Société par actions simplifiée (SAS) 2924500.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
VIPASSANA SAS au capital de 500 € Siège social : 17 avenue de la Source, 06100 NICE 799 781 802 RCS NICE AUGMENTATION DE CAPITAL Par decisions de l’associé unique le 30/06/2022, il a été décidé d’augmenter le capital social pour le porter à 2 924 500 €uros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique reçu par Me BOUSSIDAN , Notaire à 7 bis rue CAFFARELLI NICE (06) du 11/08/2022, Il a eté constitué une SCI dénommée: LE GEKO Capital : 1 000 € apportés en numéraire Siège : 84 avenue de Peygros, 06530 PEYMEINADE Objet : L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Madame Christiane CHAILLOU demeurant 65 chemin du Migranié, 06530 CABRIS Co-gérant : Monsieur Oliver GEBB demeurant 5 avenue de lyon, 06400 CANNES (France) Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute autre cession est soumise à l’agrément préalable à l’unanimité des associés. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS GRASSE.
Artisan-commerçant
Evenement: Location gérance : début / prorogation
AVIS DE LOCATION-GÉRANCE Aux termes d’un acte SSP du 01/08/2022, M. BELLAGHA Jamel demeurant 30 chemin des Sablieres, 06100 NICE a donné en location-gérance à la SAS L’EPI D’OR en cours d’immatriculation au RCS de NICE, Au capital de 10 000 euros, 22 Bis avenue Saint-Augustin, 06200 NICE un fonds de commerce de : ’Boulangerie, pâtisserie, confiserie, salon de thé, traiteur, et vente de boissons non alcoolisées’ sis 22 Bis avenue Saint-Augustin, 06200 NICE, pour une durée d’un an à compter du 01/08/2022, non renouvelable.
Société civile immobilière 19818.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
FICETEX Avocats au Barreau de NICE 4, rue Kosma 06000 NICE Tél: 04 93 16 27 78 Fax: 04 93 82 00 54 SCI LES MALADRERIES Au capital de 19.818 € Ancien siège social : Lieudit « BIARGE », 86510 RCS CHAUNAY 351 414 891 RCS POITIERS TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL L’assemblée genérale extraordinaire du 26 juillet 2022 a décidé de transférer le siège de la société au 14 rue de Paris à NICE (06000), à compter de ce jour. La société est gérée par Madame Christine LUCKI, Demeurant 14 rue de Paris à NICE (06000). La société à pour objet la gestion et la location de tous immeubles bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou de construction, ainsi que l’administration, la disposition et la revente éventuelle de ces mêmes biens. Tous placements de capitaux, sous toutes formes, y compris souscription ou l’acquisition de toutes actions ou obligations, parts sociales, ou en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. Plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, se rattachant à l’objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La gérante.
Société par actions simplifiée (SAS) 137000.00 EUR
Evenement: Réduction de capital social
RÉDUCTION DE CAPITAL LA TOQUE DU MIDI, SAS au capital de 173 000 €. Siège social : Chemin du Roguez Bâtiment K 06670 CASTAGNIERS. 514 968 635 RCS NICE. L’AGE du 22/07/2022 a decidé de changer le capital social en le portant de 173 000 € à 137 000 €. Mention au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 40000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
WAY PRIVILEGE SAS au capital de 40 000 € 45 chemin du Grand Chêne, quartier St-Antoine, 06130 GRASSE 829054949 RCS GRASSE POURSUITE D’ACTIVITÉ Aux termes de l’AGE en date du 29/08/2022, Il a éte décidé qu’en application de l’article L.225-248 du code de commerce, il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
DUVAL COMPLIANCE SASU au capital de 1 000 € Siège social : Residence Jardin de l’Eden, Bât C1, 18 Chemin des Escarasses, 06110 LE CANNET 882 205 305 RCS CANNES CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes du PV du 04 août 2022, L’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, a déchargé le liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture de liquidation, à compter du 30 juin 2022. La société sera radiée au RCS de CANNES.
Société civile immobilière 68602.06 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ERB SCI au capital de 68 602,06 € 589 avenue des eucalyptus, , 06600 ANTIBES RCS ANTIBES n° 383 195 641 AVIS DE CHANGEMENT GERANT Par decision des associés du 22/07/2022, prenant effet ce jour, Nomination de Madame Alexandra ERB sis 589 avenue des eucalyptus , 06600 ANTIBES, en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Jean-jacques ERB décédé. Validation: RCS ANTIBES.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite