Société à responsabilité limitée (SARL) 6000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
162741 BGI Société à Responsabilité Limitée Au Capital de 6.000 €uros 14, Rue Maccaranl 06000 NICE RCS NICE 799 339 916 AVIS DE CHANGEMENT DE GERANT Aux termes de l'AGE du 01/09/16 M. Max GAROTTA démissionne de ses fonctions de Gérant et remplacé par M. Philippe LEVEQUE, demeurant La Paloma 50, avenue Cap de Croix, 06100 NICE, avec effet immédiat.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162737 Aux termes sous seing privé en date du 1er septembre 2016, il a été constitué une Société par actions simplifiée ayant pour : Dénomination : J&J Capital social : 1.000 € Siège Social : 300, chemin de la Suquette 06600 ANTIBES Objet : Conciergerie. Durée : 99 années Président : M. Jérôme DARMON, demeurant 300, chemin de la Suquette 06600 ANTIBES La Société sera immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES. Le Représentant Légal.
Société par actions simplifiée (SAS) 198988 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
162752 SOCCER PARK-LE FIVE Société par actions simplifiée Au capital de 198.987,80 € Siège social : 15, avenue de Lyon, 06400 CANNES 523 860 658 R.C.S. CANNES Par Procès-Verbal des décisions unanimes des Associés en date du 30 juin 2016, il a été décidé de transférer le siège social à compter du jour même au 23-25, rue Sadi Carnot, 93300 AUBERVILLIERS. Les statuts ont été modifiés en conséquence. La Société sera désormais immatriculée au RCS de BOBIGNY.
Société par actions simplifiée (SAS) 1500 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
162744 Par Décisions en date du 31/05/2016, la Société PHB CONSEILS ET SERVICES, SARL au capital de 1.500 €uros, Siège social : Rue Képler ZI EST CREARTOIS 62223 SAINT LAURENT BLANGY, RCS ARRAS 790 737 282, a décidé de transformer la Société en Société par actions simplifiée à compter du 01/06/2016, sans création d'un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. La dénomination de la Société, son objet, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées. Le capital social reste fixé à la somme de 1.500 €uros. Sous sa forme SARL, la Société était gérée par Monsieur Philippe BAUDEL. Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société est dirigée par Madame Johanna BAUDEL, demeurant Domaine Riviera Golf 63 avenue de Louisiane Madison 1 appt 1 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, Présidente. Il a également été décidé de transférer le siège social au : Domaine Riviera Golf 63 avenue de Louisiane Madison 1 appt 1 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, avec effet au 01/06/2016. Mention sera faite au RCS CANNES. Pour avis
Société civile immobilière 1500 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
162731 Charles ABECASSIS Avocat au Barreau de NICE 40, Boulevard Victor Hugo 06000 NICE Suite à une décision de la gérance du 04/08/2016, le siège social de la SCI AURELIA, capital 1.500€, RCS NICE 493 795 066, siège social Villa Imperator Bât. A 29, Corniche Bellevue 06000 NICE, a été transféré au 31, Rue Bottera 06000 NICE, et ce à compter du 04/08/2016. Formalités au RCS NICE.
Société en nom collectif (SNC) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162751 Suivant acte S.S.P. en date à ISSY LES MOULINEAUX du 29.08.2016, il a été constitué une SOCIETE EN NOM COLLECTIF présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société en Nom Collectif Dénomination : SNC CAGNES BEAL Siège social : c/o BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL 455 Promenade des Anglais AZUREA Immeuble Le Phoenix 06285 NICE CEDEX 3 Capital : 1.000 €uros Durée : 50 années à compter de son immatriculation au RCS Objet : La Société a pour objet, sous quelque forme juridique que ce soit : L'acquisition de tous terrains et/ou droits immobiliers situés à CAGNES-SUR-MER (06800) Rue Louis Negro et Avenue Auguste Renoir ; la construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation, de locaux commerciaux et d'activité et parkings ; la vente en totalité ou par fraction des immeubles construits avant ou après leur achèvement, accessoirement la location desdits immeubles ; la réalisation de toutes opérations d'achat et de vente d'immeubles bâtis ou non bâtis, et plus généralement toutes opérations de marchand de biens. Associés en nom : Société BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER, Société par actions simplifiée à Associé unique, au capital de 7.000.000 €uros, ayant son siège social à ISSY LES MOULINEAUX Cedex (92867) 167 Quai de la Bataille de Stalingrad, immatriculée 400 071 981 RCS NANTERRE. Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société par actions simplifiée à Associé unique, au capital de 2.800.000 €uros, ayant son siège social à ISSY LES MOULINEAUX Cedex (92867) 167 Quai de la Bataille de Stalingrad, immatriculée 441 052 735 RCS NANTERRE Gérant non Associé : Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.000.000 Curas, ayant son siège social à ISSY LES MOULINEAUX Cedex (92867) 167 Quai de la Bataille de Stalingrad, immatriculée 421 291 899 RCS NANTERRE. La Société sera immatriculée au R.C.S. de NICE. Pour avis, Le Représentant Légal.
Société à responsabilité limitée (SARL) 22867.3 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
162738 L'ORIENTATION IMMOBILIERE Société à responsabilité limitée Au capital de 22.867,35 € Siège social : 78, avenue de Brancolar 06100 NICE 965 801 046 R.C.S. NICE Suivant Procès-Verbal en date du 1er septembre 2016, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante : 76 avenue de Brancolar 06100 NICE. En conséquence, l'Article 4 des statuts a été modifié. Mention sera faite au RCS de NICE. Le Représentant Légal.
SARL unipersonnelle (EURL) 8000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
162748 SUD FLORIDA Société à responsabilité limitée Au capital de 8.000 € Siège social : Promenade des Anglais Trottoir entre Rues Paul Valéry et Rosa Bonheur 06200 NICE 350 664 520 RCS NICE-1989 B 00650 SIRET 350 664 520 00011 APE 5610A DEMISSION NOMINATION GERANT Aux termes d'une décision en date du 1er Septembre 2016, l'Associée unique a révoqué Mr Yann CLAEYSEN, Gérant non Associé de la Société et a nommé : Mr GUILLARD Serge, demeurant 11 Boulevard Gambetta 06000 NICE, en qualité de Gérant pour une durée ILLIMITEE à compter du 1er Septembre 2016. Pour avis, la Gérance.
Malgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite