Société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) 20000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP du 25/01/2022, constitution d’une societé d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée : RETINA Capital : 20.000 € Siège: 5 Rue Eugène Emanuel, 06300 NICE Objet: Exercice de la profession de médecin ophtalmologiste Président : Monsieur Nathanaël BENHAMOU demeurant à 45 Rue de Richelieu, 75001 PARIS Transmission des actions : Les actions se transmettent par virement de compte à compte sur production d’un ordre de mouvement.Toute cession d’actions, Même au profit d’un Associé, est soumise à l’agrément préalable de la décision collective des Associés Professionnels Internes, prise à la majorité des deux tiers. Conditions d’admission aux assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Conditions d’exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Durée : 99 ans. Immatriculation: RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MC CODE SAS au capital de 1 000 € - 6 rue Dante, 06000 NICE RCS NICE n° 910 391 416 - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Par décision de l’associe unique du 21/04/2022, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 25 chemin de l’Orme, Traverse Moulin de Brun, 06130 GRASSE. Gérant : Monsieur Chemseddine ZOBIR demeurant 6 rue Dante, 06000 NICE. Validation : RCS GRASSE.
Société par actions simplifiée (SAS) 38120.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS DE TRANSFORMATION Selon decision de l’associé unique date du 31/03/2022, il a été décidé de transformer la SARL BSP GALERIE, RCS ANTIBES 434 473 153 capital 38 120 €, siège 40 rue St-Sébastien, 06410 BIOT en SAS, sans création d’un être moral nouveau, à compter de ce même jour. Mentions modifiées : Forme SAS, capital 38 120 € divisé en 3 812 actions de 10 €; M. Jerry KOBRYNER, né le 22/06/1956 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) demeurant Rés. Eden Beach c/o Mme NOTTELET 11 bld Edouard Baudoin, 06160 JUAN-LES-PINS, est nommé président pour une durée illimitée. Admission aux AG et droit de vote : Tout associé peut participer aux AG sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose autant de voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément : Actions librement cessibles entre actionnaires; soumises à agrément dans tous les autres cas. Pour avis. RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 200000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
FSE SOPHIA Sociéte à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 € Siège social : 1681, Route des Dolines Les Taissonnières Bâtiment B1 06560 VALBONNE 319 049 714 R.C.S. GRASSE CHANGEMENT DE CO-GÉRANT Aux termes d’une décision en date du 1er septembre 2021, L’Associée Unique a nommé Monsieur David DIGNAC, demeurant à NICE (06200), Domaine du Haut-Fabron 301, Chemin de Terron, en qualité de co-gérant pour une durée illimitée à compter du 1er septembre 2021 en remplacement de Madame Chrystelle LUCCIONI, démissionnaire. Pour avis, La Gérance.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing prive en date du 06/04/2022, à Nice, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme : Société Civile Immobilière Dénomination : YALA Siège : 5-7, Avenue Santa Fior 06100 NICE Objet : L’acquisition, la vente, la prise à bail, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers, et notamment d’un bien immobilier, sis dans un immeuble dénommé « Le Versailles », sis 56-58, Avenue Cap de Croix à NICE (06000), la conclusions, la modification, le renouvellement ou la résiliation de tous baux y compris commerciaux, la mise à disposition des biens de la société à ses associés ou à une société avec des associés communs. Durée : 99 ans à compter du jour de l’immatriculation au RCS de Nice Capital fixe de 1.000€ par apport en numéraire Gérant unique : Valérie ARNULF demeurant 30 bis, Vieux Chemin de Gairaut à NICE (06100). Cession de parts : Toutes les cessions de parts sont soumises à l’agrément des associés statuant en assemblée générale.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte sous seing prive en date du 05 avril 2022 à Cagnes sur Mer, il a été institué une Société à Responsabilité Limitée présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : HLU.BAKERY Capital : 10 000 euros. Siège social : 17 Avenue Cheiron - 06800 Cagnes sur Mer. Objet : Boulangerie, Pâtisserie. La vente de fruits, légumes, fleurs et tout se rapportant à l’alimentation en général sur place, à emporter ou à livrer. Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Gérance: Monsieur TREGUER Hubert, demeurant : 133 chemin des Basses Moulières - 06130 Grasse. Madame COSMA JOURDA Lucie, demeurant : 6 Avenue Dolce Farniente - 06110 Le Cannet. La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Antibes. La Gérance.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 05/04/2022, il a eté constitué une SCI dénommée : SAUVAN 637 Capital: 100 € Siège : 9 Avenue Joseph Durandy, Bat A1, 06200 NICE Objet : L’acquisition, l’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant: Monsieur Alexandre MARTINO demeurant 9 Avenue Joseph Durandy, Bat A1, 06200 NICE Cession de parts : Les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des associés réunis en assemblée générale. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000.00 EUR
Evenement: Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
DANADAM SARL au capital de 10 000 € 4 place du grand jardin, 06140 VENCE RCS GRASSE n° 830 248 217 AVIS DE CONTINUATION D’ACTIVITE MALGRÉ PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL Aux termes d’une AGE du 31/07/2020, prenant effet le 31/07/2020, Les associés ont decidé de qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société malgré une perte de la moitié du capital social. Validation: RCS de GRASSE.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite