Evenement: Liquidation Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Jugement du 03 septembre 2014 - GR/2553 288 SARL 288 Bd de la Madeleine 06000 NICE 533 054 169 RCS NICE. Liquidateur Me Marie Sophie Pellier.
Société à responsabilité limitée (SARL) 4000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
142766 FUNROAD 06 SARL au capital de 4 000 Euros Siège social : 32 bd Vallombrosa 06400 CANNES 491 955 506 RCS CANNES TRANSFERT DE SIEGE Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du mardi 1er juillet 2014, il a été décidé de transférer le siège social du 32 boulevard Vallombrosa 06400 CANNES à Place Sauvaigo 06110 LE CANNET à compter du lundi 1er septembre 2014 et de modifier l'Article 4 des statuts en conséquence. Pour avis
Evenement: Liquidation Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Jugement du 03 septembre 2014 - GR/2554 TRANSPORTS FRANCE MEDITERRANEE SARL Sigle : TFM 80 Bd de la Madeleine 06000 NICE 523 175 446 RCS NICE. Liquidateur Me Stéphanie Bienfait.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142778 SCI VAFAL SCI au capital de 1000 euros Siège social : ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III 06370 MOUANS SARTOUX RCS CANNES D 527 833 131 Aux termes du Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 27 août 2014, enregistrées à GRASSE le 28/08/2014, Bord 2014/790, Case n°13, il ressort notamment que l'Associé unique de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAFAL au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculé au RCS de CANNES sous le n° 527 833 131, a décidé de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée. Les fonctions du Gérant prennent fin lors de cette transformation. L'Associé unique a également décidé : 1°) De modifier la dénomination sociale qui devient : « VAFAL » ; 2°) De désigner en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée, pour une durée non limitée, l'ancien Gérant, la Société par Actions Simplifiée VALINDUS au capital de 70 968 248 € dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculé au RCS de CANNES sous le n°491 600 359 ; 3°) D'adopter les nouveaux statuts de la Société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée. Toutes ces décisions ont pris effet le jour de la délibération. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Evenement: Liquidation Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Jugement du 04 septembre 2014 - GR/2555 SAVI SARL 11 Rue St-Honore 06200 NICE 325 526 010 RCS NICE. Liquidateur Me Marie Sophie Pellier - Les déclarations de créances sont à déposer au Liquidateur dans les 2 mois de la publication au BODACC.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142779 SCI V.R.M. SCI au capital de 1000 euros Siège social : ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III 06370 MOUANS SARTOUX RCS CANNS D 483 021 291 Aux termes du Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 27 août 2014, enregistrées à GRASSE le 28/08/2014, Bord 2014/790, Case n°11, il ressort notamment que l'Associé unique de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE V.R.M. au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculé au RCS de CANNES sous le n° 483 021 291, a décidé de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée. Les fonctions du Gérant Monsieur Xavier BOURGAIN ont pris fin lors de cette transformation. L'Associé unique a également décidé : 1°) De modifier la dénomination sociale qui devient : « V.R.M. » ; 2°) De désigner en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée, pour une durée non limitée, la Société par Actions Simplifiée VALINDUS au capital de 70 968 248 € dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculé au RCS de CANNES sous le n°491 600 359 ; 3°) D'adopter les nouveaux statuts de la Société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée. Toutes ces décisions ont pris effet le jour de la délibération. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Evenement: Liquidation Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Jugement du 04 septembre 2014 - GR/2556 ROSSI Claude 140 Av. de Gairaut 06100 NICE. Liquidateur Me Marie Sophie Pellier. - Les déclarations de créances sont à déposer au Liquidateur dans les 2 mois de la publication au BODACC.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142780 SCI VIRADEAU SCI au capital de 1000 euros Siège social : ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III 06370 MOUANS SARTOUX RCS CANNES D 501 249 957 Aux termes du Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 27 août 2014, enregistrées à GRASSE le 28/08/2014, Bord 2014/790, Case n°10, il ressort notamment que l'Associé unique de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIRADEAU au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculé au RCS de CANNES sous le n° 501 249 957, a décidé de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée. Les fonctions du Gérant Monsieur Xavier BOURGAIN ont pris fin lors de cette transformation. L'Associé unique a également décidé : 1°) De modifier la dénomination sociale qui devient : « VIRADEAU » ; 2°) De désigner en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée, pour une durée non limitée, la Société par Actions Simplifiée VALINDUS au capital de 70 968 248 € dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile, Lotissement l'Argile III, immatriculé au RCS de CANNES sous le n°491 600 359 ; 3°) D'adopter les nouveaux statuts de la Société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée. Toutes ces décisions ont pris effet le jour de la délibération. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite