Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
AMARE GEORGIA SCI en liquidation au capital de 1 000,00 €UR Siege social : ANTIBES (06600) 770 chemin des Moyennes Bréguières 800 837 759 RCS ANTIBES CLOTURE DE LIQUIDATION Monsieur Amalric THÉZÉ demeurant à ANTIBES (06600) 770 chemin des Moyennes Bréguières agissant en qualité de liquidateur, déclare que la liquidation de la société dont la dissolution a été publiée dans ce même journal simultanément, A été clôturée le 17 novembre 2022, suivant décision unanime des associés après approbation du compte définitif et quitus et décharge de sa gestion. Radiation au RCS d’ANTIBES. Pour avis
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
PATRIMOINE ET PROMOTIONS Sociéte à responsabilité limitée Au capital de 10 000 €uros Siège social : 14 Rue Paul Déroulède 06000 NICE 818 362 055 RCS NICE AVIS Aux termes du PV des décisions extraordinaires en date du 1/11/2022, il a été décidé : - d’entériner la démission de Monsieur NAMAN Thierry de ses fonctions de Gérant, Puis nommer comme nouveau Gérant, Monsieur NAMAN Adrien, demeurant à 33 boulevard de Cimiez - 06000 NICE pour une durée indéterminée. Mention sera faite au RCS de NICE. Pour Avis
Société civile 30489.80 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CIVI GOUNOD Sociéte civile immobilière au capital de 30 489,80 € Siège social : 16 rue du Gounod, 06000 NICE RCS NICE : 389 574 823 AVIS Par décision de l’AGE en date du 09 décembre 2022 suite au décès de Monsieur Bernard LEVANDO survenu le 30 octobre 2017 il a été décidé de nommer comme gérante Madame Patricia LEVANDO née KNUDSEN demeurant 2 rue VERDI à NICE (06000) avec effet rétroactif à la date du décès et de transférer le siège social du 18 rue GOUNOD à NICE (06000) au 2 rue Verdi à NICE (06000) Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention RCS NICE. Pour avis la gérante
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte sous seing prive en date, à NICE (06000), du 14/12/2022, Il a été constitué la société suivante : Dénomination : RIVIERA GLAÇONS. Forme : Société à responsabilité limitée. Siège social : 43 boulevard Tzarewitch 06000 NICE. Objet : La fabrication, la production et la vente de glaçons aux professionnels, la vente de tous produits et accessoires liés à l’activité, toutes prestations de services y relatives. Durée de la société : 99 ans. Capital social fixe : 10 000 €uros Gérant : Monsieur Sylvain DOTAL, demeurant 43 boulevard Tzarewitch, 06000 NICE La société sera immatriculée au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 202083.20 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
OUTPOST 24 FRANCE SAS au capital de 202 083,20 € Siege social : 2405 Route des Dolines Drakkar C et D 06560 VALBONNE 532 107 992 RCS de GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Le 15/12/2022, l’Associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société au 291 Rue Albert Caquot 06560 VALBONNE, Et ce à compter du 15/12/2022. Mention au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 4000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
NGCOMM-SOLUTIONS SARL au capital de 4 000 € Siège social : 1856 Chemin de Saint-Bernard, c/o Norma Color, 06220 VALLAURIS 521 191 809 RCS ANTIBES AVIS DE DISSOLUTION L’AGE du 20/12/2022 a decidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour de la Société, A nommé liquidateur M. TOUFIK Issam, demeurant 55 Avenue de Cannes, 06160 ANTIBES, et a fixé le siège de la liquidation chez le liquidateur. Mention au RCS d’ANTIBES.
SARL unipersonnelle (EURL) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP en date du 16/12/2022, il a eté constitué une EURL dénommée : FMEA Consulting Objet social : Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et plus particulièrement toutes prestations d’assistance de service, D’audit et de conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion de projet, du développement, de la stratégie, de l’organisation, de l’intégration de services, de l’informatique, du marketing, du management et de la gestion administrative, financière ou commerciale, la transformation et la performance opérationnelle aux entreprises. La formation non réglementée, le coaching, la participation et l’organisation de séminaires et d’événements, l’accompagnement dans le cadre personnel et professionnel. Siège social : 24 avenue des Fleurs, 06000 NICE Capital : 1 000 €uros Gérance : M. Florent MEYRONNET demeurant 24 avenue des Fleurs, 06000 NICE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
MERIS SARL au capital de 2.000 euros Siège social : 5 Allée des Platanes 74940 ANNECY (en cours de transfert) RCS ANNECY 500 978 069 AVIS Par AGE du 12/12/2022, les associés ont decidé : de transférer à compter du 1er janvier 2023 le siège social initialement fixé à ANNECY (74940) Annecy-le-Vieux 5, Allée des Platanes à ANTIBES (06160) JUAN LES PINS Antibes Les Pins Résidence 55 Avenue de Cannes. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. de désigner gérante, à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de Monsieur Ayeche BEZZI, démissionnaire, Madame Céline BEZZI dmt à Antibes (06160) Juan les Pins Antibes Les Pins Résidence 55 Avenue de Cannes. Mention sera fait au RCS d’ANTIBES. Pour avis. la gérance.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite