Société civile immobilière 400000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LES OLIVIERS DE PUTEAUX SCI au capital de 400 000 € 61 chemin du Siège, les Terrasses du Miramar, 06140 VENCE RCS GRASSE n° 800 546 921 TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 14/03/2022, Prenant effet le 14/03/2022, il a eté décidé de transférer le siège social au 12 boulevard du Cap, 06160 ANTIBES. Gérant : Monsieur Bernard OUILLET demeurant 12 boulevard du Cap, 06160 ANTIBES. Co-gérant : Madame Francoise OUILLET née MASSON demeurant 12 boulevard du Cap, 06160 ANTIBES. Validation : RCS ANTIBES. Pour avis. La gérance.
SARL unipersonnelle (EURL) 3000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
BELVILLA FRANCE SARL SARL à associé unique au capital de 3 000 € Siege social : 29 allée des Eucalyptus, 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 852 695 972 RCS CANNESTRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes des décisions en date du 25 mars 2022, l’associé unique a décidé de transférer le siège social au 52 boulevard Sébastopol, 75003 PARIS. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Radiation en sera faite au RCS de CANNES et la société sera immatriculée au RCS de PARIS.
Société par actions simplifiée (SAS) 100500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
INSTANT LINK - Enseigne commerciale : INSTANT LINK - SAS au capital de 100 500 € - 816 avenue du Campon, 06110 LE CANNET - RCS CANNES n° 853 473 528 - AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE : Aux termes d’une AGE du 05/04/2022, prenant effet le 05/04/2022, Les associes ont décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Madame Barbara GHIGI sis 35 rue Gioffredo, SOCIETE AJFR, 06000 NICE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé chez le liquidateur. L’adresse à laquelle la correspondance doit être envoyé et les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés est 35 rue Gioffredo, 06000 NICE. Dépôt légal au RCS CANNES. Pour avis. Le président.
Société par actions simplifiée (SAS) 500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MEGANSOCIETY Sociéte par actions simplifiée au capital de 500 € Siège social : 7 avenue Piatti, 06100 NICE RCS NICE 907 555 882 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er février 2022, il résulte que le siège social a été transféré au 7 avenue Piatti à NICE (06100), Compter du 1er février 2022. L’article «Siège social» des statuts a été modifié en conséquence. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI ARTHUR SCI au capital de 1 000 € Siège social : 7 rue du Port de Plaisance, 91250 SAINTRY-SUR-SEINE 503 205 064 RCS EVRY TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une delibération en date du 01/03/2022, l’AGE a décidé de transférer le siège social au 212 chemin des Adrechs, 06620 LE BAR-SUR-LOUP à compter du 01/03/2022, Et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. Gérant : M. KERKAR Djemal demeurant 212 chemin des Adrechs, 06620 LE BAR-SUR-LOUP. Radiation au RCS d’EVRY et immatriculation au RCS de GRASSE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 500.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Suivant PV AGE du 05/04/2022, il a éte décidé le transfert du siège social de la SASU TPS, Au capital de 500 €, RCS CANNES n° 897 822 334 : Ancien : 11 avenue Pierre Semard, 06150 CANNES-LA-BOCCA - Nouveau : 8 rue Solferino, 93300 AUBERVILLIERS. Radiation au RCS de CANNES et immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Société par actions simplifiée (SAS) 20000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
KIDSCARE SAS au capital de 20 000 € Siège social : 06560 VALBONNE 930 rte des Dolines 824 425 151 RCS GRASSE CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Par decision de l’associé unique le 31/08/2021, il a été décidé de nommer en qualité de président de SAS, M. Olivier VALLET demeurant 204 quai Marcel Dassault, 92150 SURESNES, en remplacement de Mme Diane SKYNKIER ép. ABRAHAMS, à compter du 31/08/2021. Le dépôt légal sera effectué au RCS de GRASSE.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI LPLC SCI au capital de 100 € 378 route de Grasse, le Castel Saint-Roch, 06220 VALLAURIS RCS ANTIBES n° 807 664 388 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes d’une AGE en date du 30/03/2022, Il a éte décidé de transférer le siège social, à compter du 30/03/2022, prenant effet ce jour à l’adresse suivante : 1439 chemin des Bas Brusquets, 06220 VALLAURIS. Pour information : Objet social : L’acquisition, la gestion, la location et l’entretien de tous biens immobiliers. Durée : 99 ans. En conséquence, l’article 4 des status été modifié. La société fera l’objet d’une immatriculation au RCS d’ANTIBES désormais compétant à son égard. Pour avis. Le représentant légal.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite