Société civile 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
142496 SCI PHOCEENS Société Civile au capital de 1.000 € Siège social : 400 Promenade des Anglais, 06200 NICE 483 155 404 RCS NICE L'Assemblée Générale Mixte en date du 20 mai 2014 a pris acte de la démission à compter du 31 mars 2014 de M. Hugues DUROUSSY de son mandat de Co-Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE. M. Jean-Marie EBEL est demeuré seul Gérant de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE, son Gérant. Modification corrélative des statuts. Mention en sera faite au RCS de NICE
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
142521 MASS'OASIS SARL au capital de 5.000 € Siège social : 34 Avenue Georges Clémenceau, 06000 NICE RCS NICE 512 043 837 Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 11 août 2014, il a été décidé de transférer le siège social au 3 Rue de l'Opéra 06000 NICE. L'Article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Mention en sera faite au RCS de NICE. Pour avis, la Gérance.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
142530 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-MOULIN SCI au capital de 1000 EUROS Siège social : 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III RCS CANNES D 504 427 618 NOMINATIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2014, il résulte notamment que les Associés de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-MOULIN au capital de MILLE EUROS (1000 €), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX ZI de l'Argile Lotissement l'argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 504 427 618 ont nommé : a) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Titulaire, la SAS “A3C”, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, RCS BORDEAUX 379 600 547, b) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Suppléant, Monsieur Didier CORBIERE, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, Et ce, pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2019. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
142528 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-CARRE SCI au capital de 1000 EUROS Siège social : 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III RCS CANNES D 511 075 640 NOMINATIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2014, il résulte notamment que les Associés de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-CARRE au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX ZI de l'Argile Lotissement l'argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 511 075 640 ont nommé : a) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Titulaire, la SAS “A3C”, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, RCS BORDEAUX 379 600 547, b) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Suppléant, Monsieur Didier CORBIERE, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, Et ce, pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2019. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
142529 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-MESANGER SCI au capital de 1000 EUROS Siège social : 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III RCS CANNES D 504 460 072 NOMINATIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2014, il résulte notamment que les Associés de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-MESANGER au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX ZI de l'Argile Lotissement l'argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 504 460 072 ont nommé : a) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Titulaire, la SAS “A3C”, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, RCS BORDEAUX 379 600 547, b) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Suppléant, Monsieur Didier CORBIERE, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, Et ce, pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2019. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
142531 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-REUNION SCI au capital de 1000 EUROS Siège social : 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III RCS CANNES D 501 250 088 NOMINATIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2014, il résulte notamment que les Associés de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-REUNION au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX ZI de l'Argile Lotissement l'argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 501 250 088 ont nommé : a) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Titulaire, la SAS “A3C”, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, RCS BORDEAUX 379 600 547, b) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Suppléant, Monsieur Didier CORBIERE, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, Et ce, pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2019. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
142532 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-PAOUTE SCI au capital de 1000 EUROS Siège social : 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III RCS CANNES D 500 258 983 NOMINATIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2014, il résulte notamment que les Associés de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VAL-PAOUTE au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX ZI de l'Argile Lotissement l'argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 500 258 983 ont nommé : a) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Titulaire, la SAS “A3C”, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, RCS BORDEAUX 379 600 547, b) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Suppléant, Monsieur Didier CORBIERE, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, Et ce, pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2019. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
142534 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE V.R.M. SCI au capital de 1000 EUROS Siège social : 06370 MOUANS SARTOUX, ZI de l'Argile Lotissement l'Argile III RCS CANNES D 483 021 291 NOMINATIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 20 juin 2014, il résulte notamment que les Associés de la Société Civile dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE V.R.M. au capital de MILLE EUROS (1000 E), dont le siège social est à 06370 MOUANS SARTOUX ZI de l'Argile Lotissement l'argile III, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 483 021 291 a nommé : a) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Titulaire, la SAS “A3C”, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, RCS BORDEAUX 379 600 547, b) Comme Commissaire aux Comptes de la Société, en qualité de Suppléant, Monsieur Didier CORBIERE, 17 rue Aristide Briand, 33150 CENON, Et ce, pour une durée de six exercices qui se terminera à l'issue de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2019. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.
L’ancien préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, aujourd’hui en ...
Lire la suiteL’ancien préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, aujourd’hui en ...
Lire la suiteL’ancien préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, aujourd’hui en ...
Lire la suite