Société par actions simplifiée (SAS) 7623.00 EUR
Evenement: Modification de la dénomination
A.V.B SAS au capital de 7 623 € - Av des Freres Roustan, PORT CAMILLE RAYON, CELLULE B 38, 06220 VALLAURIS - RCS ANTIBES n° 428 893 549 - AVIS : Par décision de l’associé unique du 21/11/2023, prenant effet le 21/11/2023, il a été décidé de transférer le siège social au 480 Chemin des Barettes, 13300 SALON-DE-PROVENCE. Dénomination sociale : La dénomination sociale devient AB - Gérant : Monsieur André BOREL demeurant 480 Chemin des Barettes, 13300 SALON-DE-PROVENCE. Radiation au RCS ANTIBES, réimmatriculation au RCS de SALON-DE-PROVENCE.
Société par actions simplifiée (SAS) 4000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
R&D CONCEPT RENOV SARL au capital de 4 000 € 33 rue des Suisses, 06400 CANNES RCS CANNES n°909 150 781 AVIS Par décision de l’Associe unique du 15/11/2023, prenant effet le 15/11/2023, Il a été décidé : La transformation en société par action simplifiée sans la création d’un être moral nouveau. Cette décision entraîne la fin des mandats des dirigeants de la société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la société aura pour : Président : Monsieur François-Xavier DUFORETS sis 11 rue Milton, 06400 CANNES. Transmission des actions : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu’après agrément donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Admission aux assemblées : Chaque actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Procéder au changement de dénomination sociale de la société désormais dénommée INEX BATIMENT. Transférer le siège social du 33 rue des Suisses à 11 Rue Milton, 06400 CANNES. L’extension de l’objet social à : L’étude, l’entreprise de tous travaux publics et particuliers de toute nature que ce soit, et plus particulièrement ceux du génie civil, l’audit et l’assistance technique aux maître d’ouvrages, l’étude et l’ingénierie générale, tant au niveau des études que de la réalisation des travaux en conformité avec les Lois et règlements en vigueur, le pilotage des entreprises, la conduite des projets, toutes cessions de brevets, de licences et de procédés, et toutes prestations d’ingénierie, de conseil et d’organisation. Mise à jour de l’adresse personnelle du Président désormais 11 rue Milton, 06400 CANNES. Mention au RCS CANNES. Pour avis.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
SCI PIPELETTE SCI au capital de 1000 € Siège social : 5 PL DU GEN EXELMANS 78150 Le Chesnay 913 879 367 RCS de Versailles TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL L’AG Mixte du 01/11/2023 a decidé de transférer le siège social Le Clos de Tréfontaine 70 boulevard du Cap 06160 Antibes, à compter du 01/11/2023. Objet social : Acquisition, aliénation, Gestion et administration de tout patrimoine immobilier en général. Administration, exploitation de biens et droits immobililers par bail ou location. Obtention pour la réalisation de l’objet social de tous prêts, toutes ouvertures de crédits fonctionnant ou non en comptes courants et facilités de caisse avec ou sans garantie réelle ou personnelle. Durée : expire le 25/05/2121 Radiation au RCS de Versailles et réimmatriculation au RCS d’ Antibes
Société civile immobilière 3000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
MORGAN SCI au capital de 3 000 € 45 Rue de la Liberté, 06420 ISOLA RCS NICE 840 844 625 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Par acte du 01/09/2023, prenant effet le 01/09/2023, Il a eté décidé de transférer le siège social au 12 Rue de la Place Vieille, 06420 ISOLA. RCS NICE.
Société civile immobilière 100.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
HB REIM SCI au capital de 100 € 1 av pere marc aurele, LES JARDINS D’OLEAS, 06100 NICE RCS NICE n° 537 450 165TRANSFERT DE SIEGE SOCIALAux termes d’une AGE du 10/12/2023, Prenant effet le 10/12/2023, il a éte décidé de transférer le siège social au 59 Boulevard de Cimiez, 06000 NICE. Mention au : RCS NICE. Pour avis La gérance
Société par actions simplifiée (SAS) 9000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
YWC SAS au capital de 9 000 € 2732 RN 7, C/O HETC CONSEILS, 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES n° 910 185 495 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d’une AGE du 04/12/23, Prenant effet ce jour, les associes ont décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Mr Karim LANDOLSI sis 35 Bd Maréchal Juin, 06800 CAGNES-SUR-MER a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 4000.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
CHEZ JACQUES Sociéte à Responsabilité Limitée en liquidation Au capital de 4 000 €uros Siège : 1580 Avenue de Prades, 06500 MENTON Siège de liquidation : 1580 Avenue de Prades 06500 MENTON 841 514 268 RCS NICE CLÔTURE DE LIQUIDATION L’Assemblée Générale réunie le 30 Novembre 2023 au 1580 Avenue de Prades 06500 MENTON a approuvé le compte définitif de liquidation au 30/09/2023, déchargé BIANCOSPINO Nathalie, Demeurant 1580 Avenue de Prades 06500 MENTON, de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du 30/09/2023. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de NICE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la société sera radiée dudit registre. Pour avis Le Liquidateur
Société par actions simplifiée (SAS) 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
EDEN GESTION 06 SAS au capital de 1 000 € 23 rue Foderé, 06300 NICE -RCS NICE n° 889 697 579 AVIS : Aux termes d’une AGE du 31/10/2023, prenant effet ce jour, Il a été décidé de transférer le siège social au 4 Avenue des Fleurs, 06000 NICE et suite à la démission de Madame DAMON, l’assemblée decide de nommer président Monsieur Loïc TOUATI sis 162 Route de Saint Pierre de Féric, 06200 NICE. Mention au : RCS NICE.
Malgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite