Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
JS RENOVATION SASU au capital de 2 500 € 39 Avenue Alfred Borriglione, 06100 NICE RCS NICE n° 800 416 828 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 01/12/2022, prenant effet ce jour, L’associé unique a decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Julien SEVILLA sis 39 Avenue Alfred Borriglione, 06100 NICE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE. Pour avis Le représentant légal
Société par actions simplifiée (SAS) 3000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
EXTREME Societé par actions simplifiée au capital de 3 000 € Siège social : 62 avenue de Brancolar, 06100 NICE 508 346 723 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une décision en date du 24/11/2022, le président de la société par actions simplifiée EXTREME, Usant des pouvoirs conférés par les statuts, a décidé de transférer le siège social du 62 Avenue De Brancolar, 06100 NICE au 49 LE PIED DU VILLAGE, 05400 MONTMAUR à compter du 1er décembre 2022 et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts. Pour avis. Le président.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte en date ANTIBES du 21/11/2022, il a eté constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société civile immobilière Dénomination sociale : SOVIC Siège social : 12 Avenue GUILLABERT, 06600 ANTIBES Objet social : L’acquisition, L’administration, la mise à disposition de l’immeuble pour la jouissance ses associés, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. L’emprunt auprès de toute banque afin de réaliser l’objet social. Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société. Capital social : 1 000 €uros, constitué uniquement d’apports en numéraire Gérance : Mr. Victor Pascal COHEN, né le 16 mars 1963 à PARIS, demeurant 12 Avenue GUILLABERT, 06600 ANTIBES. Clauses relatives aux cessions de parts : Agrément requis dans tous les cas. Agrément obtenu à l’unanimité des associés. Immatriculation de la Société au RCS d’ANTIBES. Pour avis. La Gérance.
Société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
PHARMACIE PLANTIER Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiee au capital de 5 000 € 2310 Avenue du Maréchal Juin 06250 MOUGINS 481 634 665 RCS CANNES AVIS Par décisions en date du 18/11/2022 l’Assemblée Générale prend acte que la Société n’est plus tenue de désigner un Commissaire aux Comptes et décide de ne pas renouveler les mandats de Monsieur Nicolas FIORESE, Commissaire aux Comptes Titulaire, Et de Madame Carine CECCALDI, Commissaire aux Comptes suppléant, et de ne pas procéder à leur remplacement.
Société civile 5558.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
CLIV Société Civile Immobilière au capital de 5.002 € Siege social : 27, Avenue de la Couronne 06590 THEOULE-SUR-MER 912 818 333 RCS CANNES AVIS Assemblée Générale Extraordinaire du 13.12.2022 : Constatation de la réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12.12.2022, D’une somme de 556 €, par apport en numéraire et création de 556 parts nouvelles de 1 € chacune, pour le porter de 5.002 € à 5.558 €. Mise à jour corrélative des statuts. Ancienne mention : Capital : 5.002 €, divisé en 5.002 parts de 1 €. Nouvelle mention : Capital : 5.558 €, divisé en 5.558 parts de 1 €. Dépôt au RCS de CANNES. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte sous seing prive en date, à CANNES, du 16 décembre 2022, Il a été constitué la société suivante : Dénomination : WATT MAX. Forme : Société à responsabilité limitée. Siège social : 2 rue Edith Cavell, 06400 CANNES. Objet : Le commerce de gros et de détail de cycles et motocycles, l’entretien et réparation de cycles et motocycles, commerce de gros et de détail de pièces d’accessoires et équipements de motocycles, articles de sport, service d’intermédiaire du commerce de gros de cycles et motocycles, la location de courte durée de véhicules électriques, l’achat et la revente d’automobiles. Durée de la société : 99 ans. Capital social fixe : 10 000 €uros. Gérants : Madame Céline CHANIAL, demeurant 29 chemin de Beauvert, 06600 ANTIBES et Monsieur Tony JOUAN, demeurant 6 avenue du Trayas, 06590 THEOULE SUR MER. La société sera immatriculée au RCS CANNES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Forme : SARL Dénomination sociale : SYLVA Capital : 7 622,45 € Siege social (ancien siège) : 40/54 Avenue sainte Marguerite Galerie Araucaria 06200 NICE Immatriculation RCS de de NICE n° 398 747 048 Selon la décision du gérant du 15/12/22, il a été décidé de transférer le siège social à compter du 15/12/22 de 40/54 Avenue sainte Marguerite Galerie Araucaria 06200 NICE, Au 22 RUE DES ARBOUSIERS APPT 878, 06510 CARROS et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. Modification sera faite au RCS de GRASSE. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AMARE GEORGIA SCI en liquidation au capital de 1 000,00 €UR Siege social : ANTIBES (06600) 770 chemin des Moyennes Bréguières 800 837 759 RCS ANTIBES AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’un acte reçu par Me FONTAINE, Notaire à ANTONY, Le 17 novembre 2022, contenant consentement des associés, lesquels ont décidés de dissoudre la société à compter du 17 novembre 2022, de nommer en qualité de liquidateur Monsieur Amalric THÉZÉ demeurant à ANTIBES (06600) 770 chemin des Moyennes Bréguières. Le siège de la liquidation est fixé chez le liquidateur. Mention sera faite au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANTIBES. Pour avis.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite