Société par actions simplifiée (SAS) 1500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
L OEIL DE JU SAS au capital de 1 500 € 11 av du ray, 06100 NICE RCS NICE n° 917 720 245 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Par décision de l’associe unique du 01/07/2023, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 99 Boulevard Mantega Righi, 06100 NICE. Validation: RCS NICE.
Société civile immobilière 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRIMAS SCI au capital de 10 000 € Siège social : 54 chemin du Mont Gros, Bât. A Esc. E 06300 NICE RCS NICE 538 994 542 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’assemblee générale extraordinaire du 11/07/2023 a décidé le transfert du siège social à compter du 11/07/2023 et de modifier l’article NON des statuts comme suit : Ancienne mention : le siège social de la société est fixé au 54 chemin du Mont Gros, Bât. A Esc. E, 06300 NICE. Nouvelle mention : le siège social de la société est fixé au 149 Route de Laghet, 06340 LA TRINITE. L’inscription modificative sera portée au RCS NICE tenue par le greffe du tribunal. TRIMARCO Alexandre Gérant
Société par actions simplifiée (SAS) 100.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
TORTORELLA & PARTNERS SAS à capital variable au capital de 100 € Siège social : 291 Rue Albert Caquot Sophia-Antipolis Immeuble Nova 2 - 06560 VALBONNE 849 350 954 RCS de GRASSE AVIS Par acte unanime des associes en date du 04/07/2023, il a été décidé de nommer en qualité de Présidente de la Société, à compter de ce jour, Mme TORTORELLA Irene, demeurant Via Vittorio Gassman 3 - 20128 Milano (Italie) en remplacement de M. VILLA Fernando, et ce sans limitation de durée. Mention au RCS de GRASSE.
Société civile immobilière 20000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive à DRAP en date du 10 juillet 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société civile immobilière Dénomination : SCI CRISTE MARINE Siège social : 167 chemin du Château, L’Odyssée, 06340 DRAP. Objet : La société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers. Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au RCS. Capital : 20 000 €, composé de 100 parts sociales de 200 € chacune. Gérance : - Monsieur VALERY Bruno, Jean demeurant à DRAP (06340), 167 chemin du Château, ll’Odyssée, nommé pour une durée illimitée. Cession de parts sociales : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Immatriculation au RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTIONPar acte SSP du 11/07/2023, il a eté constitué une SAS dénommée: CJM CONSULTINGEnseigne Commerciale: CJM CONSULTING Capital: 1 000 € Siège: 26 Rue Hoche, 06400 CANNES Objet: Intermédiation en matière de vente, Achat et location de biens immobiliers Président: Madame Cecile BUREL demeurant à 26 Rue Hoche, 06400 CANNES Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS CANNES. Pour avis Le représentant légal
Société par actions simplifiée (SAS) 47622.45 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
CELLOPACK EMBALLAGES SAS au capital de 47 622,45 € Siège social : 140 Corniche de Magnan, 06000 NICE 423 718 915 RCS de NICE AVIS L’AGO du 11/04/2023 a decidé de : - Nommer Président M. BELGRANO Jean-Marc, demeurant 306 impasse de la Route d’Or, 06580 PÉGOMAS, En remplacement de M. PALUMBO Gaëtan, à compter du 11/04/2023. - Transférer le siège social Marché Gare Local MIN ST AUGUSTIN, 06000 NICE, le 11/04/2023. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 4000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Denomination : BOULANGERIE DE LA CALIFORNIE. Forme : SAS. Capital : 4 000 €. Siège social : 96 Avenue du Maréchal Juin, 06400 CANNES. 491 248 779 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGO du 30/06/2023, les associés ont décidé à compter du 30/06/2023 de nommer en qualité de Président la société LA CALIFORNIE, EURL, sise 96 Avenue du Maréchal Juin, 06400 CANNES, immatriculé au greffe de CANNES sous le n°884 644 139, en remplacement de Benjamin MARQUIS. Mention sera portée au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 743000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
BONAURE LEGAY WAGONS Sociéte par actions simplifiée au capital de 743 000 € Siège social : 136 chemin des Cystes, 06140 VENCE RCS GRASSE : 451 820 781 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une délibération en date du 10 juillet 2023, l’assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 10 juillet 2023 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Rémi LEGAY, Demeurant 136 chemin des Cystes, 06140 VENCE, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé au 136 chemin des Cystes, 06140 VENCE. C’est à cette adresse quela correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de GRASSE, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Pour avis. Le liquidateur.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite