Société par actions simplifiée (SAS) 10000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
FLYING EVE SAS au capital de 10.000 € Siège social : 468 Chemin du Retenaou 06220 VALLAURIS 513 609 958 RCS ANTIBES Aux termes des décisions de l'Associé unique du 31 janvier 2017, il a été pris acte de la démission de Monsieur Grégoire THOMAS de ses fonctions de Président et nommé en son remplacement la Société AZUR DRONES, SAS au capital de 777.935 €, dont le siège social est sis 98, avenue du Général Leclerc 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 811 794 601 RCS NANTERRE, à compter dudit jour 170710
SA à conseil d'administration (SA) 556990 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF à l'annonce 170233 parue le 19 janvier 2017 dans les Petites Affiches des Alpes Maritimes concernant la Société CONSEILS SONDAGES ET INTERVIEWS. Il convenait de lire : « Aux termes des délibérations en date du 28 décembre 2016, le Conseil d' Administration a : Pris acte de la démission de Madame Ketty DE FALCO de ses mandats d' Administrateur et de Président Directeur Général de la Société, avec effet au 27 décembre 2016. » 170766
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 8000 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AFFINITY DEVELOPMENT SAS au capital de 8.000 € 12 Chemin des Pins, 06360 ÈZE RCS NICE N° 533 420 899. AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE Aux termes d'une AGE du 30/09/2016, les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation. Monsieur Michael SASSANO sis 12 Chemin des Pins, 06360 ÈZE a été nommé Liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au 12 Chemin des Pins, 06360 ÈZE. C'est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE. 170725
Société civile 1500 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
Par AGE du 31/12/2016, de la SCI BERAL au capital de 1.500 €, Siège social : Le Mas des Chênes 324 Chemin Célestin Freinet 06140 VENCE, immatriculée sous le N°512 582 388 au RCS de GRASSE, il a été décidé la dissolution anticipée de la Société avec effet au 31/12/2016. Sosthènes DEKEYZER: Sint Antoniuskaai 25201 GENT (Belgique), a été nommé Liquidateur pour toute la durée de la liquidation. Le siège de liquidation a été fixé au Centre d'Affaires de 'Horlogerie, 48 rue des Canonniers, 59000 LILLE où la correspondance sera adressée et les actes et autres documents notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de GRASSE. 170742
Société à responsabilité limitée (SARL) 100 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
S.A.R.L AGREMATH Société à Responsabilité Limitée Au capital variable de 100 €uros Siège social: 17, rue Beaumont 06300 NICE 810 803 080 R.C.S. NICE L'AGE du 31/10/2016 a pris acte de: La démission de Madame Agathe FERASSON de son mandat de Co-Gérante en date du 31/10/2016. La cession de parts sociales et de compte courant d'Associé intervenue entre Agathe FERASSON et François FERASSON. L' Article 7 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de NICE. 170703
Société civile immobilière
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LE PRINCE ALBERT 4 Société Civile Immobilière Au capital de 1.524,49 € Siège social : 30 boulevard Albert 1' Le Prince Albert 06600 ANTIBES 379 265150 RCS ANTIBES CHANGEMENT GERANT D'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire du 6 février 2017, il résulte que: Mademoiselle Anne-Marie BREGETZER demeurant 134 rue de Rennes, 75006 PARIS, a été nommée Gérante, en remplacement de Madame Maryvonne LE GALL épouse BREGETZER, Gérante décédée. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES. Pour avis, le Représentant Légal 170733
Société à responsabilité limitée (SARL) 15470 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS DE CHANGEMENT DE GERANT: SARL ENGECO FRANCE au capital de 15.4 70 €. Siège social : 29 Av Carnot, 06500 MENTON RCS de NICE 672 000 064. Aux termes de l'AGE en date du 31/01/17, les Associés ont designé Mr Paolo BERTOLETII demeurant Via 8 Ottobre 2001 6/C ROZZANO (ITALIE), en qualité de Gérant à compter du 01/02/17 en remplacement de Mr Gabriele BONANDIN. Modification sera faite au RCS de NICE. Pour avis 170733
Société à responsabilité limitée (SARL) 15470 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS DE CHANGEMENT DE GERANT: SARL ENGECO FRANCE au capital de 15.4 70 €. Siège social : 29 Av Carnot, 06500 MENTON RCS de NICE 672 000 064. Aux termes de l'AGE en date du 31/01/17, les Associés ont designé Mr Paolo BERTOLETII demeurant Via 8 Ottobre 2001 6/C ROZZANO (ITALIE), en qualité de Gérant à compter du 01/02/17 en remplacement de Mr Gabriele BONANDIN. Modification sera faite au RCS de NICE. Pour avis. 170707
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite