, 92300 LEVALLOIS PERRET est nommée Président de la Société sous sa nouvelle forme. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 171940000 EUR
Evenement: Fin de Location gérance
186606 RÉSILIATION LOCATION-GÉRANCE Est résilié à compter du 13 Mars 2018, le contrat de gérance qui avait été consenti au profit de la SAS SODI CENTRE, ayant son siège social à BRON (69500), 6 rue du 35ème Régiment d'Aviation, Par la Société EG Retail (France) SAS, au capital de 171.940.000 €uros, ayant son siège social Immeuble Le Cervier B 12 avenue des Béguines, Cergy Saint Christophe 95806 CERGY PONTOISE Cedex, immatriculée 439 793 811 RCS PONTOISE, Concernant le fonds de commerce de station-service sis et exploité à NICE (06000) 12 boulevard Comte de Falicon, dont elle est propriétaire ou exerce la jouissance. Ce contrat de gérance avait fait l'objet d'un Acte SSP en date du 12 Décembre 2013.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186623 FICETEX Avocats au Barreau de NICE 4, rue Kosma 06000 NICE Tél: 04 93 16 27 78 Fax: 04 93 82 00 54 SARL FORTY HALEVY au capital de 1.000 € Siège social : 5 rue Halévy, 00300 NICE AVIS DE CONSTITUTION Aux termes de l'Acte SSP en date à NICE, du 28 mars 2018, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée « FORTY HALEVY » pour une durée de 50 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. L'objet de cette Société est : L'achat, la vente au détail ou en gros, la fabrication, et la conception de souvenirs, articles de Paris, textiles d'habillement ou de décoration, objets d'ameublement ou de décoration. L'acquisition, la propriété, l'exploitation directe ou à titre de location-gérance de tous établissements de cette nature, Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières susceptibles de se rattacher à l'objet social et à tous objets connexes, et notamment la prise de participations dans une Société ayant une activité similaire ou complémentaire. Le siège social a été fixé 5 rue Halévy, 06000 NICE. Le capital social de 1.000 €uros a été souscrit en numéraire. La Société sera gérée par Monsieur Bruno PONCELET demeurant chemin du Mont Gros, Les Chênes à NICE (06300), et par Madame Laurence BRESSON épouse PONCELET demeurant chemin du Mont Gros, Les Chênes à NICE (06300), pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs pour l'engager conformément à la loi et aux statuts. Il n'a pas été désigné de Commissaire aux Comptes. La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. La Gérance.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite