Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
188062 AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 12/07/2018, il a été constitué une SCI dénommée : BROZZERS GROUP. Capital : 1 000 €, apportés en numéraire. Siège social : 29 bd de la Ferrage, Acte Cannes, 06400 CANNES. Objet : L'acquisition, l'administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Co-gérants : M. Alexandre CARBONE, sis 4 av. des Pléiades, 06400 CANNES. M. Rémy GIUGIARO, 309 av. de la Corniche, 83110 SANARY-SUR-MER. Les parts sociales sont librement cessibles au profit d'un associé. Toute cession à un tiers est soumise à l'agrément préalable des associés. Durée : 99 ans
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
188117 LEXAN AVOCATS Société d'avocats Zirst II, 55 rue Blaise Pascal, 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN MAN SCI Société civile immobilière au capital de 1 000 € Siège social : 194 chemin de la Chapelle, 06250 MOUGINS RCS CANNES AVIS DE CONSTITUTION Apports en numéraire : 1 000 €uros. Objet : La société a pour objet : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. La prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés ayant un objet se rattachant directement ou indirectement à l'objet social de la société; la gestion de ces participations. La souscription de tous emprunts nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires, Et généralement, toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société. Durée de la société : 99 ans à compter de la date de son immatriculation au R.C.S. Gérance : Monsieur Bruno LAMBERT, demeurant 15 A boulevard Grande Duchesse Joséphine Charlotte, 1845 LUXEMBOURG (Luxembourg), Madame Mathilde LEFEBVRE, demeurant 8 Trevor Place, LONDON SW7 1LA (Royaume-Uni). Cession de parts sociales : Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou onéreux, à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, conjoint, ascendant ou descendant du cédant qu'avec l'agrément des associés, donné sous forme d'une décision collective extraordinaire. Immatriculation : La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES. Pour avis, la gérance.
Société par actions simplifiée (SAS) 100 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
188121 CALVINVEST SAS au capital de 100 € 36 rue de France, 06000 NICE RCS NICE n° 827 835 729 CHANGEMENT DE PRÉSIDENT Aux termes d'une AGE du 02/07/2018, nomination en qualité de président de M. Franck MARCHETTI sis 24 avenue Gravier, Les hauts de chambrun, 06100 NICE, en remplacement de M. Olivier LUCIANI démissionnaire.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187927 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un acte SSP du 11/06/2018 à NICE il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable. Dénomination : AURUS IMMO Siège social : 10, rue Cronstadt à NICE (06000) Capital : 1 000 € minimum et 100 000 € maximum. Objet : Agence immobilière. Pour réaliser cet objet, la société pourra créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, et, généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social. Durée : 99 ans. Président : Monsieur COFFIGNEAU Victor, né le 28/06/1988 à NICE, de nationalité Française, célibataire, demeurant 10, rue Cronstadt à NICE (06000). Exercice du droit de vote : Tout actionnaire peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Transmission des actions : La cession des actions est libre. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément : Toute transmission d'actions, cession, apport des actions est soumis à l'agrément préalable de l'associé majoritaire de la société. Si aucun actionnaire n'est majoritaire dans la société, l'agrément de la cession des actions est alors demandé à la collectivité des associés. Immatriculation au RCS de NICE. Pour avis.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
188119 TANGLIN PARK SCI au capital de 1 000 € en liquidation 35 avenue de la Buffa, c/o Isit, 06000 NICE RCS NICE n° 518 089 602 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d'une AGE du 16/07/2018, les associés ont décidé la clôture de la liquidation de la société, approuvé les comptes définitifs de liquidation, pris acte de la démission de Madame Giorgia DE FELICE de ses fonctions de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS NICE.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
188122 THREESOME SAS au capital de 1 000 € en liquidation 806 avenue des Plans, C/O centre d'affaires du loup, 06270 VILLENEUVE-LOUBET RCS ANTIBES n° 822 180 246 CLÔTURE DE LIQUIDATION D'une AGE du 30/06/2018, les associés ont décidé la clôture de la liquidation de la société, approuvé les comptes définitifs de liquidation, pris acte de la démission de Mademoiselle Laureen ZAFFINI de ses fonctions de liquidateur et donné quitus entier et sans réserve de sa gestion. Dépôt des comptes de liquidation au RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 100 EUR
Evenement: Création d'entreprise
188120 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un acte SSP du 18/07/2018 à CARROS, il a été constitué une SAS unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : HORIZON Siège social : 111 chemin Lou Camp Long, 06510 CARROS. Objet : Administration, gestion, location de biens immobiliers. Durée : 99 ans Capital : 100 €uros Président : Mr FUSINI Alexandre, demeurant 111 chemin Lou Camp Long, 06510 CARROS. Admission aux Assemblées droit de vote : Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives et doit justifier de l'inscription de ses actions au jour de la décision. Cession de parts : Libre tant que la société est unipersonnelle. Si la société devient pluripersonnelle, les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective à la majorité des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Immatriculation : Au RCS de GRASSE
Société civile 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
188123 S.C.I. G.L.A.E. SCI au capital de 1 000 € 5 bis rue du docteur Calmette, 06110 LE CANNET RCS CANNES n° 528 719 123 AVIS Par une AGE du 07/06/18, nomination de Mme Lucile EVENNOU sis 5 bis rue du docteur Calmette, 06110 LE CANNET, en qualité de gérant en remplacement de M Alain EVENNOU. Modification de l'objet social afin de remplacer la mention 'et notamment l'acquisition d'un local à usage professionnel sis 816 avenue du Campon, LE CANNET (06110) en vue de sa location' par 'et la vente exceptionnelle des immeubles'. Validation : RCS CANNES
Besoin de vous débarrasser de quelques vieilleries pour soulager les tiroirs et les armoires ? Les...
Lire la suiteDepuis avril 2023, les Niçoises et les Niçois peuvent découvrir le Centre de Supervision Urbain (...
Lire la suite