Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
VICKY FORMATION 06 SAS à associé unique au capital de 1 € Siege social : 7 avenue Blasco Ibanez, 06500 MENTON RCS NICE 827 908 112 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes de l’Assemblée générale ordinaire en date du 3 octobre 2023, il a été décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 3 octobre 2023. A été nommé liquidateur Madame CARLOMAGNO Vicky, Demeurant à MENTON (06500), 7 av. Blasco Ibanez. Le siège de la liquidation est fixé au 7 av. Blasco Ibanez, 06500 MENTON. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la dissolution devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
NEXOON France SAS au capital de 1 000 € Siège social : 76 Avenue de la Roubine 06150 CANNES LA BOCCA 852 270 198 RCS CANNES AVIS L’AGE du 08/03/2023 a nomme en qualité de président Monsieur LAURENT Xavier, Yvon, Roger demeurant Dorfstrasse 14, 8834 SCHINDELLEGI., à compter du 08/03/2023 suite à la cessation des fonctions du président partant Monsieur Thierry LAURENT le 08/03/2023. Modification au RCS de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AMBIANCE CUISINES SARL au capital de 7 622,45 € - 3 rue Eugene Emmanuel, 06000 NICE - RCS NICE n° 425 109 246 - AVIS DE CHANGEMENT GERANT : Par decision de l’associé unique du 07/09/2023, prenant effet ce jour, Nomination de Monsieur Sébastien ARBOUSSET sis 10 Boulevard Napoléon III, 06200 NICE, en qualité de gérant en remplacement de Madame Sylvie MOLINA, démissionnaire. Validation : RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 100.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
LA BROCHE ROTISSERIE AU FEU DE BOIS Sociéte à Responsabilité Limitée en liquidation Au capital de 100 €uros Siège : 8 AV ISOLA BELLA, 06400 CANNES Siège de liquidation : 8 AV ISOLA BELLA 06400 CANNES 752 831 891 RCS CANNES AVIS DE DISSOLUTION L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31 DECEMBRE 2022 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé comme liquidateur Madame Amandine ROPHE, demeurant 27 Boulevard Montfleury Résidence le Gallia 06400 CANNES, Pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé 8 AV ISOLA BELLA 06400 CANNES. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de CANNES, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Pour avis Le Liquidateur
Société civile immobilière 152.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
RO JERS SCI au capital de 152,45 € 125 bd du president wilson, 06160 ANTIBES RCS ANTIBES n° 397 956 392 AVIS Aux termes d’une AG du 26/04/2023, prenant effet ce jour, Suite au déces de de Mr Roger MASSI nomination de Mme Carole CHANCOLLON sis 3199 Avenue de Bordeaux, 33680 LACANAU, en qualité de gérant. Par Ordonnance du TJ de GRASSE du 14/06/2013 Me Thierry Collet a été nommé administrateur Provisoire. Suite au PV AG du 28/04/2023 les associés ont décidé de transfèrer le siège au 3199 Avenue de Bordeaux, 33680 LACANAU. Radiation au RCS ANTIBES, réimmatriculation au RCS de BORDEAUX. Validation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 56406.14 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
H LAMBERT SASU en liquidation capital 56 406,14 € Siège : 105 impasse des jasmins Villa MAEVA 06500 MENTON 303 649 446 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Par decision du 31/07/2023, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, Donné quitus au liquidateur Mr Gil LAMBERT villa les mésanges 256 chemin du montgros 06610 LA GAUDE l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture de liquidation de la société, à compter du même jour. Mention en sera faite au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 3000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte sous seing privee du 5 octobre 2023, avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : AGENET France FORME : Société par actions simplifiée CAPITAL : 3 000,00 €uros SIEGE SOCIAL : 204 avenue Pasteur C/O OLMETA DOM 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN OBJET : Nettoyage et entretien de tout type de locaux, Remise en état après travaux, incendie, dégât des eaux de tous types de locaux ; traitement de tous type de sol ; nettoyage et entretien toute hauteur, désinfection, dératisation et désinsectisation, vente ou location de produits ou matériels de nettoyage DUREE : 99 années TRANSMISSION DES ACTIONS : les cessions d’action sont libres entre associés. Elles sont soumises à la procédure d’agrément pour tout autre type de cession ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROITS DE VOTES : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. CONDITION D’EXERCICE DE DROIT DE VOTE : Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. PRESIDENT : Justine MEURILLION épouse MAGRINI-MEURILLION, née le 27/04/1990 à MONACO (98000), demeurant 170 avenue de Verdun 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, pour une durée illimitée DIRECTEUR GENERAL : Benjamin MEURILLION, né le 03/03/1987 à THIONVILLE, demeurant 4 avenue Georges Drin 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, pour une durée illimitée IMMATRICULATION : au RCS de NICE Pour avis,
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
FILMAR SCI en liquidation au capital de 1 000 € Siège : NICE 06100 110 Ave Cyrille BESSET Siege de liquidation : au siège social 492 056 197 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION L’AGE du 14/06/2023 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce même jour et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé comme liquidateur M. Philippe MAZZU, 110 Ave Cyrille BESSET à NICE, avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation est fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents devront être notifiés. Les documents relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de NICE, En annexe au RCS.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite