Société à responsabilité limitée (SARL) 300000.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
OLIVIER REYBOZ PUBLICITE Forme : SARL. Siege social : Avenue Jean Mermoz, Parc d’activité de la Siagne, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE. RCS CANNES : 479 167 553. AVIS Aux termes de l’AGE du 09/12/2022, Les associés ont décidé de modifier le capital social en le portant de 143 500 €uros à 300 000 €uros et de modifier les statuts en conséquence. Mention au RCS de CANNES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un ASSP en date du 26/12/2022, il a eté constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SCI THUYSET Objet social : L’acquisition, La construction et la propriété de tous biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou industriel ; La mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation par bail ou autre de tous immeubles dont elle aura la propriété ou la jouissance. Siège social : 18 Rue du MERLOU, 06340 CANTARON Capital initial : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS NICE Gérance : HEIBIG Amaury, demeurant 18 Rue du MERLOU, 06340 CANTARON FRANCE Clause d’agrément : Les statuts contiennent une clause d’agrément des cessions de parts Amaury Heibig
Société civile immobilière 122111.66 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AZURIA SCI au capital de 122 111,66 € Siège social: Port Azur Avenue des Freres Roustan bat H, GOLFE JUAN 06220 VALLAURIS RCS ANTIBES 398 091 637 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’assemblée générale extraordinaire du 03/01/2023 a décidé le transfert du siège social à compter du 03/01/2023 et de modifier l’article 4 des statuts comme suit : - Ancienne mention: le siège social de la société est fixé au Port Azur Avenue des Frères Roustan bat H, GOLFE JUAN, 06220 VALLAURIS. - Nouvelle mention : le siège social de la société est fixé au 209 Chemin du Gaz, Golfe-Juan, 06220 VALLAURIS. L’inscription modificative sera portée au RCS ANTIBES tenue par le greffe du tribunal. l’un des gérants : Beatrice MELON-RIEY
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
SRAG SOCIETE DE REPARATIONS AUTOMOBILES GENERALE SARL en liquidation Capital : 7 622,45 €uros Siège social : 50 Chemin du Vallon des Vaux 06800 CAGNES-SUR-MER Siege de liquidation : 465 Bd Marcel Pagnol 06700 ST LAURENT DU VAR RCS ANTIBES 333 305 779 CLÔTURE DE LIQUIDATION Par décision en date du 01/12/2022 les associés ont : approuvé les comptes définitifs de liquidation. donné quitus au liquidateur ESTELA Roger et déchargé de son mandat. prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 30/11/2022. Les comptes de liquidation seront déposés au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 2000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SERRURERIE OUVERTURE SECURITE SAS au capital de 2 000 € 60 Avenue de Nice, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES n° 852 547 389 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 15/12/2022, prenant effet ce jour, Conformément aux dispositions de l’article L.225.248 du nouveau code de commerce, les associes ont décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Frédéric PORASSO sis 2 Impasse des Carrières, 98000 MONACO a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 5000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MS MODELE SASU au capital de 5 000 € 4706 Route de Saint-Jeannet, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES n° 891 463 044 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 28/12/2022, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de transférer le siège social au 20 Impasse des Pins, 06130 GRASSE. Président : Madame Estelle HERBET demeurant 4706 Route de Saint-Jeannet, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Radiation : RCS ANTIBES. Ré-immatriculation : RCS GRASSE.
Société civile immobilière 801000.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
COSMOS II SCI au capital de 1 000 € Siège social : 231 chemin des Calades, 06370 MOUANS-SARTOUX 891 396 590 RCS CANNES AVIS Suivant proces-verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 août 2022, il a été décidé d’augmenter le capital social d’un montant de 800 000 €uros par apport de biens immobiliers. Le capital social est ainsi porté à la somme de 801 000 €uros, Il est divisé en 801 000 parts de 1 €uro chacune. Modification corrélative des statuts. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
INTERIM NATION BORDEAUX BTP SARL au capital minimum de 10 000 € Siege social : 11 ave Emmanuel Pontremoli Bât F1 - Nice la Plaine 06200 NICE RCS NICE 908 299 373 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20/12/2022 , il a été décidé de transférer le siège social au 1 ave des vespins 06800 CAGNES-SUR-MER à compter du 20/12/2022. Radiation au RCS de NICE et immatriculation au RCS d’ANTIBES.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite