Société civile 1524.49 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
STE CIVILE SINALI Société Civile en liquidation au capital de 1 524,49 € 1 Avenue le Mesnil, 06200 NICE RCS NICE n° 349 600 809 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une AGE du 29/12/2022, il a éte décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Mr Olivier BOUCHARD, Dt 154 Corniche Flleurie 06200 NICE pour sa gestion et de le décharger de son mandat, de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 29/12/2022. Radiation au RCS de NICE. Pour avis Le notaire
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP en date à NICE du 01/01/2023, il a eté formé une société dont les caractéristiques sont les suivantes : FORME : SARL DENOMINATION : NLN OBJET : L’activité de location meublé professionnel ou non professionnel L’acquisition, La vente, la propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers Toutes activité de marchands de biens SIEGE : 53 Boulevard Montréal, Les Amandiers 06200 NICE DUREE : 99 années CAPITAL : 1 000 € par apport en numéraire intégralement libéré GERANT : Nicolas GIULIANI demeurant à 53 Boulevard Montréal, Les Amandiers 06200 NICE. Immatriculation : RCS NICE. Pour Avis
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 100000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Docteur RAYBAUD SELARL de Médecin À capital variable de 100 000 € minimum 120 Avenue de Grasse MOUANS-SARTOUX (06370) RSC CANNES n° 903 443 810 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par decision du 6 décembre 2022, le gérant et associé unique, A décidé de transférer le siège social au Centre de Consultations de l’Hôpital Privé A.Tzanck, 80 allée des Ormes MOUGINS (06250), à compter du 1/1/2023 et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. A compter du 1/1/2023, le siège social : • qui était au 120 Avenue de Grasse MOUANS-SARTOUX (06370) • est au Centre de Consultations de l’Hôpital Privé A.Tzanck, 80 allée des Ormes, à MOUGINS (06250) Mention sera faite au RCS de CANNES. Pour avis, Le gérant
Société par actions simplifiée (SAS) 8000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
PANE AMOR E FANTASIA SAS en liquidation au capital de 8 000 € Siège social : 45 CHE DU VAL FLEURI 06800 CAGNES-SUR-MER 852 303 015 RCS d’ANTIBES CLÔTURE DE LIQUIDATION L’AGO du 15/12/2022 a approuve les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, M. BRACHET GERARD, demeurant 113 chemin des chèvrefeuilles 06130 GRASSE pour sa gestion et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour. Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce d’ANTIBES. Radiation au RCS d’ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ATELIER PELLETIER Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €uros Siege social : 22 rue Hibert, 06400 CANNES 833 150 378 RCS CANNES AVIS Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 1er octobre 2019, il résulte que M. Benjamin PELLETIER, Demeurant 22 rue Hibert, 06400 CANNES a été nommé en qualité de Président en remplacement de M. Georges PELLETIER, démissionnaire. L’article 13 des statuts a été modifié en conséquence. POUR AVIS, Le Président.
Société civile immobilière de construction vente 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
ARISTOTE ATLANTIQUE SUD Avocats Droit Fiscal et Droit des Societés 8 avenue du 8 mai 1945 - 64116 BAYONNE CEDEX « ARTEMIS » Société civile de construction vente au capital social de 1 000 € Siège social : Le Louvre, 13 rue Alphonse Karr 06000 NICE 820 772 416 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 30.11.2022 enregistrée à NICE le 15.12.2022 Dossier 2022 00023414 référence 0604P61 2022 A 05841 les associés ont : - approuvé le compte définitif de liquidation - donné quitus au liquidateur et l’ont déchargé de son mandat - prononcé la clôture de la liquidation de la société avec effet de ce jour Les comptes de liquidation ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE Pour avis. Le liquidateur
Société par actions simplifiée (SAS) 200.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Cabinet de Maître Charles ABECASSIS Avocats 4 bis avenue des Fleurs - 06000 NICE Tél. : 09 79 38 09 76 - Email : [email protected] AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte SSP à NICE du 27/12/2022, il a eté constitué une SAS dénommée « SAIGON EXPRESS » au capital de 200 €, Dont le siège social est à Nice (06000), 12 rue Trachel, dont l’objet est « la création, l’acquisition, l’exploitation, la vente, la prise en location gérance de tous fonds de commerce se rapportant à l’achat et la vente en demi-gros et/ou au detail de produits exotiques en tous genres, l’importation et l’exportation desdites marchandises”. Le Président est Madame Thi Ngoc Hieu épouse DINH, demeurant 5 rue Papon à NICE (06300). Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires et transmissibles à un tiers avec agrément préalable de la société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à un vote. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 1359750.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
F I C E T E X Avocat au Barreau de NICE 4, rue Kosma 06000 NICE Tél : 04 93 16 27 78 Fax : 04 93 82 00 54 SAS SHAM INVEST Au capital de 1.359.750 € Siege social : 131, Avenue du Maréchal Lyautey 06210 Mandelieu-la-Napoule 523 808 814 RCS CANNES Nomination d’un Directeur Général Adjoint L’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2023 de la SAS SHAM INVEST a décidé de nommer Monsieur Christophe ULIVIERI, né le 29 mars 1972 à Cannes, demeurant à Mougins (06250), 11, allée du Manoir, Les Pierre Roses, de nationalité française, en qualité de Directeur General Adjoint à compter de ce jour pour une durée indéterminée et avec des pouvoirs limités pour engager la société. Le Président.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite