Brice Tocqueville est nommé, à Nice, directeur du centre d’affaires entreprises Côte d’Azur Corse de LCL. Il est responsable d’une équipe de 11 collaborateurs au service de 200 (...)
Antonella Cellot-Desneux, ancienne Directrice de la Responsabilité sociale du Groupe SFR, vient d’être nommée Déléguée Générale du réseau Les entreprises pour la Cité (ex (...)
Il était commissaire en poste à Grasse lorsque le lycée Tocqueville a été attaqué le jeudi 16 mars 2016 par un élève entré dans l’établissement avec un fusil de chasse, tirant sur (...)
Vincent DEMAS a pris ses fonctions le 16 août dernier à la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur en qualité de Directeur du Campus Régional de l’Apprentissage et (...)
Vendredi 1er septembre s’est tenue la dernière séance plénière de l’Assemblée départementale présidée par Eric Ciotti qui a dressé le bilan de ces 9 années passées à la tête du (...)
Jean-Claude Ghinozzi vient d’être nommé directeur général-adjoint chez Qwant, la société fondée en 2013 par le Niçois Éric Léandri qui a mis au point un moteur de recherches sur (...)
Maître Jérémy Vidal, 39 ans, a été élu Bâtonnier du Barreau de Toulon pour le prochain mandat 2018-2019. Il a prêté serment le 4 janvier 2005. Élu président de l’Union des Jeunes (...)
Olivier Sassi a été nommé directeur général de l’Établissement Public d’Aménagement Éco-Vallée Plaine du Var par arrêté du Ministre de la Cohésion des Territoires le 30 août 2017. (...)
AViSTO officialise la nomination de Richard Tournois au sein de l’équipe managériale d’AViSTO Sophia Antipolis, placée sous la direction de Christophe Parmentier, le (...)
AViSTO officialise la nomination d’Hervé Courageux au sein de l’équipe managériale d’AViSTO Sophia Antipolis, placée sous la direction de Christophe Parmentier, le responsable (...)
La Préfecture des Alpes Maritimes annonce ce lundi 28 août la nomination de Gwenaëlle CHAPUIS au sein de la préfecture des AlpesMaritimes en tant que sous-préfète de (...)
Jean-Gabriel Delacroy a été nommé directeur de cabinet du préfet des Alpes Maritimes. Précédemment, cet ancien de Sciences-Po et de l’ENA (2007-2009) a été adjoint au directeur (...)
Le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017, paru au Journal Officiel daté du lendemain, a créé le poste du délégué interministériel à l’aide aux victimes.
Cette mission, sensible en (...)
Éric Ciotti vient d’être nommé rapporteur du budget de la Sécurité civile par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le député LR des Alpes-Maritimes, par ailleurs (...)
Maître Jean-Pierre Rayne, 57 ans, avocat au Barreau d’Aix, a été élu bâtonnier désigné. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2018, à l’expiration du mandat de (...)