Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
OLA KALA Societé par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €uros Siège social : 82 Avenue Antonio Lamaro - 06360 EZE 908 779 192 RCS NICE AVIS Aux termes des décisions du 13/12/2023, l’associé unique décidé de transférer le siège social du 82 Avenue Antonio Lamaro - 06360 EZE, Au 260 rue de Molpas - 59710 MERIGNIES, et ce à compter de ce jour. L’article 4 des statuts a été mis à jour. Radiation au RCS de NICE et immatriculation au RCS de LILLE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique reçu par Me François PAUL, Notaire à NICE (06) 23, Boulevard Gambetta du 12/12/2023, il a eté constitué une SCI dénommée : ESTEPONA Capital : 1 000 € Siège : 23 Boulevard Gambetta, 06000 NICE Objet : L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Serge ALHADEFF et Madame Pascale ROSFELDER, demeurant ensemble 916 Chemin de la Bastide Rouge, 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE Cession de parts : Les parts sont librement cessibles entre associés, toutes les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société civile immobilière 3000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HOUAS SCI au capital de 3 000 € 23 Avenue Germaine, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 749 981 643 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 15/06/2023, prenant effet le 15/06/2023, Il a éte décidé de transférer le siège social au 24 Avenue Docteur Maurice Donat, bl B le Bosquet, 06800 CAGNES-SUR-MER. Mention au : RCS ANTIBES. Pour avis Le représentant légal
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Office Notarial du Grand Pavois Mes Nicolas MARTIN - Josiane METOIS - Guillaume VINCENT 35 Rue Gonod 63000 CLERMONT-FERRAND AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Me Nicolas MARTIN, Notaire à Clermont-Ferrand, Le 12/12/2023, en cours d’enregistrement au SPFE de Clermont-Ferrand, a été constituée une societé civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Dénomination sociale : AZUR FAMILY Siège social : THEOULE-SUR-MER (06590),1 avenue Henri Matisse Durée : 99 années Capital social : 100,00 €uros en numéraire, divisé en 100 parts, de 1,00 € chacune. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Co-gérants de la société : M. Christophe CLEMENCE, et Mme Marie-Cécile VERDIER, demeurant ensemble à CLERMONT-FERRAND (63000), 22 boulevard Gergovia. La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES. Pour avis. Le Notaire.
Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Dénomination : ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS. Forme : SARL. Capital social : 8 000 €uros. Siège social : 68 Boulevard Carnot, 06400 CANNES. 485 357 180 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGE en date du 13 décembre 2023, à compter du 13 decembre 2023, l’associé unique a pris acte de la modification de la gérance de la société : - Madame Marcelle, Martine BITTON, demeurant 24 av. du Mal Koening, 06400 CANNES en remplacement de M. François MAURON. - M. François MAURON (partant). Mention sera portée au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 3000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 01/12/2023, il a eté constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : BURGER TIMES ML Objet social : Restauration rapide de toute nature ainsi que toutes fritures, Sur place ou à emporter, livraison de plats et repas et, accessoirement, vente de pains et viennoiseries Siège social : 6 avenue de Villaine 06240 BEAUSOLEIL. Capital : 3 000 € Durée : 99 ans Gérance : M. BENZIDANE SAPTE Elias, demeurant 11 boulevard de la République 06240 BEAUSOLEIL Immatriculation au RCS de NICE
Société civile immobilière 1524.49 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SCI LES BAUGES SCI en liquidation au capital de 1 524,49 € 2200 Grand Boulevard de Super Cannes, LIEU DIT LES BAUGES QUARTIER LES MAURES, 06220 VALLAURIS RCS ANTIBES n° 383 222 841 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 13/11/2023, Il a été décide : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Madame Dominique AMAUDRUZ, demeurant 26 bd des moulins, 98000 MONACO pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 13/11/2023. Radiation au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 20/11/2023, il a eté constitué une SAS dénommée: WAKALAR PRODUCTIONCapital: 2 000 € Siège: 26 Avenue Jean Médecin, 06000 NICE Objet: Production, Organisation de spectacle et event Président: Monsieur Abdelmonem BOUKESRA demeurant à 26 Avenue Jean Médecin, 06000 NICE Transmission des actions : La cession d’actions à un tiers est soumise à l’agrément de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite