Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Maître Philippe-Arnaud BRUNSCHWIG Notaire 6 Boulevard de Strasbourg 06400 CANNES AVIS DE CONSTITUTION Il a été constitué une societé par acte authentique reçu par MAITRE PHILIPPE-ARNAUD BRUNSCHWIG, en date du 26 juin 2023, à 6 Boulevard de Strasbourg 06400 CANNES. Dénomination : RSG Resort. Forme : Société civile immobilière. Objet : L’acquisition, La propriété, l’échange ainsi que la location et la vente (exceptionnelle), l’administration et la gérance de tous bien immobiliers, mobiliers, créances et placements tels que les valeurs immobilières, les titres, les droits sociaux, les contrats de capitalisations, et autres produits financiers portant intérêt.. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 100 €uros Cession de parts et agrément : libres. Siège social : 59 Avenue du Maréchal Juin, 06400 CANNES. La société sera immatriculée au RCS de CANNES. Gérant : Monsieur Mikaël KAUFMAN, demeurant 16 Avenue Emile de mot, (BELGIQUE) BRUXELLES La société sera immatriculée RCS de CANNES
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 26/06/2023, constitution d’une SARL denommée: ASARET Capital: 5 000 € Siège: 535 route des lucioles , Les Aqueducs bâtiment 3, 06560 VALBONNE Objet: L’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée comprenant la mise à disposition d’un lieu d’hébergement, généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, principalement pour un séjour de courte durée comprenant, dans un espace limité, des pièces complètement meublées ou des espaces de vie, de repas mais ne constituant pas un lieu de résidence à usage permanent. Gérant: Monsieur Bruno BOUVIER demeurant 193 Rue Jean Borotra, 06110 LE CANNET Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS GRASSE. Pour avis Le représentant légal
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 21/06/2023, il a eté constitué une SAS dénommée: HESPERIA Enseigne Commerciale: LA CASA DELLA PIADINA Capital: 1 000 € Siège: 52 Rue Gioffredo, 06000 NICE Objet: Commerce de restauration, Froide et chaude, snack, salon de the, cafeteria, épicerie fine, glacier et pâtisserie et viennoiseries ( revente, sans préparation sur place), service traiteur. Président: Monsieur Marco CALLÀ demeurant à 146 Rue de France, 06000 NICE Directeur général : Madame Eriko HIRAHARA EPOUSE CALLÀ demeurant à 146 Rue de France, 06000 NICE Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 2010000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
GALILEE SAS au capital de 2 010 000 € - 80 av du Bois de Cythere, LES JARDINS DE CYTHERE LE DANAE, 06000 NICE - RCS NICE n° 853 822 765 - AVIS DE CHANGEMENT DE PRESIDENT : Aux termes d’une AGE du 24/04/2023, Prenant effet ce jour, nomination en qualité de president de AGATHE 128, SAS au capital de 4 182 100 €, 950 721 381 RCS NICE, représenté par Monsieur Pierre MATHEZ sis 80 AV DU BOIS DE CYTHERE, LES JARDINS DE DANAE, LE DANAE, 06000 NICE, en remplacement de Monsieur Pierre MATHEZ démissionnaire. Validation : RCS NICE. Pour avis. Le président.
Société par actions simplifiée (SAS) 1500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LAP SAS au capital de 1 500 € 26 av des oliviers, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 847 760 709 AVIS Aux termes d’une AGE du 05/10/2020, prenant effet ce jour, Il a éte décidé la démission de Monsieur Alessandro RIBOLA de ses fonctions de directeur général. Validation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce parue le 29/06/2023 concernant la sociéte EMS MANDELIEU, en cours d’immatriculation au RCS de CANNES, Il y avait lieu de lire pour le siège social : 245 Allée Louis Blériot 06210 MANDELIEU LA NAPOULE. Pour avis
Société civile 4000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
LE CAROUBIER Sociéte Civile au capital de 4 000 € Impasse des Bigaradiers, 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE RCS ANTIBES n° 894 092 501 AVIS DE CHANGEMENT DE GÉRANCE Aux termes d’une AGE du 24/04/2023, prenant effet ce jour, Il a été acté : les démissions de Monsieur MATHEZ Pierre et Monsieur FAGNEN Marc en qualité de gérants, en remplacement ont été nommées co-gérants : la société AGATHE 128, SAS au capital de 4 182 100 €, n° 950 721 381 RCS NICE représentée par Monsieur Pierre MATHEZ sis 80 Avenue du Bois de Cythère, 06000 NICE, et la société KILINI, SAS au capital de 2 047 200 €, n° 951 406 917 RCS ANTIBES représentée par Monsieur FAGNEN Marc sis Impasse des Bigaradiers, 06570 SAINT PAUL DE VENCE. Mention au RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SAS CIGNETTI IMMOBILIER Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 € Bâtiment B, rue Pastorelli, 06000 NICE RCS NICE : 803 205 178 CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Le 31 mai 2023, L’Associée unique a : Pris acte de la démission Madame Delphine Rauffet aux fonctions de présidente de la société ; nommé Monsieur Didier Marie, aux fonctions de président de la société en remplacement ; supprimé les articles 33,34 et 35 des statuts ; adopté de nouveaux statuts. Modification faite au RCS de NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite