Société par actions simplifiée (SAS) 800000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186257 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date à ANTIBES du 20 Février 2018, il a été constitué une SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SAS TEAM INVEST IMMOBILIER Capital social : 800 000 €uros. Siège social : 26, Boulevard Albert 1er, 06600 ANTIBES. Objet social : En France et à l'étranger : L'acquisition, la cession et la gestion de toutes participations minoritaires, ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces participations, au capital social des Sociétés exploitant des Market Centers du réseau Keller Williams .../... Durée de la Société : 99 années à compter de son immatriculation au RCS. Président : Monsieur Christian FABRE demeurant 144 Chemin Preynat, 06160 JUAN LES PINS. Transmission des actions : Tout transfert de titres est soumis à l'agrément préalable du Président de la Société. La Société fera l'objet d'une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANTIBES. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
186259 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL LBO Société à Responsabilité Limitée d'expertise comptable. Au capital de 1 000 €uros. Siège social (ancien) : 72 avenue Juliette Adam, Le Parc Impérial, 06220 VALLAURIS. 512 562 539 RCS ANTIBES. Siège social (nouveau) : Le Palais Madrid, 21 boulevard Alexandre III, 06400 CANNES 512 562 539 RCS CANNES. PERSONNE HABILITÉE À ENGAGER LA Société : M. Laurent BOUISSON, demeurant Le Palais Madrid, 21 boulevard Alexandre III, 06400 CANNES. Aux termes du Procès-Verbal de l'AGE du 23/01/2018, il résulte que : Le siège social a été transféré Le Palais Madrid, 21 boulevard Alexandre III, 06400 CANNES, à compter du 23/01/2018. En conséquence, la Société qui est immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 512 562 539 fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au RCS de CANNES. L'Article «Siège social» des statuts a été modifié en conséquence. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 76320 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
186260 PARTENAIRE PUBLYME Société à responsabilité limitée au capital de 76.320 € Siège social : Atoll Beach, 167 Promenade des Flots Bleus, 06700 SAINT LAURENT DU VAR 332 552 033 RCS ANTIBES AVIS Par décisions du 31/12/2017, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a : Décidé de ne pas remplacer M. Daniel TURION, Co-Gérant démissionnaire au 31/12/2017, dans ses fonctions, M. Yves MATTON demeurant seul Gérant. Pris acte du décès de M. Pierre-Jean OLLIER, Associé unique de la Société AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL, Commissaire aux Comptes Titulaire. Pris acte de la renonciation de M. Philippe DEREPAS, Commissaire aux Comptes Suppléant, aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire lui revenant. Décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, la Société DEREPAS SASSO ORGANISATION, dont le siège social est 455 Promenade des Anglais, Porte de l'Arenas à NICE (06200), pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, De ne pas nommer de Commissaire aux Comptes Suppléant.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1500 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186262 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un Acte SSP du 1er mars 2018, il a été constitué une SARL : Dénomination : DELCROIX GYM Siège social : 179 chemin de la Bonde Longue, 06140 VENCE. Objet : La souscription, l'acquisition, le bénéfice d'apports de titres, la détention et la gestion de titres, la prise de participation, la conservation de titres; L'assistance administrative, l'étude et le conseil, la gestion, l'organisation, le management des Sociétés intérieures ou extérieures au groupe, directement ou indirectement, en tous pays; Toute assistance technique et commerciale sous toute forme et par tous moyens. Durée : 99 ans. Capital : 1.500 €uros. Gérance : Adrien DELCROIX, demeurant 179 chemin de la Bonde Longue, 06140 VENCE. Immatriculation : Au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1093660 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
186266 SIVEA PCS ENTREPRISE Société par actions simplifiée au capital de 1.106.412 € Siège social: 399, route des Crêtes, Sophia Antipolis, 06560 VALBONNE 477 580 419 R.C.S. GRASSE AVIS Le 1er février 2018, l'Associé unique a constaté l'accession de plein droit de la Société Derepas Sasso Organisation, Commissaire aux Comptes Suppléant, aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire, en remplacement de la Société Audit Legal et Contractuel. Pour avis.
Société civile immobilière de construction vente 1000 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
186267 ARISTOTE ATLANTIQUE SUD Avocats Droit Fiscal et Droit des Sociétés 8, Avenue du 8 mai 1945, 64116 BAYONNE CEDEX 8, rue Faraday 64140 BILLERE « PASEO DES ARTS» Société civile de construction vente au capital social de 1.000 € Siège social : Le Louvre 13 rue Alphonse Karr, 06000 NICE 752 836 015 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 22 décembre 2017 enregistrée à NICE le 28 décembre 2017, Dossier 2018 02430 Référence 2017 A 02800, il a été décidé : La dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation amiable par décision volontaire des Associés. La fin des fonctions de Gérant de la SAS SAGEC MEDITERRANEE. La désignation en qualité de Liquidateur de la SAS SAGEC MEDITERRANEE, dont le siège social est fixé à NICE (06000), Le Louvre, 13 rue Alphonse Karr et immatriculée au RCS de NICE sous le n° 340 747 146, représentée par son Président, M. Jean Christophe PARPAITE, domicilié à cette même adresse; l'Assemblée a fixé jusqu'à la clôture de la liquidation la durée des fonctions du Liquidateur. Le siège de la liquidation a été fixé à l'adresse du Liquidateur pour toute correspondance et tous actes et documents concernant la liquidation. Le tout avec effet de ce jour. Le dépôt légal sera effectué auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis et mention, le Liquidateur.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186271 AVIS DE CONSTITUTION Par Acte SSP du 10/01/2018, il a été constitué une SCI dénommée : SCI JDA Capital : 1000 €uros, apportés en numéraire. Siège : 14 Chemin des Arcades, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP. Objet : L'acquisition, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers. Gérant : Monsieur Nicolas BEZIAN demeurant 14 Chemin des Arcades, 06480 LA COLLE-SUR-LOUP. Cession de parts : Le projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un Acte extrajudiciaire, à la Société et à chacun des autres Associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à 3 mois. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
186284 ADDITIF À l'annonce n° 185969 parue le 15 février 2018 dans Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes relative à la Société L'EMPIRE DE LA VIANDE. Mention additive : Il convient de lire concernant Mr BEN GRIRA Sabeur : Président de la Société L'EMPIRE DE LA VIANDE au profit de Mr MAHRAYE Mohamed, Président de la SOCIÉTÉ EMPIRE DE LA VIANDE. Objet du fonds de commerce : Boucherie.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite