Société par actions simplifiée (SAS) 1110.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ALESS SAS au capital de 1 110 € 60 bis boulevard du val claret, Les jardins d’Antibes - Bâtiment E, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 897 648 820 AVIS DE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes d’une AGE du 01/03/2023, Prenant effet ce jour, nomination en qualite de président de Madame Marlène DITTA sis 36 chemin des sables, 06160 ANTIBES JUAN LES PINS, en remplacement Monsieur Jérémy DITTA démissionnaire. Validation : RCS ANTIBES. Pour avis Le président
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
TOM GAT Sociéte civile immobilière en liquidation au capital de 1 000 €uros Siège social : 25 allée des Cyprès 06510 GATTIERES 490 338 654 RCS GRASSE CLÔTURE DE LIQUIDATION Par décision d’assemblée générale extraordinaire du 31/03/2023, il a été décidé : D’approuver les comptes définitifs de la liquidation; de donner quitus au liquidateur, Madame Valérie BOUISSON épouse LEMAIRE demeurant 25 allée des Cyprès - 06510 GATTIERES pour sa gestion et décharge de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/03/2023.Radiation sera faite au RCS de GRASSE. Pour avis
Société à responsabilité limitée (SARL) 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Maître Guillaume DARDE Avocat au Barreau de GRASSE 1, rue de Suffren 06400 CANNES AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 avril 2023, Il a eté constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société à responsabilité limitée Dénomination : ARTINIS SECURITE Siège social : 11, allée des Bouleaux, Résidence « Le Dauphin Bleu » - 06800 CAGNES-SUR-MER Objet : La société a pour objet, aussi bien en France qu’à l’étranger : Les activités privées de gardiennage, de surveillance et de télésurveillance, dont notamment : -Services de protection fournis par du personnel recruté spécialement pour assurer la sécurité des personnes ou de bâtiments privés, commerciaux ou industriels, c’est-à-dire protéger contre le feu, le vol, le vandalisme ou toute intrusion ; -Agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ; -Agent de télésurveillance ; -Agent cynophile ; -Opérateur de vidéoprotection ; -Agent de sécurité incendie ; Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature, qu’elles soient financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’objet ci-dessus ou à toutes activités connexes ou complémentaires ou susceptibles de contribuer à son extension ou à son développement. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS Apports en capital : 100 € en numéraire, divisé en 100 parts de 1 € chacune, libérées intégralement Gérance : Monsieur Alain DEVLETYAN, demeurant 11, allée des Bouleaux, Résidence « Le Dauphin Bleu » - 06800 CAGNES-SUR-MER La société sera immatriculée au RCS d’ANTIBES Pour avis, La gérance.
Société civile immobilière 40020.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
DOLCE VITA Sociéte Civile Immobilière au capital de 40 020,00 €uros Siège social: 112 avenue François Berger, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 838 526 481 RCS ANTIBES TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2023, La collectivité des associés a décidé de : 1 °) modifier l’adresse du siège social de la société. initialement établi, Aux termes des statuts reçus par acte de Maître Anne-Laurence CORTEZ, notaire à CHATEAUNEUF DU PAPE (84230), le 12 mars 2018 : « 112 avenue François Béranger à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) » et retranscrit par erreur sur le Kbis « 112 avenue François Berger à SAINT-LAURENT-DU-V AR (06700) », pour le rectifier à l’adresse suivante : « 112 avenue François Bérenger à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700) » Et ce à compter de ce jour. 2°) transférer le siège social situé à SAINT-LAURENT-DU-VAR (06700), 112 avenue François Bérenger à CARPENTRAS (84200), 356 chemin du Martinet, Et ce à compter de ce jour. Les formalités seront effectuées au RCS d’ANTIBES. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 17/03/2023, il a eté constitué une SCI dénommée : IBN CONCEPT Capital : 1 000 € Siège : 43 Place de l’Église de Saint-Pancrace, 06100 NICE Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Baba, Ndialla NDIAYE demeurant 43 Chemin de l’Église de Saint-Pancrace, 06100 NICE Co-gérant : Madame Imanne DRIOUECH EPOUSE NDIAYE demeurant 43 place de l’église saint pancrace, 06100 NICE (FRANCE) Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société civile immobilière 147418.20 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Aux termes du proces verbal en date du 28.10.2022 de la société SCI LE CABANAS sis 8 rue Félix Gras 84000 AVIGNON au capital de 147 418.20 €uros RCS 401 508 163 AVIGNON, il a décidé : transfert du siège social sis 664 chemin des Puits 06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE à compter du 28.10.2022 modification de l’art 4 des statuts changement de gérant : M BONNEL Jacques sis 664 chemin des Puits 06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE en remplacement de Mme André BONNEL à compter du 28.10.2022 Mention sera faite au RCS de GRASSE.
Société civile immobilière 383000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LA FAURIE SCI au capital de 383 000 € 103 Avenue Raoul Dufy, 06200 NICE RCS NICE n° 477 809 750 AVIS Aux termes d’une AGE du 15/03/2023, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de transférer le siège social au 28 Corniche Fleurie, Les Grands Espaces A2 , 06200 NICE et de nommer Monsieur Stéphane Antoine Jean PEYRIN sis 199 rue de Lourmel - 70015 Paris en qualité de co-gérant. Validation : RCS NICE.
Société civile 254000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 04/04/2023, il a eté constitué une Société Civile dénommée : HORIZON RT Capital : 254 000 € divisé en 25400 pars de 10 € chacune, Apportés en nature Siège : 104 Rue Barberis, Résidence Château Riquier D2, 06300 NICE Objet : prise de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés et dans toutes entreprises; participation active à la conduite de la politique des filiales et au contrôle de celles-ci; toutes activités de conseil et de gestion, prestations de services spécifiques au bénéfice des filiales; avance de fonds rémunérés aux sociétés filiales; achat et la vente de tous droits sociaux. Gérant : Monsieur Grégory GHILIERMO demeurant 104 Rue Barberis, Résidence Château Riquier D2, 06300 NICE Cogérant : Madame Magalie YANG demeurant 104 rue barberis, Résidence Château Riquier D2, 06300 NICE Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite