Société à responsabilité limitée (SARL) 7500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CLÔTURE DE LIQUIDATION Dénomination : DOCTEUR AMAT CHRISTOPHE. Forme : SARL en liquidation. Capital social : 7 500 €uros. Siege social : 11 avenue Pasteur, le Semiramis, 06600 ANTIBES. RCS ANTIBES : 450 381 561 Aux termes d’une décision en date du 1er avril 2022, L’associé unique a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur Monsieur Christophe AMAT demeurant Hameau du Valbosquet, villa 122, 06600 ANTIBES et prononcé la clôture de liquidation de la société. La société sera radiée du RCS d’ANTIBES. Le liquidateur.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7622.45 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
STE DE PROSPECTIVE INVESTISSEMENTS & REALISATIONS IMMOBILIERES MEDITERRANEENNES SARL en liquidation au capital de 7 622,45 € - Villa la Roseraie, Avenue Michel de Cimiez, 06000 NICE - RCS NICE n° 378 963 029 - AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION : Aux termes d’une AGO du 13/07/2022 , Il a éte décidé : D’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Mme Stéphanie BIENFAIT pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 13/07/2022. Radiation au RCS de NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MONSIEUR & PARTNERS G.D.S SASU au capital de 1 000 € hall de la gare du sud, Place de la Gare du Sud, 06000 NICE RCS NICE n° 844 837 013 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL Aux termes d’une AGE du 15/07/2022, Prenant effet le 15/07/2022, il a été décide de transférer le siège social au 19 bis bd stalingrad, 06300 NICE. Validation: RCS NICE.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
ViVal Sociéte civile immobilière au capital de 1 000 € Siège social : 1528 chemin de Castellaras, 06370 MOUANS-SARTOUX 853 992 774 RCS CANNES CHANGEMENT DE GÉRANT L’associé unique a pris acte en date du 13 juillet 2022 du décès Monsieur Boris WINCKELMANN, gérant de la société et a décidé de nommer en qualité de nouveau gérant avec effet du même jour, Madame Caroline WINKELMANN, née HAMAN le 4 octobre 1971 à MUNICH, de nationalité Allemande, demeurant Ernst-August-Strasse 9 à 22605 HAMBOURG (Allemagne). Pour extrait et mention.
Société civile immobilière 500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SCI LES PETITES SIRENES SCI au capital de 500 € sise 226 route des condamines, 06510 GATTIERES RCS GRASSE n° 797 613 957 AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE Aux termes d’une AGE du 31/12/2021, prenant effet ce jour, Les associés ont decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Patrick LIMINANA sis 226 Route des Condamines, 06510 GATTIERES a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SOCIETE MATARESE SARL au capital de 2 000 € Siège social : 8 avenue Chanoine Bailet, 06300 NICE 885 263 509 RCS NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une delibération en date du 01/07/2022, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL SOCIETE MATARESE a décidé de transférer le siège social du 8 avenue Chanoine Bailet, 06300 NICE au 2 place Saint-Roch, 06300 NICE à compter de ce jour, Et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. Pour avis. La gérance.
Société par actions simplifiée (SAS) 3000.00 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF a l’annonce parue dans ce journal le 21/07/2022 sous le n° 205614 il fallait lire la dénomination : YACHT’N GROUP, N TOYS, N SERVICES
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 18/07/2022, il a eté constitué une SCI dénommée: SLME Capital: 100 € apportés en numéraire Siège: 239 Avenue Emile Hugues, 06140 VENCE Objet: L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Madame Sabine DROGOUL demeurant 217 Avenue Emile Hugues, 06140 VENCE Cession de parts: Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé, ascendant et descendant de l’associé. Toute les autres cessions sont soumises à l’ agrément préalable à l’unanimité des associés. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS GRASSE.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite