Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce n°210171 parue dans le présent journal du 02/11/2023 il fallait lire M.BATRI Deni sis 1 BIS rue Cluvier 06000 NICE a eté nommé président.
Société civile de moyens 500.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
SCM RIQUE DUBREUIL MUTEVELLIAN Société Civile de Moyens au capital de 500 € Siège : 1 rue Demontzey 06300 NICE RCS : NICE N°750 462 673 Aux termes de l’AGE du 17/09/2023, il a eté décidé à compter de ce jour : de modifier la dénomination sociale SCM RIQUE DUBREUIL MUTEVELLIAN par SCM DUBREUIL-MUTEVELLIAN, De transférer le siège social du 1 rue Demontzey 06300 NICE au 6 avenue François Ferry L’Oeilleterie 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER. a été pris acte de la démission de Monsieur RIQUE de ses fonctions de co-gérant à compter de ce jour et de la cession de ses 10 parts sociales au profit de Monsieur DUBREUIL pour 5 parts et de Monsieur MUTEVELLIAN pour 5 parts. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Formalités au RCS NICE.
Evenement: Rectificatif / Erratum
RECTIFICATIF À l’annonce n°210035 parue dans le présent journal du 19/10/2023 il fallait lire Mme Karin PERUGINI en qualite de directeur général, en lieu et place de co-gérant.
Société par actions simplifiée (SAS) 17000.00 EUR
Evenement: Réduction de capital social
TRANSPORTS GALIMI SAS au capital de 20 000 € 206 Chemin du Crouzelier, 06390 CONTES RCS NICE n° 510 623 515 AVIS Par décision d’AGE du 28/07/2023 et du President du 01/10/2023, il a été procédé à une réduction du capital de 3 000 € euros par voie de rachat de 15 actions de 200 € de nominal suivie de leur annulation avec effet au 01/10/2023 et les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention RCS de NICE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 17/10/2023, il a eté constitué une SASU dénommée : CASA NOVA Capital : 1 000 € Siège : 37 Rue Barla, C/O Elia France, 06300 NICE Objet : Travaux d’installation d’eau et de gaz, chauffage, installation sanitaire, rénovation d’habitat, vente de marchandises et pose de plaques de plâtre, réalisation de tous travaux du bâtiment public et privé, menuiseries intérieurs et extérieurs Président : Monsieur David NOUR demeurant à 6599 Route de Sclos, 06390 CONTES Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Conditions d’admission aux assemblées et droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE. Pour avis Le représentant légal
SARL unipersonnelle (EURL) 10500.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
FORTABAT YACHT DESIGN SARLU au capital de 10 500 € 4 Rue Antoine Gautier, 06300 NICE RCS NICE n° 477 673 628 AVIS DE DISSOLUTION Par acte du 30/09/2023, prenant effet le 30/09/2023, L’associé unique a decidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Alexandre FORTABAT sis 4 Rue Antoine Gautier 06300 NICE a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social où la correspondance doit être envoyée et les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 10500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
FORTABAT YACHT DESIGN SARLU en liquidation au capital de 10 500 € 4 Rue Antoine Gautier, 06300 NICE RCS NICE n° 477 673 628 CLÔTURE DE LIQUIDATION Par acte du 30/09/2023, il a éte décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Alexandre FORTABAT demeurant 4 Rue Antoine Gautier 06300 NICE pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 30/09/2023. Radiation au RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 7000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : MOUANS-SARTOUX DISTRIBUTION. Forme : SARL. Capital social : 7 000 €uros. Siège social : 51 Av. de Cannes, 06370 MOUANS-SARTOUX. 980 232 201 RCS CANNES. Aux termes de l’assemblée genérale extraordinaire en date du 25 octobre 2023, l’associé unique a décidé, à compter du 25 octobre 2023, De transférer le siège social à 45 Avenue de Cannes, 06370 MOUANS-SARTOUX. Modification corrélative de l’article 4 des statuts. Mention sera portée au RCS de CANNES.
Malgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite