SAS 1306620.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
Dénomination : GREECE 59 Modification. GREECE 59Societé par actions simplifiée au capital de 1.306.620 eurosSiège social : 584 rue des Chardonnerets ZA La Touche La Poutardière 16560 ANAIS978 141 976 R.C.S. ANGOULEMESuivant décisions unanimes des associés en date du 13/09/2024, il a été décidé : d’augmenter le capital social d’une somme de 514.808,28 euros pour le porter de 1.306.620 euros à de 1.821.428,28 euros. De souscrire à ladite augmentation du capital social. de réduire le capital social d’une somme 514.808,28 euros motivée par des pertes pour le porter de 1.821.428,28 euros à 1.306.620 euros. De souscrire à ladite réduction du capital social. L’article 7 « Apports » a été modifié en conséquence.Mention en sera faite au RCS d’ANGOULEME
SAS 209420.00 EUR
Evenement: Modification du Capital social
Dénomination : GREECE 94 Modification. GREECE 94Societé par actions simplifiée au capital de 209.420 eurosSiège social : 584 rue des Chardonnerets ZA La Touche La Poutardière 16560 ANAIS978 648 947 R.C.S. ANGOULEMESuivant décisions unanimes des associés en date du 13/09/2024, il a été décidé : d’augmenter le capital social d’une somme de 153.714,28 euros pour le porter de 209.420 euros à de 363.134,28 euros. De souscrire à ladite augmentation du capital social. de réduire le capital social d’une somme 153.714,28 euros motivée par des pertes pour le porter de 363.134,28 euros à 209.420 euros. De souscrire à ladite réduction du capital social. L’article 7 « Apports » a été modifié en conséquence.Mention en sera faite au RCS d’ANGOULEME
SASU 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Dénomination : OUTSIDERS STUDIO - Immatriculation. Par acte SSP en date du 14/08/2024 il a eté constitué une SASU dénommée Outsiders Studio Capital : 1000€ Siège social : 61 rue du Rouet 13008 MARSEILLE Objet : La conception, le développement, La production et la commercialisation de solutions informatiques de technologies immersives et de jeux vidéos ; La création et la distribution de contenus audiovisuels ; Conseils dans lesdits domaines.; Formation non réglementée dans les domaines précités. Président : Mohamed Karim AZIZI Résidence Fenouillères 255 Avenue Gaston Berger 13621 AIX-EN-PROVENCE Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de MARSEILLE. Transmission des actions : les cessions d’actions sont soumises à agrément. Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Société civile d'exploitation agricole 1600.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Dénomination : SCEA CHATEAU DE L ANNONCIATION Nomination. SCEA CHATEAU DE L ANNONCIATIONSCEA au capital de 1600€LES CABANES NORD 33330 SAINT-ÉMILION411 262 405 RCS LibourneLe 1er août 2024 les associes ont pris acte de la démission de Mme Marie-Christine GOMME, de ses fonctions de co-gérant. La gérance sera désormais uniquement assurée par M. Pierre-Philippe CALLEGARIN.
SCI 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Dénomination : LM NEUVILLE 2024 Immatriculation. Suivant acte authentique reçu le 11 septembre 2024 par Maître Lionel ROBIN, Notaire, Membre de la Societé Civile Professionnelle « Lionel ROBIN et Florence BOACHON, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à CALUIRE ET CUIRE (Rhône), 2, rue de Margnolles, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : LM NEUVILLE 2024Forme : Société Civile ImmobilièreSiège Social : 9 chemin Sainte Marie 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Durée : 99 annéesCapital social : 1.000€Gérants : M. Fabrice LORCHEL demeurant 9 chemin Sainte Marie 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE et M. Habil MEDJGAL demeurant 171 bis rue Général Leclerc 78400 CHATOU.Transmission des parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.La société sera immatriculée au R.C.S. de LYON
SAS 500.00 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
Dénomination : MALVINA PRODUCTIONS Dissolution clôture. MALVINA PRODUCTIONSSAS en liquidation au capital de 500 €4 Avenue Mirabeau, VILLA MARGUERITE, 06000 NICERCS NICE n° 978 538 122Par decision de l’associé unique du 31/08/2024, Il a été décidé : d’approuver les comptes définitifs de la liquidation ; de donner quitus au liquidateur Madame Malvina MAURY, demeurant 4 Avenue Mirabeau, 06000 NICE pour sa gestion et de le décharger de son mandat ; de prononcer la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/08/2024. Radiation au RCS de NICE.
SARLU 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Dénomination : MDESCOURNUT ADVISORY Transformation. MDESCOURNUT ADVISORYSAS au capital de 1000 €Siege social : 28 RUE BOSCARY 13004 Marseille911 407 492 RCS de MarseilleLe 30/08/2024, l’associé unique, A décidé de transformer la société en EURL, sans création d’un être moral nouveau, à compter du 30/08/2024. et a nommé gérant M. DESCOURNUT Maxime, demeurant 28 RUE BOSCARY 13004 Marseille.Modification du RCS de Marseille
SCP d'avocats 386000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
Dénomination : MONTAIGNE AVOCATS Nomination. MONTAIGNE AVOCATSSocieté Civile Professionnelle au capital de 386.000 eurosSiège social : 13, rue du général Largeau 79000 NIORTRCS NIORT 323 767 525Aux termes de l’Assemblée Générale du 28/06/2024, Il a été pris acte de la démission de Monsieur James GAILLARD de ses fonctions de gérant à effet du 30 septembre 2024 à minuit.Le dépôt est effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de NIORT.
L’ancien préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, aujourd’hui en ...
Lire la suiteL’ancien préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, aujourd’hui en ...
Lire la suiteL’ancien préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier, aujourd’hui en ...
Lire la suite