Société civile immobilière 900 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
HOL devenue SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME Société Civile Immobilière Au capital de 900 € Siège social : ST ETIENNE LA VARENNE (69460) Le Combiaty Transférée à VALLAURIS (06220) 170, route de Font de Ciné Immeuble Le Quartz RCS ANTIBES 492 552 419 AVIS DE CHANGEMENT DE GERANCE, DE DENOMINATION SOCIALE ET DE TRANSFERT DE SIEGE Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2017, les Associés ont: 1. Pris acte de la démission à effet du 14 novembre 2016 de Monsieur Florent DESCOMBE, demeurant 18 Via Cusani 20121 Milan (ITALIE); 2. Nommé en remplacement, à effet de ce jour et pour une durée indéterminée, Monsieur Pierre POINSIGNON et Madame Chantal LOUIS-BECKER épouse POINSIGNON, demeurant ensemble à ANTIBES (06160) Les Vergers de la Mer 1260, Chemin des Rastines; 3. Modifié la dénomination sociale, transféré le siège de la Société et modifié les statuts en conséquence, d'où la publication des mentions suivantes : DENOMINATION SOCIALE: Ancienne mention : HOL Nouvelle mention : SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : Le Combiaty à ST-ETIENNE-LA-VARENNE (69460) Nouvelle mention : 170, route de Font de Ciné Immeuble le Quartz à VALLAURIS (06220) Pour avis. La Gérance. 170750
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
170627 EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE - Rôle : 15/28 Par jugement en date du 30 Janvier 2017 la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal de Grande Instance de NICE, a prononcé : La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation Judiciaire de l'Association L'ECOLE NATIONALE DE SECURITE ET DE SURETE 17 rue Acchiardi de St Léger 06300 NICE. Pour extrait conforme, Nice, le 30 Janvier 2017 Pile Greffier en Chef.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
170623 EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE - Rôle : 15/28 Par jugement en date du 30 Janvier 2017 la Chambre des Procédures Collectives du Tribunal de Grande Instance de NICE, a prononcé : La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation Judiciaire de l'Association NICE HOCKEY CLUB 45 Promenade du Paillon 06300 NICE. Pour extrait conforme, Nice, le 30 Janvier 2017 Pile Greffier en Chef.
Société à responsabilité limitée (SARL) 6000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
170651 TRANSFERT SIEGE SOCIAL : HIK ONE, SARL au capital de 6.000 €uros. Siège : 46 rue Arson, 06300 NICE. Aux termes d'une AGE du 06/05/16, il a été décidé de transférer le siège social au 46 Bd du Mont-Boron, 06300 NICE. Validation: RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
170499 LA PERGOLA SARL Au capital de 7.622,45 € Siège social : 1, Route de Valbonne, Quartier Saint Basile, 06250 MOUGINS 320 378 599 RCS CANNES Par décisions du 18/01/2017, l'Associée unique a décidé, à compter de ce même jour, de transférer le siège social de la Société du 1, Route de Valbonne, Quartier Saint Basile 06250 MOUGINS au 12, Rue Jean Jaurès 92813 PUTEAUX Cedex. La Société sera radiée au RCS de CANNES et immatriculée au RCS de NANTERRE.
Société civile immobilière 267053 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
170369 SCI SAGA SCI au capital de 267.052,57 € 8 Quai des Docks, Le Neptune 06300 NICE RCS NICE N° 431 277 243 TRANSFERT SIEGE SOCIAL Par décision du Gérant du 02/01/2017, il a été décidé de transférer le siège social au 221 Avenue de Fabron, Bâtiment 1, 06200 NICE. Validation : RCS NICE.
Société civile 1500 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
170240 La Société Civile SCI HYDRA IMMOBILIER, au capital de 1.500 €uros. Siège : 27 bd d'Italie, 98000 MONACO. Immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles sous le N°02SC10428. Suite à l'AGE du 30/11/2016, il a été décidé de transférer le siège social dont l'adresse était 27 bd d'Italie, 98000 MONACO, au 26 rue de la Buffa, chez GBHI13 ISIT FRANCE, NICE (06000), FRANCE, et de modifier en conséquence l'Article 4 des statut. Dénomination : SCI HYDRA IMMOBILIER. Forme: SCI. Objet: L'acquisition, la gestion, la prise à bail, la location, l'administration d'immeuble. Durée: 50 ans à compter de son immatriculation au RCS de NICE. Gérant : M. Guido BECCHIS, demeurant ENTRACQUE 12010 (Italie), Via A Barale, 18, a été nommé en qualité de Gérant en lieu et place de M. Silva PERLINO. Cession de parts : Librement cessibles.
Société civile 1281600 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
170392 TRANSFERT DE SIEGE En date du 13 janvier 2017, la Société anonyme BELVEDIA, Associée unique de la Société INTERIM NATION HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 1.281.600 € ayant siège social 28, Cité Industrielle à 75011 PARIS, RCS 413 705 161, a pris les décisions suivantes avec effet au 1er janvier 2017 : La dénomination sociale a été modifiée et devient« GROUPE BELVEDIA » En conséquence l'Article 3 des statuts a été modifié comme suit: Ancienne dénomination : INTERIM NATION HOLDING. Nouvelle dénomination : GROUPE BELVEDIA. Le siège social a été transféré du 28, Cité Industrielle à 75011 PARIS au 11, avenue Emmanuel Pontremoli Nice La Plaine 1, Bât. F1, 06200 NICE. L'Article 4 « siège social» des statuts a été modifié en conséquence Le Président, Etienne DREYFUSS a démissionné et un nouveau Président a été nommé, savoir: Madame Hélène NAHON née le 30 octobre 1949 à PARIS et demeurant 3, villa Monceau 75017 PARIS.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite