Société à responsabilité limitée (SARL) 8000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SARL D ARCHITECTURE ATELIER DANIEL ALLIONE SARL au capital de 8 000 € 1 avenue du Maréchal Foch, 06310 BEAULIEU-SUR-MER RCS NICE n° 444 364 202 AVIS DE CHANGEMENT GERANT : Par decision de l’associé unique du 30/06/2022, prenant effet le 30/06/2022 nomination de Monsieur Axel ALLIONE sis 1 avenue François de May, 06310 BEAULIEU-SUR-MER, En qualité de gérant en remplacement de Monsieur Daniel Jean Auguste ALLIONE. Validation : RCS NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2432000.00 EUR
Evenement: Réduction de capital social
IBSA PHARMA SAS Societé par actions simplifiée à associé unique au capital de 7 714 000 € Siège social : 280 rue de Goa, ZI des 3 Moulins, Parc de sophia - Antipolis, 06600 ANTIBES 341 264 570 RCS ANTIBES AVIS Suivant délibération de l’associé unique en date du 30 juin 2022, il a été décidé que, malgré la perte constatée ayant ramené les capitaux propres au-dessous de la moitié du capital social, il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société. La même délibération a décidé de réduire le capital social de 7 714 000 € à 2 432 000 €.
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires 140.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES A CAPITAL VARIABLE POLE DE SANTE MULTI PROFESSIONNEL MOULINS MERIDIA (MSP PS3M), au capital de 140 euros. Siège social : 62 boulevard Paul Montel, L’Agapanthe, Esc D, 06200 Nice RCS Nice 812 396 810 En date du 30 decembre 2020, validée en AGE le 26 janvier 2021, il a été décidé, la cession de part de Mme Christine Mazzoleni, à Mme Annabelle Martin, demeurant 2321 route des Serres, 06570, St Paul de Vence, à compter du 01/01/2021 et la cession de part de M Guillaume Collet, à Mme Guerrero Olga, demeurant 116 montée de la Callade, 06270, Villeneuve Loubet, à compter du 01/01/2021. Suite à l’AGE du 26 janvier 2021, il a été décidé de nommer en qualité de co-gérant M Michel Papa, demeurant 13 rue Herold, 06000 Nice, associé à compter du 01/01/2021, en remplacement de Mme Christine Mazzoleni, co-gérante démissionnaire Suite à l’AGE du 9 décembre 2021, il a été décidé la cession de part de M Michel Papa, à Mme Cécile Baravalle, demeurant 13 rue des Jasmins, 06000 Nice, à compter du 01/01/2022 ; la cession de part de M Loïc Martin, à Mme Cathy Verdier, demeurant 2 chemin des Colles, 06800 Cagnes sur mer à compter du 01/01/2022 et la cession de part de Mme Anne Marie Luciani, à Mme Nadia Haddou, demeurant 146 avenue de la Californie, 06200 Nice, en date du 01/01/2022. Suite à l’AGE du 9 décembre 2021, il a été décidé de nommer en qualité de co-gérante Mme Olga Guerrero, demeurant 116 montée de la Callade, 06270 Villeneuve Loubet à compter du 01/01/2022 en remplacement de M Michel Papa, co-gérant démissionnaire.
Société par actions simplifiée (SAS) 6000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION Dénomination : BEE. Forme : SAS societé en liquidation. Capital social : 6 000 euros. Siège social : 20 RUE NOTRE DAME, 06400 CANNES. 503 356 867 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGE en date du 31 juillet 2022, les actionnaires ont approuvé les comptes de liquidation, Donné quitus au liquidateur Monsieur Jean-Pierre MEIGNEN demeurant 14 BOULEVARD EUGENE TRIPET, PALAIS NOTRE DAME DES PINS, 06400 CANNES et prononcé la clôture de liquidation de la société. La société sera radiée du RCS du CANNES. Le liquidateur.
Société par actions simplifiée (SAS) 415615.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AQUALUNG TRADING Societé par actions simplifiée au capital de 415 615 € Siège social : 1ère avenue , 14ème Rue, BP 148, 06513 CARROS Cedex 382 106 243 RCS GRASSE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Le 29/07/2022, L’associé unique a nommé la société AQUALUNG INTERNATIONAL, 300 rue du Vallon, Les Vaisseaux, bât. C, Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE, 552 134 744 RCS GRASSE, en qualité de président à compter du 01/08/2022, en remplacement de Mme Virginie GINSBOURGER, président démissionnaire.
Société par actions simplifiée (SAS) 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par acte SSP du 02/08/2022, il a eté constitué une SAS dénommée: IMAGION Capital: 100 € Siège: 1001 Avenue de la Batterie, Le Commodore - K125 - Chez M. ZVEZDA, 06270 VILLENEUVE-LOUBET Objet: Toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’achat et la vente sur internet de tous articles et produits marchands non réglementés sous toutes ses formes d’opérations et tous services Président: Monsieur Vladislav ZVEZDA demeurant à 1001 Avenue de la Batterie, Le Commodore - K125 , 06270 VILLENEUVE-LOUBET Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES. Pour avis. Le représentant légal.
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ATELIER ALLIONE ARCHITECTES SARL au capital de 5 000 € - 1 avenue du Marechal Foch, 06310 BEAULIEU-SUR-MER - RCS NICE n° 792 691 206 - AVIS DE CHANGEMENT GERANT : Aux termes d’une AGM du 30/06/2022, prenant effet le 30/06/2022, Nomination de Monsieur Axel ALLIONE sis 1 avenue François de May, 06310 BEAULIEU-SUR-MER, en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Daniel Jean Auguste ALLIONE. Validation : RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
FRENCH RIVIERA HOUSE HUNTING Sigle : FRH Enseigne commerciale : FRENCH RIVIERA HOUSE HUNTING SARL au capital de 1 000 €. 50 boulevard Joseph Garnier, 06000 NICE RCS NICE n° 914 630 827 AVIS DE CHANGEMENT DE L’OBJET SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 28/07/2022, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de changer l’objet social à Intermédiation en matière d’achat, de vente, de location de biens immobilier pour le compte de tiers services de conseil et d’évaluation en rapport avec l’achat, la vente et la location de biens immobilier, pour le compte de tiers activités des agents fiduciaires en immobilier activités des experts immobilier la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location de biens immobiliers.. Validation : RCS NICE. Pour avis. Le représentant légal.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite