Evenement: Redressement Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Jugement du 04 septembre 2014 - GR/2571 SEITZ Sébastien 14 Rue Alsace Lorraine 06000 NICE 751 094 657 RCS NICE. Mandataire judiciaire Me Jean Patrick Funel. - Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les 2 mois de la publication au BODACC.
Société par actions simplifiée (SAS) 171940000 EUR
Evenement: Location gérance
142808 Suivant acte S.S.P. en date du 30 mai 2014, la Société DELEK FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 171.940.000 euros, dont le siège social est situé 12 avenue des Béguines, Immeuble Le Cervier B, Cergy Saint Christophe 95800 CERGY PONTOISE, 439 793 811 RCS PONTOISE, a donné en gérance le fonds de commerce de station service sis et exploité à CAGNES SUR MER (06800), 5 avenue du Cheiron, dont elle est propriétaire ou exerce la jouissance, à la SAS SO'REST, dont le siège social est à BRON (69500), 6 et 8 rue du 35ème Régiment d'Aviation, à compter du 2 juin 2014 pour une durée indéterminée.
Evenement: Redressement Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Jugement du 04 septembre 2014 - GR/2572 MISAKI PARIS SARL à Associé unique 29 Av. Carnot 06500 MENTON 752 145 771 RCS NICE. Mandataire judiciaire Me Marie Sophie Pellier. - Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les 2 mois de la publication au BODACC.
Société par actions simplifiée (SAS) 1837100 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142794 STAR LIGHT SAS au capital de 1.837.100 euros Siège social : 255 boulevard de la Madeleine, 06000 NICE 394 665 640 RCS NICE Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12/08/2014, Melle Nadia GAZAN demeurant 536 bd Jean Ossola, Villa La Dominicale, (06700) SAINT LAURENT DU VAR a été nommée Directeur Général Délégué à compter de ce jour, pour une durée de deux ans en remplacement de M. Patrick FAUCOUNEAU
Evenement: Redressement Judiciaire
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Jugement du 04 septembre 2014 - GR/2574 EN-CONSTRUCTION SARL à Associé unique 4 Ruelle Centrale 06420 ISOLA 789 192 721 RCS NICE. Mandataire judiciaire Me Jean-Marie Taddei. - Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les 2 mois de la publication au BODACC.
Société en nom collectif (SNC) 64000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
142787 LE MUST S.N.C. au capital de : 64 000 € Ancien siège : 59/61 boulevard Carnot 06400 CANNES Nouveau siège : 2 rue Raymond Radiguet à SARCELLES (95200) R.C.S. CANNES SIREN : 523 847 245 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date à CANNES du 31/08/2014, la collectivité des Associés a décidé : De transférer le siège social de la Société à compter du 01/09/2014, 2 rue Raymond Radiguet à SARCELLES (95200). L'Article 5 des statuts a été modifié en ce sens. Inscriptions modificatives seront requises auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES. Pour avis.
Société en nom collectif (SNC) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142817 SNC AZUREA SNC au capital de 1.000 € Siège social : 455 pde des Anglais Azurea, Immeuble le Phoenix 06200 NICE 442 208 575 RCS NICE Suivant décisions en date du 7 novembre 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé de nommer en qualité de Gérant BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL, SAS à Associé unique dont le siège est 167 quai de la Bataille de Stalingrad 92867 ISSY LES MOULINEAUX cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 421 291 899, en remplacement de BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE, dissoute par transmission universelle de son patrimoine à BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION RESIDENTIEL et ce, à effet du 1er novembre 2012. Mention en sera portée au RCS de NICE.
SA à conseil d'administration (SA) 914694 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
142821 RESIDENCE DE LA PLAGE SA en liquidation Au capital de 914 694.10 € Siège social : 13 Porte de France 06500 MENTON 807 250 055 RCS NICE Suivant Procès-Verbal en date du 29/08/2014, l'Assemblée Générale Mixte a : Approuvé les comptes de Liquidation et donné quitus de sa gestion au Liquidateur, M. Gilles GAUTHIER demeurant 80 Route des Lucioles Sophia Antipolis 06560 VALBONNE. Prononcé la clôture de la liquidation à compter du 29/08/2014 Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE auprès duquel sera demandée la radiation au Registre du Commerce et des Sociétés. Le Liquidateur.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite