Société civile de moyens 3205.72 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS BERGY ET MORA Sociéte civile de moyens en liquidation au capital de 3205,72 € 160 rue buffon, 06110 LE CANNET RCS CANNES n° 343 878 187 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGO du 24/01/2023, il a été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation du 31/12/2022 ; de donner quitus au liquidateur Monsieur Gérard BERGY, Demeurant 160 rue buffon, 06110 LE CANNET pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 24/01/2023. Radiation au RCS de CANNES.
SARL unipersonnelle (EURL) 8000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
MOLDING FACADES SARL à associé unique en liquidation au capital de 8 000 € les casiers de la gaude 06610 LA GAUDE RCS GRASSE 452 449 333 CLÔTURE DE LIQUIDATION Par decision de l’associé unique du 22/03/2023, il a été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Monsieur Franck HARNWELL, Demeurant 613, chemin de font Cailloure 06510 GATTIERES pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2022. Radiation au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
A.JC PLOMBERIE SARL au capital de 1 000 € 911 Route de Nice, 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE RCS NICE n° 834 656 738 AVIS DE DÉMISSION DE CO-GÉRANT Par acte du 31/07/2021, prenant effet le 31/07/2021 : Jean-Claude COMBESSIES a demissionné de ses fonctions de gérant, Il n’a pas été remplacé. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique reçu par Philip BOUSSIDAN, Notaire à 7 bis rue caffarelli (06) du 20/03/2023, Il a eté constitué une SCI dénommée : BSCL Capital : 1 000 € Siège : 33 Rue Verdi, 06000 NICE Objet : L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérants : Mr Didier CASELLES demeurant 6 Rue Père Auguste Valensin, 06000 NICE Mme Stéphanie SAUZE sise 60 Chemin de Candeou 06000 NICE Mr Alexandre LOUIS sis 33 Av Pauliani 06000 NICE Mme Sarah BALGHAGI sise 19 Rue Dante 06000 NICE Cession de parts : Toute cession est soumise à agrément préalable à l’unanimité des associés. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société civile immobilière 300.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI KARMA Sociéte civile immobilière au capital de 300 € Siège social : 753 route de la Colle, Les Hameaux du Soleil - Le Château, 06270 VILLENEUVE-LOUBET ANTIBES D 908 873 011 AVIS En date du 05/04/2023, L’AGE a décidé de nommer en qualité de co-gérant pour une durée indéterminée Madame Margarita GASTON-LABAT 2 Bis Boulevard du Lac 95880 ENGHIEN LES BAINS et Monsieur Arthur CROUZET 57 rue Eugene Eichenberger 92800 PUTEAUX en remplacement de Madame Karine FARGEON. Mention au RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 30000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
EDIAG SARL au capital de 5 000 € 185 Avenue Antoine de Saint-Exupery, 06130 GRASSE RCS GRASSE n° 529 087 314 AVIS DE MODIFICATION Par décision de l’associé unique du 03/04/2023, il a été décidé de transférer le siège social au 13 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 GRASSE et d’augmenter le capital social pour le porter à 30 000 euros. Validation: RCS GRASSE.
Société civile immobilière 152.45 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI RALLOD SCI au capital de 152,45 € 26 Route de la Badine Le Parc la badine Bat A2, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 407 531 375 AVIS DE CHANGEMENT GÉRANT Par déliberation du 27/04/2019, prenant effet ce jour, Suite au décès de Mr Jacques THURAINE, Mme Annie Dolores THURAINE sise 26 Route de la Badine, 06600 ANTIBES, a été nommée gérante. Validation : RCS ANTIBES.
Artisan-commerçant
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
AJIS AVOCATS Avocats au barreau de NICE Antares 76 Boulevard Napoléon III 06200 NICE Tél. 04 93 18 87 04 [email protected] CESSION DE FONDS DE COMMERCE Par acte SSP du 27/03/2023, enregistré au SDE NICE le 31/03/2023, Dossier 2023 00006676, reférence 0604P61 2023 A 01355, Madame Marie-Christine FASSIOLA, née le 05/05/1950, immatriculée entrepreneur individuel RCS NICE 807 241 039, sis Avenue du Général Leclerc 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN a cédé à la société BERDEA, SAS capital 1 000€, siège 28, Avenue du Général Leclerc 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, en cours d’immatriculation, un fonds de commerce de « Salon de coiffure pour Dames, Parfumerie, Produits de beauté » sis et exploité 28, Avenue du Général Leclerc 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, moyennant un prix principal de 30 000€ correspondant à 29 000€ pour les éléments incorporels et 1 000€ pour les éléments corporels. La propriété et la jouissance ont été fixées au 27/03/2023. Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues à l’adresse du fonds vendu, dans les dix jours de la dernière en date des publications légales et pour la correspondance, au Cabinet AJIS AVOCATS, pris en la personne de Maître JEANCLOS-PERROT, au 76, Bd Napoléon III Antares 06200 NICE.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite