Société civile de moyens 20748.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS ANDRAS MACYGAN Sociéte civile de moyens en liquidation au capital de 20 748 € Siège social et de liquidation : 556 boulevard des Ecureuils, Résidence Neptune, Ensemble Les Sirènes, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE 321 468 829 RCS CANNES CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d’une décision en date du 17/06/2022, l’associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Andras MACYGAN, demeurant 130 chemin de la Fubi, 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce de CANNES, en annexe au registre du commerce et des sociétés et la société sera radiée dudit registre. Pour avis, le liquidateur.
Société par actions simplifiée (SAS) 100.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
Par acte ssp en date du 21.07.2022 à NICE, enregistré au SDE de Nice le 25.07.2022., Dossier 2022 00013352, Ref. 0604P61 2022 A 03317, la SAS « MYLANN», au capital de 100 €, ayant son siège social à NICE (06100) 14 Avenue Cap de Croix, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 823 565 536 a cédé à la SARL «PAULINE FAIT LA CUISINE», au capital de 1.000 Euros, ayant son siège social à NICE (06300) 3 Rue Papon, immatriculée au RCS de Nice sous le n°914 792 999, une branche complète d’activité de PIZZERIA RESTAURANT, exploité à NICE (06100) 3 Rue Papon, moyennant le prix de 45.000 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 21.07.2022. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les formes légales à l’adresse du séquestre, savoir la SELARL « N&W AVOCATS » sise à 16 Rue Tonduti de l’Escarène à NICE (06100). Les formalités seront réalisées au RCS de NICE. POUR AVIS
Société civile immobilière de construction vente 400.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION AMYS2 SCCV au capital de 400 € en liquidation, RCS de NICE 851 019 547 - Siège social : 21 avenue Simone Veil, 06200 NICE. Aux termes de l’AGE du 13 juillet 2022, Les associes ont approuvé les comptes de clôture de liquidation, ont donné quitus à ENTREPRISE JEAN SPADA représentée par Mme Sabine RABANELLY, de son mandat de liquidateur et ont prononcé la clôture de la liquidation. RCS de NICE.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 26/07/2022, il a eté constitué une SCI dénommée: JOSEPH 9 Capital: 100 €. Siège: 9 Avenue Joseph Durandy, 06200 NICE Objet: L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Monsieur Alexandre MARTINO demeurant 9 Avenue Joseph Durandy, 06200 NICE Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société civile 1411000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
HERA FINANCES Sociéte Civile au capital de 1 411 000 € 950 ancien chemin de nice, 06790 ASPREMONT RCS NICE n° 538 842 477 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 27/07/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 50 Avenue Cap-de-Croix, La Paloma Bat A, 06100 NICE.Validation: RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte authentique reçu par Me SERRATRICE, Notaire à 5 place de gaulle antibes (06) du 28/07/2022, Il a eté constitué une SCI dénommée: SCI FAMILLE JABRE Capital: 1 000 € apportés en numéraire. Siège: 121 Boulevard Maréchal Juin, Villa Bel Azur 06160 ANTIBES Objet: L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Monsieur Philippe JABRE demeurant 4 Rue Charles-Bonnet, 1206 GENEVE Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au consentement de la gérance. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES.
SARL unipersonnelle (EURL) 1500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION Denomination : MY PRIVATE DRIVER. Forme : EURL en liquidation. Capital social : 1 500 €uros. Siège social : 249 boulevard Leader, 06400 CANNES. 810 058 172 RCS de CANNES. Aux termes d’une décision du 31 décembre 2021, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2021. Le siège de la liquidation est au siège social, Adresse où doit être envoyée la correspondance. Thibault BEDEX demeurant Résidence le Grand Jas, bâtiment A1, 60 boulevard du Périer, 06400 CANNES a été nommé liquidateur et lui a été conféré les pouvoirs les plus étendus. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
KING BOUCHERIE SAS au capital de 1 000 € 2601 Route Départementale, 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES n° 909 277 949 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 15/06/2022, prenant effet ce jour, Il a eté décidé de transférer le siège social au 67 avenue Georges Clemenceau, 06220 VALLAURIS. Validation : RCS ANTIBES. Pour avis. Le président.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite