Société civile immobilière 1500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAW, SCI au capital de 1.500€. Siège social : 11 - 15 quai Paul Doumer - 92400 Courbevoie. RCS NANTERRE D 494 999 683 Duree : 99 années à compter de son immatriculation au RCS Objet social : L’acquisition, La vente, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. La mise en place de tous financements, la conclusion de tous prêts, l’octroi et la prise de toute garantie en vue de cette acquisition. Par assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2021, les associés ont décidé de transférer le siège social, à : Villa La Vire - 417 Domaine du Redon - 06370 MOUANS SARTOUX, à compter du 1er juin 2021, et de porter modification aux dispositions de l’article 5 des statuts. Les actes seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Cannes.
Société civile immobilière 5000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
AVIS DE DISSOLUTION SCI PEACOCK, Societé civile au capital de 5 000 €. Siège Social : 662, Chemin de la Rampe Le Monteverdi, 06620 VALLAURIS. RCS ANTIBES 424 542 298. L’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2022, a décidé de la dissolution anticipée de la société au 30 mars 2022 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Elle a nommé liquidateur Jean Peacock, demeurant à la même adresse et fixé le siège de la liquidation à l’ancien siège social, où la correspondance concernant la liquidation devra être adressée. Pour avis.
Société civile immobilière 760.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL SCI ELEMI, au capital de 760 €. 52 avenue Maréchal Gallieni, 06400 CANNES. RCS CANNES 441 072 535. Le 8 avril 2022, L’AGE a decidé du transfert du siège social de la SCI ELEMI à compter du 8 avril 2022 à : 06510 GATTIÈRES, 8 chemin des Greissiers. Radiation du RCS de CANNES et immatriculation au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP en date du 11 avril 2022 a eté constituée la société par actions simplifiée unipersonnelle : Dénomination : BLEU. Capital 1 000,00 €uros Siège : 334 avenue Jules Romains. 06100 NICE Durée : 99 ans Objet : Toutes activités de marchand de biens, à savoir l’achat de biens immobiliers ou terrains en vue de leur revente ; Ainsi que toutes actions de promotion immobilière, au sens des articles 1831-1 et suivants du code civil, Ainsi que toutes opérations de maitrise d’œuvre et de construction-vente. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités. La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Président : NAVARRE Ollivier, Marc, Gilbert, né le 16 août 1970 à NICE, demeurant 334 avenue Jules Romains 06100 NICE. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du président de la société. Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Immatriculation au RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 10000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
IZAO AZUR SAS au capital de 10 000 € 233 ter chemin de la Brague, 06410 BIOT RCS ANTIBES 843 126 913 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant décision unanime des associés en date du 18/03/2022, il a éte décidé de transférer le siège social du 233 ter chemin de la Brague, 06410 BIOT au 16 place Mendès France, 59000 LILLE à compter du 18/03/2022. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 7500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AVIS Aux termes de décisions de l’associée unique du 31/03/2022 de la SASU : VENDOME PROPRETE. Capital social variable : 7500 €. Siège social : NICE (06300), 27 boulevard de l’Ariane, Centre Novaffaires 2, RCS NICE : 479 409 419, il a eté décidé : 1/ De nommer, en qualité de présidente : La SAS ’CLINITEX SERVICES’ sise 9 bis rue Louis Néel, Synergie Park, 59260 LEZENNES, RCS LILLE METROPOLE 377 679 634, en remplacement de Frédéric FRANCHI, président démissionnaire, à compter du 31/03/2022. 2/ De changer la dénomination sociale à compter du 31/03/2022 pour adopter celle de «CLINITEX ALPES MARITIMES». Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera portée au RCS de NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Location gérance : début / prorogation
LOCATION-GÉRANCE Suivant acte SSP en date du 25 mars 2022, la SASU BACCARA au capital de 20 000 €uros. Dont le siège social est fixe Immeuble Le Tavels Isola 2000, 06420 ISOLA, Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 810 764 217, représenté par son président Monsieur Nicolas OGER, a donné en location-gérance à la société SARL RESTOGOO, au capital de 1 000 €uros, RCS en cours d’ANTIBES et représentée par son gérant Monsieur Steve GOOSSENS, un fonds de commerce de brasserie restaurant , sis et exploité à 2 rue Sainte-Marguerite Boulevard Charles Guillaumont, 06160 JUAN-LES-PINS. Pour une durée de un an allant du 1/04/2022 au 31/03/2023, renouvelable par tacite reconduction. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL La SCI ELYES au capital de 1 000 € sis à 37 bis rue Dabray, NICE (06000) immatriculé sous le RCS NICE n°492 732 318. Les associes ont décidés aux termes d’une AGE en date du 21 mars 2022, De transférer le siège social à l’adresse suivante : 0 Bat 0, 11 avenue des Bréguières, CAGNES-SUR-MER (06800), à compter du même jour et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. RCS ANTIBES.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite