Société par actions simplifiée (SAS) 7622.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ALPAZUR Societé à Responsabilité Limitée Au Capital de 7 622,45 € Siège Social : 15 rue Michel Ange 06100 NICE SIREN : 303 449 698 AVIS DE TRANSFORMATION Suivant PV d’AGE en date du 01/04/2023, il a été décidé de transformer la société en SAS et de nouveaux statuts ont été adoptés à compter du 01/04/2023. Les fonctions du gérant ont cessé du fait de la transformation. Audrey SANTONCI demeurant à 06100 NICE, 15 rue Michel Ange a été désignée en qualité de Présidente de la SAS. La cession des actions est soumise à l’agrément des 2/3 des associés Mention sera faite au RCS de NICE.
Société civile immobilière 48478.78 EUR
Evenement: Réduction de capital social
MANIFRANJE SCI au capital de 96 957,57 € 1230 Chemin de San Peire, 06640 SAINT-JEANNET RCS GRASSE n° 418 899 928 AVIS DE RÉDUCTION DE CAPITAL Aux termes d’une AGE du 30/01/2023, prenant effet ce jour, Les associés ont decidé de de réduire le capital de 48 478.79 €. Nouveau capital : 48 478,78 €. Validation : RCS de GRASSE. Pour avis Le notaire
Société civile immobilière 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION Dénomination : S.C.I. GORGONE. Forme : SCI société en liquidation. Capital social : 2 000 €uros. Siege social : 68 Boulevard CARNOT, 06400 CANNES. 539 821 827 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGE en date du 11 avril 2023, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 11 avril 2023. Monsieur MICHEL DE BEYTIA, Demeurant 20 av. Leman 74200 THONON LES BAINS a été nommé liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation est au siège social, adresse où doit être envoyée la correspondance. Le mandat des commissaires aux comptes ne se poursuit pas.
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suite aux décisions en date du 01/03/23 au ROURET, l’associe unique de la SARL TESS AND CO, Au capital 2 000 €, RCS GRASSE 505 135 087, siège 78 Ch. des Princes, Hameau des Princes, Villa 7, 06650 LE ROURET, a décidé de transférer le siège de la société au 69 Route de Pégomas - 06130 GRASSE, à cpter de ce jour. Pour avis Greffe TC GRASSE
Société civile immobilière 54933.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
Etude de Maîtres Olivier LECOMTE et Karen FELDMANN-LEVY Notaires associes à PARIS (7ème) AVIS D’AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL Suivant acte reçu par Maître Olivier LECOMTE, Notaire associé de la Société d’Exploitation Libérale à Responsabilité Limitée « Olivier LECOMTE et Karen FELDMANN-LEVY », Titulaire d’un Office Notarial à PARIS (7ème), le 3 septembre 2020, a été effectuée une augmentation de capital social par voie d’apport en nature évalué à 53 333,33 €uros de la société SCI ORTALE, au capital de 1 600 €uros et dont le siège est situé à CANNES (06400), 11 rue du roi Albert 1er. La société est immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 827 808 106. L’ancien capital est de : 1 600 €uros Le nouveau capital est de : 54 933,00 €uros Les modifications statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés de CANNES par l’intermédiaire du guichet unique concernant : Pour avis Le notaire.
Société par actions simplifiée (SAS) 500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte sous seing privee du 17 avril 2023, avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes : DENOMINATION : SV ASSURANCES FORME : Société par actions simplifiée CAPITAL : 500,00 €uros SIEGE SOCIAL: 59 avenue des cigales - LE VICTORIA - 06700 ST LAURENT DU VAR OBJET : Conseil pour la gestion et les affaires ; Conseil en gestion de patrimoine ; Courtage en assurance ; Courtage en opérations de banque et en services de paiement. DUREE : 99 années TRANSMISSION DES ACTIONS : la transmission des actions émises par la Société s’opère par un virement de compte à compte sur production d’un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROITS DE VOTES : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. CONDITION D’EXERCICE DE DROIT DE VOTE : Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. PRESIDENT : Madame Sabine VERVOORT, Née le 29 aout 1963 à Ougrée (Belgique), de nationalité Belge, célibataire, demeurant au 59 allée des cigales - 06700 ST LAURENT DU VAR. IMMATRICULATION : au RCS d’ANTIBES. Pour avis,
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Il a été constitué une societé par acte sous seing privé, en date du 13 avril 2023, à Nice. Dénomination : CAFÉ CRÈME, Enseigne SAVVA. Forme : Société par actions simplifiée. Siège social : 105 rue de France, 06000 Nice. Objet : La création et l’exploitation d’une cafétéria, salon de thé, sans activité de restauration, vente à emporter de boissons chaudes à base de café principalement, thé, chocolat chaud et autres, boissons froides sans alcool ; sandwichs, salades, viennoiseries, pâtisseries, sans fabrication. Durée de la société : 99 année(s). Capital social fixe : 1000 euros Cession d’actions et agrément : les actions ne peuvent être cédées à des tiers ou entre groupes d’associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque action donne droit à une voix. Ont été nommés : Président : Madame Marina Condrea 59 boulevard de la Madeleine 06000 Nice. La société sera immatriculée au RCS Nice.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 10000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
BOATSIDE SASU en liquidation au capital de 10 000 € Chantier Naval Cap d’Ail, 06320 CAP-D’AIL RCS NICE n° 801 762 881 AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION Par décision de l’associe unique du 31/12/2022 , il a été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Monsieur Philippe CHADEL, Demeurant Chantier Naval Cap d’Ail, Port de Cap d’Ail, Cap-d’Ail, France, 06320 CAP-D’AIL pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2022. Radiation au RCS de NICE.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite