Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
VILLA MARINA SAS au capital de 1 000 € 22 av louis laurens, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN RCS NICE n° 979 291 200 AVIS Aux termes d’une AGE du 01/10/2023, prenant effet ce jour, Nomination en qualité de president de Monsieur Rodolfo Amat DZHULIANO sis 3 rue okolovrasten pat, 1000 Sofia, Bulagarie, en remplacement de Madame Neda DIMITROVA EPOUSE PETRANOV démissionnaire et transfert de siège social au 47 Boulevard Montfleury, 06400 CANNES. Radiation : RCS NICE. Mention au : RCS CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 11000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
GJ CONCEPTS SAS au capital de 11 000 € Siège social : 753 CHEMIN DES VIGNASSES 06320 LA TURBIE 914 811 047 RCS de NICE AVIS DE DISSOLUTION L’associe unique du 30/09/2023 a décidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, nommé liquidateur Mme JOYEUX Guylaine, Demeurant 753 chemin des Vignasses 06320 LA TURBIE, et fixé le siège de liquidation au siège social. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 5000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SOCIETE DE GESTION DE L’OEUVRE DES CRECHES DE NICE Sociéte par actions simplifiée en liquidation au capital de 5 000 € Siège social : 2 Rue de la Préfecture 06300 NICE 529 426 389 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Suivant procès-verbal en date du 23 mai 2023, l’assemblée générale ordinaire a : - approuvé les comptes de liquidation et donné quitus de sa gestion au liquidateur : M. FORESTIER Sylvain. - prononcé la clôture de la liquidation à compter du 23 mai 2023. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Le liquidateur.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 506000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’associe unique du 30/06/23, il a été décidé de transférer le siège social de la SASU BLACK SAM RCS GRASSE 891611717, Capital 506 000 €, sise 630 route des Dolines, Immeuble Ophira II, Sophia Antipolis, 06560 VALBONNE au 1200 av Dr Maurice Donat, 06250 MOUGINS, à effet du 01/07/23. RCS GRASSE. Pour avis.
Société civile 500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
FINESSOR Sociéte civile au capital de 500 € Siège social : 61 rue de Cléry, 75002 PARIS 898 337 910 RCS PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une délibération du 15 avril 2023, l’AGE a décidé de transférer le siège au 560 chemin du Cros, 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE, à compter de ce jour, Et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Gérante : Marie-Christine VILLEMUR, demeurant 497 avenue Jean Moulin, Mas les Calans, 13810 EYGALIERES. Radiation du RCS de PARIS, nouvelle immatriculation au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 70000.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
AVOCATS Immeuble L’Astrolabe 79, boulevard de Dunkerque CS 10437 13235 Marseille cedex 02 AUGMENTATION DU CAPITAL EUREKA INTERIMA, Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €uros ayant son siege social Chemin des Travails Bât. Tuillière 1 ZAC des Tuillières, immatriculée au registre de commerce et des Sociétés d’ANTIBES sous le numéro 892 651 985. Aux termes d’une délibération en date du 7 décembre 2021, l’assemblée générale Extraordinaire a décidé d’augmenter le capital social : D’une somme de trente mille €uros (30 000,00 €) pour le porter de dix mille €uros (10 000 €) à quarante mille €uros (40 000,00 €) euros par émission de trente mille (30 000) actions ordinaires nouvelles souscrites en numéraire par la SAS OPTMA ; D’une somme de trente mille €uros (30 000,00 €) pour le porter de quarante mille €uros (40 000,00 €) à soixante-dix mille €uros (70 000,00 €) par émission de trente mille (30 000) actions ordinaires nouvelles en contrepartie de l’apport d’un fonds de commerce connue sous l’enseigne ’SH’ détenue par la SARL INTERIMA’H évalué à la somme de trente mille €uros (30 000,00 €). En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifié.
Société à responsabilité limitée (SARL) 37000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
HOTEL DES ETRANGERS SARL au capital de 37 € 7 av de verdun, 06380 SOSPEL RCS NICE n° 332 346 436 AVIS Aux termes d’une AGO du 05/10/2023, prenant effet ce jour, Les associés ont decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Me Stéphanie BIENFAIT sis 7 rue delille, 06000 NICE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé chez le liquidateur. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Par ordonnance du TC de Nice le 13/10/2023, à compter de ce jour, il a été mis fin à la mission d’administrateur provisoire de BG & Associés représentée par Me Stéphanie BIENFAIT.Dépôt légal au RCS NICE.
Société civile 1000.00 EUR
Evenement: Nomination d'un administrateur judiciaire
HUGARSCI au capital de 1 000 € 30 av amiral courbet, JUAN LES PINS, 06160 ANTIBES RCS ANTIBES n° 504 367 558 AVIS Aux termes d’une Ordonnance du TJ de Grasse du 21/09/2023, Prenant effet ce jour, BG & Associés representée par Me Stephanie BIENFAIT sis 7 rue delille, 06000 NICE a été nommée administrateur judiciaire. Validation: RCS ANTIBES.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite