Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
I&G SARL au capital de 1 000 € - 38 Rue Smolett, 06300 NICE RCS NICE n° 911 613 255 - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 08/09/2022, prenant effet le 08/09/2022, Il a eté décidé de transférer le siège social au 19 Boulevard Carabacel, 06000 NICE. Validation : RCS NICE. Pour avis. Les associés.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 09/08/2022, constitution d’une SASU denommée: ANJO PIZZA Capital: 1 000 € Siège: 717 Route de la Redoute, 06510 LE BROC Objet: Restauration rapide, Pizza, snack sur place et à emporter, vente de boissons non alcoolisées Président: Monsieur Steeve CHERUEL demeurant à 717 Route de la Redoute, 06510 LE BROC Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles par l’actionnaire unique.En cas de pluralité d’actionnaires: cessions libres entre actionnaires, agrément préalable de la collectivité des associés pour les autres cessions. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS GRASSE.
Société civile immobilière 1002.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique reçu par Me BOUSSIDAN, Notaire à 7BIS RUE CAFFARELLI NICE (06) du 09/09/2022, Il a eté constitué une SCI dénommée: LES 3 A Capital: 1 002 € apportés en numéraire Siège: 193 Avenue de Rimiez, Domaine de Gairaut, 06100 NICE Objet: L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Madame Astrid AZIZA NEE NEFTEL demeurant 149 Boulevard Saint-Germain, 75006 PARIS Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute autre cession est soumise à l’agrément préalable à l’unanimité des associés y comprise celle au profit d’un conjoint. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 11/08/2022, il a eté constitué une SCI dénommée: A.S.G Capital: 1 000 € apportés en numeraire Siège: 717 Route de la Redoute, 06510 LE BROC Objet: L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Monsieur Steeve CHERUEL demeurant 717 Route de la Redoute, 06510 LE BROC Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, conjoints, ascendants et descendants. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS GRASSE. Pour avis La gérance
Société par actions simplifiée (SAS) 30000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
FAVDAY SAS en liquidation au capital de 30 000 € Siège social : 548 chemin de Leouse, 06220 VALLAURIS 853 160 398 RCS ANTIBES CLÔTURE DE LIQUIDATION L’AGE du 31/07/2022 a approuvé les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au liquidateur et déchargé de son mandat et prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au GTC d’Antibes et la société sera radiée du RCS.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TENA SCI au capital de 1 000 € 180 chemin des Vignasses, 36 les Epervières, Villa 36 06410 BIOT RCS ANTIBES n° 852 682 020 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 05/09/2022, Prenant effet ce jour, il a eté décidé de transférer le siège social au 2606 chemin de la Sine, 06140 VENCE. Gérant : Monsieur Arnaud PETITJEAN demeurant 2606 chemin de la Sine, 06140 VENCE. Co-gérant : Madame Elodie PETITJEAN demeurant 2606 chemin de la Sine, 06140 VENCE. Validation : RCS GRASSE. Pour avis. La gérance.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
S.C.I DEWILL SCI au capital de 1 000 € 10 Rue Aubernon, 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 538 257 049 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 11/07/2022, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de transférer le siège social au 196 boulevard Saint-Antoine, Lot du Super Cannes, 06220 VALLAURIS. Validation : RCS ANTIBES.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCI CROS LES OLIVIERS au capital de 1 000 € 6-8 avenue des Oliviers, 06800 CAGNES-SUR-MER RCS ANTIBES 840 606 420 AVIS Suite à l’AGE du 30/06/2022, il a éte décidé : Gérant démissionnaire : PAVIOTTI Fabrizio Viale Duodo 52, 33100 Udine Italie Nouveaux Gérants : Monsieur Sylvain DISCOURS né le 18 Mars 1982 à PARIS 20 demeurant au 5 rue Jean Giono, Résidence de la Baie A2, 06800 CAGNES-SUR-MER avec 50 parts. Madame DUPUPET Karine née le 24 mai 1972 à NICE (Alpes-Maritimes) demeurant 5 rue Jean Giono, Résidence de la Baie A2, 06800 CAGNES-SUR-MER avec 50 parts. Mosdification des statuts. Validation auprès du RCS d’ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite