Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
GRETA OTO SCI au capital de 1 000 € Siège : ZI la Valliere Batiment 17 06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE RCS NICE 879 808 087 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 13/12/2022, prenant effet le 13/12/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 28 bd Dubouchage Le Fontainebleau 06000 NICE. Validation : RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
INTERIM NATION TOULON SARL au capital minimum de 10 000 € Siege social : 11 ave Emmanuel Pontremoli Bât F1 - Nice la Plaine 06200 NICE RCS NICE 842 794 414 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par décision de l’AGE du 20/12/2022, il a été décidé de transférer le siège social au 1 ave des vespins 06800 CAGNES-SUR-MER à compter du 20/12/2022. Radiation au RCS de NICE et immatriculation au RCS d’ANTIBES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
DON CORNELIUS SCI au capital de 1 000 € Siège : ZI la Valliere Batiment 17 06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE RCS NICE 879 804 938 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 13/12/2022, prenant effet le 13/12/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 28 bd Dubouchage Le Fontainebleau 06000 NICE. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BATON ROUGE SCI au capital de 1 000 € Siège : ZI la Valliere Batiment 17 06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE RCS NICE 879 808 327 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 13/12/2022, prenant effet le 13/12/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 28 bd Dubouchage Le Fontainebleau 06000 NICE. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
OPPIDUM NISSART SCI au capital de 1 000 € Siege : ZI la Vallière Batiment 17 06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE RCS NICE 834 166 399 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 13/12/2022, prenant effet le 13/12/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 28 bd Dubouchage Le Fontainebleau 06000 NICE. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LA HIRE SCI au capital de 1 000 € Siège : ZI la Valliere Batiment 17 06730 SAINT ANDRÉ DE LA ROCHE RCS NICE 834 192 890 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 13/12/2022, prenant effet le 13/12/2022, Il a été décidé de transférer le siège social au 28 bd Dubouchage Le Fontainebleau 06000 NICE. Validation : RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 31000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MARIA FRERES SAS au capital de 31 000 € Siège social : Quai Les Vallieres (Bureaux et Entrepôts), 06420 CLANS 312 367 881 RCS NICE AVIS Aux termes des DAU du 22.12.2022 il a été décidé de nommer : - En qualité de président, la société Flore Participations, SAS dont le siège social est à Fretin (59273) - 182, rue Georges Brassens (RCS Lille Métropole 853 870 129), en remplacement de Jacques Maria démissionnaire ; - En qualité de directeur général, Sandrine Martin demeurant à Villeneuve Loubet (06270) - Baie des Anges, en remplacement de Michel Maria démissionnaire. Mention sera faite au RCS de Nice.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
WAAPOS Sociéte à responsabilité lLimitée au capital de 10 000,00 € Siège social : 36 chemin d’Aubagne, 13600 CEYRESTE 809 488 133 RCS MARSEILLE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2022 : Le siège social a été transféré, à compter du 01/12/2022, du 36 chemin D’AUBAGNE, CEYRESTE (Bouches du Rhône), au 36, chemin BAS DES MOLLES, Villa LES TROIS CHENES, COLOMARS (Alpes-Maritimes). Gérant : M. FINA Eric 36, chemin BAS DES MOLLES, Villa LES TROIS CHENES, COLOMARS (Alpes-Maritimes) En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de NICE. Pour avis, la gérance.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite