Société à responsabilité limitée (SARL) 3000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Anne PASCAL Notaires Associés 154 av. de Cannes, 06211 MANDELIEU-LA-NAPOULE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : SA REALISATION. Forme : SARL. Capital social : 3 000 €uros. Siège social : 214 avenue Bagatelle, 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE. 881 934 822 RCS de CANNES. Aux termes de l’AGE en date du 24 mai 2022, les associes ont décidé, à compter du 25 mai 2022, De transférer le siège social à Lieudit Saint-Hubert, Les Résidences Panoramer, 06590 THEOULE-SUR-MER. Mention sera portée au RCS de CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 160600.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
SAS FRANCE COLIS SANTE Sociéte par actions simplifiée au capital de 130 000 € Siège social : Allée des Arts Graphiques, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR RCS ANTIBES 483 034 146 AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes du PV d’AG du 22 juin 2022, l’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de trente mille six cents €uros (30 600 €) pour le porter ainsi de cent trente mille €uros (130 000€) à cent soixante mille six cents €uros (160 600 €), Par émission de trois mille soixante (3 060) actions nouvelles de dix (10) €uros chacune. L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS d’ANTIBES.
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 4000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION SELARL DOCTEURS LAMOTHE ET HAAS Avis est donne de la constitution de la Société FORME : SELARL de Vétérinaires; OBJET : L’exercice en commun de la profession de vétérinaire. CAPITAL : 4.000 € SIEGE : 1F Rue de la Roya 06510 CARROS DUREE : 99 ans GERANCE : Madame Clémentine HAAS demeurant 1F rue de la Roya 06510 CARROS. RCS GRASSE
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
VENTE DE FONDS DE COMMERCE Aux termes d’un acte ASSP en date du 24/05/2022, enregistré à la recette de NICE, Le 08/06/2022, Dossier 2022 0001072 reférence 0604P61 2022 A 02603, DU MARCHE, SAS au capital de 1000€, 5 Place du Marché, et 3 Ruelle du Marché, 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER, 839 619 095 R.C.S. Nice représentée par son mandataire judiciaire Patric FUNEL agissant en qualité de liquidateur judiciaire A cédé à : ELLIOTT BOBBIE, SAS au capital de 1000€, 5 place du marché, et 3 Ruelle du Marché, 06230 VILLEFRANCHE SUR MER 912 790 896 R.C.S. NICE Un fonds de commerce de BRASSERIE RESTAURANT RESTAURATION RAPIDE sis 5 Place du Marché, 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER. Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 45000 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 24/05/2022.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : A.S.REALISATION. Forme : SARL. Capital social : 10000 euros. Siege social : 214 Avenue BAGATELLE, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE. 520457326 RCS de Cannes. Aux termes de l’AGE en date du 24 mai 2022, les associés ont décidé, à compter du 25 mai 2022, De transférer le siège social à Lieudit Saint Hubert, Les Résidences Panoramer, 06590 THEOULE SUR MER. Mention sera portée au RCS de Cannes.
Société par actions simplifiée (SAS) 450000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
DUMEZ COTE D’AZUR Sociéte par actions simplifiée au capital de 450.000 € Siège social : Le Space - 208, Boulevard du Mercantour - 06200 NICE 421 227 000 R.C.S. NICE CHANGEMENT DE PRESIDENT Aux termes des décisions en date du 1er juillet 2022, L’Associé unique prenant acte de la démission du mandat de Président de VCF MANAGEMENT DD CA, décide de nommer M. Cyril DUPUY (domicilié professionnellement : c/o DUMEZ COTE D’AZUR - Le Space - 208, Boulevard du Mercantour - 06200 NICE) en qualité de Président, à compter de cette même date. Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 01/07/22, constitution d’une SASU denommée: DECO FACADES Capital: 1 000 € Siège: 1047 Ch des Âmes du Purgatoire, 06600 ANTIBES Objet: Ravalement de façades Président: M. Cihan KOC demeurant à 1047 Ch des Âmes du Purgatoire, 06600 ANTIBES Transmission des actions : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote: Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation: RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiée (SAS) 545000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SOGEA COTE D’AZUR Sociéte par actions simplifiée au capital de 545.000 € Siège social : 26 Chemin des Fades - 06110 LE CANNET 814 732 798 R.C.S. CANNESCHANGEMENT DE PRESIDENT Aux termes des décisions en date du 1er juillet 2022, l’Associé unique prenant acte de la démission du mandat de Président de VCF MANAGEMENT DD CA, Décide de nommer M. Stéphane GRAUPNER (domicilié professionnellement : c/o SOGEA COTE D’AZUR - 26 Chemin des Fades - 06110 LE CANNET) en qualité de Président, à compter de cette même date. Pour avis.
Quand le fait pour un salarié d’avoir travaillé durant son arrêt de travail pour maladie ou con...
Lire la suiteChristian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, a présenté le 2...
Lire la suiteLa Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur renouvellent leur participation au World Clean...
Lire la suite