Société civile 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ALAMOUGINS Societé Civile au capital de 1 000 € 868 Avenue Virginie Heriot, 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN RCS NICE n° 514 989 755 AVIS Aux termes d’une AGO du 01/11/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 1575 Avenue Général de Gaulle, 06250 MOUGINS et Madame Mariana KALCHEVA épouse YANEVA sise 20 Boulevard Princesse Charlotte, 98000 MONACO a été nommé Gérante suite à la révocation de Mme Cécile ACOLAS. Validation : RCS CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
RATAPIGNATA Sociéte par actions simplifiée Au capital de 2 000 € Siège social : 63 avenue du Ray, 06100 NICE 804 644 516 RCS NICE AVIS DE DISSOLUTION Par décision du 31 janvier 2023, l’assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 janvier 2023 et sa mise en liquidation. A été nommé M. Remy Bicini demeurant 189 Chemin de Baume Granet 06330 Roquefort-Les-Pins, Avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au 63 Avenue du Ray 06100 Nice, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de Nice. Mention sera faite au RCS : NICE. Pour avis.
Société civile d'exploitation agricole ( SCEA) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de la Forme juridique
AVIS DE TRANSFORMATION Aux termes de l’AGE en date du 2 janvier 2023 de l’Earl LES SEPT COLLINES, au capital de 1 000 €uros, Dont le siege social est à 06430 LA BRIGUE, 18 rue Charles Fenoglio, immatriculée au RCS de NICE 921 997 581, il a été décidé à compter du même jour, de transformer la société en Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) régie par les articles 1832 à1870-1 du code civil, sans la création d’un être moral nouveau. La dénomination de la société, son capital, son siège, sa durée, son objet et la date de clôture de son exercice social demeurent inchangés, l’objet social a été mis en conformité avec les règles régissant les SCEA avec cependant la précision ajoutée « et plus particulièrement l’exploitation agricole, la production, le négoce et la transformation de fruits et légumes, ainsi que des produits issus de l’oléiculture, mais sous réserve de respecter les usages agricoles ». La transformation de l’Earl en SCEA emporte la responsabilité indéfinie des associés de la Scea. Agrément des cessionnaires de parts : à l’unanimité des associés Gérant : M. LAQUEBE Jean Noël, demeurant à 30126 SAINT LAURENT DES ARBRES, 450 route Nationale 58 « Le Devoy Martine » (ancien gérant de l’Earl). Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mentions en seront faites au RCS de NICE.
Société civile 2000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 10/03/2023, il a eté constitué une Société Civile dénommée : SUNNY Capital : 2 000 € Siège : 140 Boulevard de Cessole, Le Richelieu, 06100 NICE Objet : La société a pour objet la gestion de patrimoine familial, le financement et la réalisation de tous investissements mobiliers et immobiliers, toutes prestations à caractère civil exclusivement, la détention de toute participation et de toute filiale à cet effet. Gérant : Madame Eva TEBOUL demeurant 140 Boulevard de Cessole, 06100 NICE Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé ou descendant. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale extraordinaire. Durée : 99ans. Immatriculation : RCS NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 7000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
RENERGETIC SARL à associé unique au capital de 7 000 € 45 Chemin du Cabanon, 06740 CHATEAUNEUF-GRASSE RCS GRASSE n° 532 146 057 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 15/03/2023, prenant effet ce jour, Il a eté décidé de transférer le siège social au 46 Chemin des Chasseurs Alpins, 06520 GRASSE. Validation : RCS GRASSE. Pour avis Le représentant légal
SARL unipersonnelle (EURL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 14/03/2023, constitution d’une SARL unipersonnelle denommée : NAIR BAT Capital : 1 000 € Siège : 6 rue du 8 mai, 06510 GATTIERES Objet : Revêtement des sols et des murs, Isolation, chauffage ventilation climatisation (c.v.c) Gérant : Monsieur Muharrem NAIR demeurant à 6 rue du 8 mai, 06510 GATTIERES Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF Rectificatif à l’annonce n°207728 parue sur le présent journal du 09/02/2023, concernant PROPY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST il fallait lire ’Aux termes d’une AGE du 15/02/2023, Prenant effet le 15/02/2023, il a eté décidé de nommer en qualité de directeur général Madame Cécile BUREL demeurant à 26 Rue Hoche, 06400 CANNES. Pour avis
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
TAL INVEST SAS au capital de 1 000 € 350 Chemin de la Parouquine, Numéro 3, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 839 331 543. AVIS DE NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL. Aux termes d’une AGE du 10/03/2023, Prenant effet ce jour, il a eté décidé de nommer en qualité de directeur général Madame Charlotte CADOUX demeurant à 350 Chemin de la Parouquine, 06600 ANTIBES . Validation: RCS ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite