Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
162514 RECTIFICATIF Suite à l'annonce N°161760 parue dans le présent journal du 09/06/16 il fallait lire : Date de dissolution fixée au 1er juillet 2016 et non pas 7 juin 2016.
Société en nom collectif (SNC) 10000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162539 Dénomination : GPB-LES TILLEUILS Forme : SNC Capital : 10.000 € Siège social : 1565 av Jules Grec 06600 ANTIBES Objet social : L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, café, brasserie, restaurant, pizzeria, PMU, LOTO, jeux de grattage, point de validation LOTO et RAPIDO, articles de fumeurs Durée : 99 ans Gérante Associée : Mme Amandine BANCE demeurant 4 Grande Rue 95290 L'ISLE ADAM Associés : Mme Odile GAUTIER épouse PESZYNSKI demeurant 22 rue Paul Cavare 93110 ROSNY SOUS BOIS et M. Baptiste BINET demeurant 36 rue Aristide Briand 95330 DOMONT Immatriculation au RCS d'ANTIBES.
Société civile 2000 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
162515 RECTIFICATIF Dans le journal paru le 22 juillet 2016 et concernant la Société « SCI SMYL'S», annonce N°162390 il fallait lire forme sociale : Société Civile.
Société par actions simplifiée (SAS) 7500 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
162513 MC GO PNEUS Société À Responsabilité Limitée Au capital de 7.500 € Siège social : Quartier Michelle Gravesant 645 avenue de la République 06550 ROQUETTE-SUR-SIAGNE 501 661 607 RCS CANNES AVIS DE TRANSFORMATION Aux termes d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2016, il résulte que les Associés ont décidé à l'unanimité la transformation de la Société en Société par actions simplifiée, sans création d'un être moral nouveau. Cette transformation a entraîné la modification des anciennes mentions devenues caduques qui sont remplacées par celles-ci-après : FORME : Société par actions simplifiée ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout Actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées, sur justification de son identité et de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société. Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. AGREMENT : Agrément des cessions d'actions à des tiers par les Actionnaires. NOUVEAUX ORGANES DE DIRECTION : Président : Monsieur Marco DE LIMA MALHEIRO, demeurant à LA ROQUETTE SUR SIAGNE (Alpes Maritimes) 111 impasse des Mimosas. Les autres caractéristiques sociales demeurent inchangées. Dépôt légal au greffe du tribunal de commerce de CANNES. Pour avis, le Représentant Légal.
Société par actions simplifiée (SAS) 1 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162547 Suivant acte sous seing privé en date à NICE du 05/08/2016, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : F.V.M. 2 Forme : Société par Actions Simplifiée Siège social : 20, chemin des Treuyes 06200 NICE Capital : 1 € Objet social : En France et hors de France : La prise de toutes participations directes ou indirectes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, quelle que soit la nature juridique ou l'objet de ces entreprises, par tout moyen, et notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou d'achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de fusion, de Société en participation ou de groupement, ou autrement, la gestion de ses participations, la prestation de conseils et d'assistance, notamment en matière technique, administrative, comptable, financière, ou de gestion… Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Président : M. Vincent MANCEL demeurant 20, chemin des Treuyes 06200 NICE Transmission des actions : Aucune restriction particulière n'a été prévue dans les statuts La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162524 Suivant acte sous seing privé en date à NICE du 05/08/2016, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : Axim Investment 2 Forme : Société par Actions Simplifiée Siège social : Nice city centre Le Consul 37, boulevard Dubouchage 06000 NICE Capital : 1 € Objet social : En France et hors de France : La prise de toutes participations directes ou indirectes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, quelle que soit la nature juridique ou l'objet de ces entreprises, par tout moyen, et notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'échange ou d'achat d'actions, de valeurs mobilières ou de parts sociales, de fusion, de Société en participation ou de groupement, ou autrement, la gestion de ses participations, la prestation de conseils et d'assistance, notamment en matière technique, administrative, comptable, financière, ou de gestion… Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Président : M. Olivier SCEMAMA demeurant 2, boulevard de Cimiez Le Grand Palais Numéro 9 06000 NICE Transmission des actions : Aucune restriction particulière n'a été prévue dans les statuts La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2000000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
162518 FiDAL Société d'Avocats 2 rue de la Mabilais 35042 RENNES CEDEX FEDPA Société par Actions Simplifiée Au capital de 2.000.000 Euros Siège social : 26 bis boulevard de l'Oli 06340 LA TRINITE 973 802 481 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant décision de l'Associée unique en date du 26 juillet 2016, il a été décidé, avec effet immédiat, de transférer le siège social à NICE (06200), Le PAL Saint Isidore.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
162520 Par acte SSP du 16/06/2016, il a été constitué une Société civile immobilière dénommée : SCI G.Map. Capital : 1.000 € divisé en 100 parts de 10 € chacune. Siège : 860 route des Plans, 06510 CARROS. Objet : L'acquisition, la vente, la propriété par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, l'administration, l'exploitation par bail à construction, location ou autrement de tous biens immobiliers. Gérant : M. Alexandre PETTINATI sis à 860 Route des Plans, 06510 CARROS. Cession de part : Les parts sociales entre Associés, ascendants, descendants, conjoints d'Associés, ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les Associés (Art 1861 du Code Civil) et d'un commun accord entre eux. Durée : 50 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRASSE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite