SA à conseil d'administration (s.a.i.) 750000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
M.E.P FRANCE SA SA au capital de 750 000 € Siège social : 8, rue des Oziers 95310 ST OUEN L’AUMONE 384 307 104 RCS PONTOISESuivant delibération du Conseil d’Administration en date du 14/05/2024 : M. Giorgio DEL FABRO, Demeurant VIA BELVEDERE 8 TRICESIMO UD ITALIE, a été nommé en qualité de Président du Conseil d’Administration et Directeur Général en remplacement de M. Loris GIUSTI, démissionnaire. M. Loris GIUSTI a démissionné de son mandat d’administrateur. Pour avis Le Conseil d’Administration
Société civile immobilière de construction-vente 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : MARSEILLE LA MAURELLE. Siren : 903542942. MARSEILLE LA MAURELLE SCCV au capital de 1.000 € Siege social : 25 allée Vauban CS 50068 59562 LA-MADELEINE CEDEX903 542 942 R.C.S. Lille Metropole Suivant décisions unanimes du 12/04/2024, les Associés ont décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes, à compter du 12/04/2024, La société KPMG AUDIT IS, SAS dont le siège social est Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le N° 512 802 653 RCS NANTERRE. Mention sera faite au RCS de LILLE METROPOLE.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 20000.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
Dénomination : BLACKAGING SAS. Siren : 918725755. BLACKAGING SAS SASU au capital de 20.000€ Siege social : 125 RUE DE L’HOSTELLERIE 30900 NIMES RCS 918 725 755 NIMES L’AGE du 04/06/2024 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31/05/2024, nommé liquidateur M KHORCHECH ABDRAHMAN, 10 RUE MESSAGER 30900 NIMES et fixé le siège de la liquidation au siège social. Mention au RCS de NIMES.
Société civile immobilière 375500.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Dénomination : SCI DAFLAGAU. Par acte authentique du 07/06/2024 reçu par Maitre Maurice BENTATA, Notaire associe associé de la Société Civile Professionnelle « Pierre-Olivier PRUDHON, Maurice BENTATA, Notaires Associés», titulaire d’un Office Notarial à PARIS (75014), 226, Avenue du Maine , il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : SCI DAFLAGAU Objet social : La société a pour objet : la propriété, l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la vente, l’administration, la gestion, la location, la mise à disposition gratuite des associés de tous biens et droits immobiliers situés en FRANCE, la prise de participations et intérêts dans toutes sociétés civiles. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil. Siège social : 7 rue Antoine Chantin 75014 Paris. Capital : 375 500 € Durée : 99 ans Gérance : Mme AUSTERLITZ Danièle Rose Hélène, demeurant 7 rue Antoine Chantin 75014 Paris Immatriculation au RCS de Paris
Société à responsabilité limitée (sans autre indication) 2000.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Transfert de siège socialDenomination : CHRIS SERVICES MARBRERIE (CSM). Forme : SARL. Capital social : 2000 euros. Siège social : 110 Rue DE LA LOUVIERE, 78120 RAMBOUILLET. 877950626 RCS de Versailles. Aux termes d’une décision en date du 14 mai 2024, le gérant a décidé, à compter du 14 mai 2024, De transférer le siège social à 1 CHEMIN DE GAS, ECRIGNOLLES, 28320 Ecrosnes. Gérant : Monsieur CHRISTOPHE MALENFANT, demeurant 2 RUE ALFRED MANCEAU ABT B APPT 215, 28230 Epernon Radiation du RCS de Versailles et immatriculation au RCS de Chartres.
Société en nom collectif 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : AURON CHEMIN DU PUY. Siren : 815001029. AURON CHEMIN DU PUY SNC au capital de 1.000 € Siege social : 25 allée Vauban CS 50068 59562 LA-MADELEINE CEDEX 815 001 029 R.C.S. Lille Metropole Suivant décisions unanimes du 23/04/2024, les Associés ont décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes, à compter du 23/04/2024, La société KPMG AUDIT IS, SAS dont le siège social est Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le N° 512 802 653 RCS NANTERRE. Mention sera faite au RCS de LILLE METROPOLE.
SAS, société par actions simplifiée 11018.00 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : CS AND PARTNERS. Siren : 433993466. Suivant l’AGE du 11/06/2024, l’associe de la SAS CS AND PARTNERS au capital de 11.018 €, RCS LILLE METROPOLE numéro : 433 993 466, siège : 4b Avenue des violettes 59350 Saint Andre lez lille, a pris note du transfert de siège du : 4b Avenue des violettes 59350 Saint Andre lez lille, au 21 avenue du docteur Heckel 13011 Marseille. Présidente : Caroline Gueydon 5 boulevard Thérèse Ollivier 13190 Allauch. Dépôt légal au RCS de Marseille désormais compétent..
SAS, société par actions simplifiée 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Dénomination : METEO. Par acte SSP du 4/06/2024, il a eté constitué une SAS : Dénomination : METEO Objet social : Piste de danse, Bar, restauration, vente à emporter, salon de thé, évènementiel. Siège social : 10 rue de Marseille 93800 EPINAY SUR SEINE Capital : 1.000 € Durée : 99 ans Président : M. MORCHID ABD-Essamad demeurant 10 rue de Marseille 93800 EPINAY SUR SEINE Immatriculation au RCS de BOBIGNY
Malgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suiteMalgré des efforts importants depuis quelques années, la justice amiable peine à s’imposer en F...
Lire la suite