Société civile 2000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187000 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL D'un Procès-Verbal des décisions extraordinaires de l'Associée unique du 1er septembre 2017 de la Société SAINT-GEORGE, Société civile au capital de 2.000 €uros dont le siège social est à CANNES LA BOCCA (06150), 11 Chemin des Gourguettes, Résidence Domaine de l'Abadie et immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 477 695 530, le siège social a été transféré, à compter du 1er septembre 2017 de CANNES LA BOCCA (06150), 11 Chemin des Gourguettes, Résidence Domaine de l'Abadie, à CASTELLANE (04120), 8 rue Saint Victor. En conséquence, l'Article 4 des statuts a été modifié. Mme Evelyne DAVID, Gérante, est domiciliée à MANDELIEU (06210), 121 Allée J. Cartier, Le Fairway D 605. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE. Pour avis, la Gérante.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 3038000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187001 TRUSTONIC SAS au capital de 3.038.000 € 535 Route des Lucioles, Les Aqueducs B2, 06560 VALBONNE RCS GRASSE n° 480 011 998 DÉMISSION DE DIRECTEUR GÉNÉRAL Par décision de l'Associé unique du 24/04/2018, prenant effet le 09/04/2018, il a été décidé la démission de Monsieur Gilles, Christian, Henri BALSAN de son poste de Directeur Général. Il n'a pas été pourvu à son remplacement. Validation : RCS GRASSE.
Société en nom collectif (SNC) 100 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
187003 LES JARDINS DE TOSCANE SNC au capital social de : 100 € Siège social : 33 Bivouac Napoléon, 06400 CANNES RCS CANNES 490 602 711 ADDITIF En complément de l'annonce n° 170473 parue dans le présent journal du 20/01/2017, il y a lieu de noter que le Gérant reste la SAS SAGEC MEDITERRANEE (RCS NICE 340 747 146) Le Louvre, 13 rue Alphonse Karr à NICE 06000. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 200000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
186942 CABINET CASAGRANDE ET ASSOCIÉS 14 Bd Paul Doumer 06110 LE CANNET VERSIONS ORIGINALES AROMATIQUES SARL au capital de 200.000 € 9 Zac du Pilon, 06460 SAINT-VALLIERDE THIEY RCS GRASSE n° 481 280 907 AVIS DE TRANSFORMATION L'AGE du 13/04/2018 a décidé la transformation de la Société en SAS sans la création d'un être moral nouveau. Cette décision entraîne la fin des mandats des dirigeants de la Société sous son ancienne forme. Sous sa nouvelle forme la Société aura pour : Président : HOLDING VO, SARL au capital de 600.000 €uros, 834 673 667 R.C.S GRASSE, sise 9 Parc d'Activité du Pilon, 2390 R.N. 85, 06460 SAINT-VALLIER-DETHIEY. Commissaire aux Comptes Titulaire : BDO PACA, SAS au capital de 2.000.000 €uros, 343 521 225 R.C.S TOULON sis 2 Lice des Adrets, Ilot 26 Parc Tertiaire Valgora, 83160 LA VALETTE DU VAR. Admission aux Assemblées : Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Cession des actions : En cas de pluralité d'Associés les actions ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire, et quel que soit son degré de parenté avec le cédant qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des Associés statuant à la majorité des voix des Associés disposant du droit de vote, les actions du cédant n'étant pas prises en compte. Les autres mentions ne sont pas modifiées. Validation : RCS GRASSE.
Société civile 450000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187025 SCI GUENEGAUD Société civile au capital de 450.000 € Siège social : Avenue de Rimiez, 'L'Aire Saint Michel', 06100 NICE Transféré : 3, avenue Liserb, 06000 NICE 792 577 066 RCS NICE 2013 D 00323 SIRET 792 577 066 00014 APE 6820B AVIS Aux termes d'une délibération en date du 31 MARS 2018, l'Assemblée Générale Extraordinaire a : 1°) Régularisé la nomination pour une durée illimitée de Madame Marie Françoise ASSEMAT épouse CRAHES demeurant 71 boulevard de Cimiez, Le Régina A, 06000 NICE et de Madame Sophie ASSEMAT épouse DUNAN demeurant 3 avenue Liserb, 06000 NICE en remplacement de Monsieur Henri ASSEMAT décédé le 26 Janvier 2016 comme le prévoyait l'Article 13 des statuts qui a été modifié en conséquence et le nom de Monsieur Henri ASSEMAT a été remplacé par ceux de Madame Marie-Françoise CRAHES et de Madame Sophie DUNAN. 2°) Décidé de transférer le siège social de la Société de Avenue de Rimiez, L'Aire Saint Michel, 06100 NICE à 3 avenue Liserb, 06000 NICE à compter du 31 Mars 2018 et de modifier l'Article 4 des statuts. Modification sera faite au Greffe du Tribunal de Commerce de NICE. Pour avis. La Gérance.
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187009 PEYRET GOURGUE & ASSOCIÉS Société d'Avocats 2, rue Lavoisier 38330 MONTBONNOT-SAINT MARTIN ELISE INVEST Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 € Siège social sis à ANTIBES (06600) 520, chemin des Maures RCS ANTIBES AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date à VALBONNE du 5 avril 2018, il a été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : ELISE INVEST. Forme : Société par Actions Simplifiée. Capital : 1.000 €uros. Siège social : ANTIBES (06600) 520, chemin des Maures. Objet : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes Sociétés, groupements, entreprises Françaises ou étrangères industrielles ou commerciales, quel que soit leur objet, par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement. Le recours éventuel à l'emprunt pour faciliter les opérations ci-dessus, l'octroi de toutes garanties. La gestion de son portefeuille de titres de participation. Toutes prestations de services administratives et commerciales, en ce compris la conception, l'étude théorique, technique, la réalisation, la commercialisation ainsi qu'en général, toutes prestations de conseil, dans les domaines de la gestion administrative, l'organisation, le marketing, la communication, l'informatique, ainsi que la promotion, le traitement de l'information, quels qu'en soient la forme et le support, la commercialisation, auprès de tous tiers; toutes activités fonctionnelles pouvant être nécessitées par la gestion en général des Sociétés. Durée : 99 années. Transmission des actions : Les cessions ou transmissions d'actions de l'Associé unique, quelle qu'en soit la forme, s'effectuent librement. Il en est de même des valeurs mobilières donnant accès au capital, émises par la Société. Toutefois, leur cessionnaire et tout cessionnaire successif ne peuvent eux-mêmes les céder ou les transmettre sous quelque forme que ce soit, à un tiers non associé, sans l'agrément préalable de la Société. Admission aux Assemblées et participations aux décisions : Tout Associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'Assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte. Droit de vote : Chaque titre du capital donne droit à une voix. Président : Monsieur Florian SFORZA, demeurant à ANTIBES (06600) 520, chemin des Maures. Immatriculation : La Société sera immatriculée au RCS d'ANTIBES. Pour avis. Le Président.
Société civile immobilière 1524.46 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
186979 SECOVAL Expertise & Conseils 14 avenue du 1er Mai Immeuble le Meeting Parc d'Activité St Joseph, 04100 MANOSQUE AVIS DE DISSOLUTION AVENIR SCI au capital de 1524,46 €uros Siège social : 15 Avenue Jean Médecin, 06380 SOSPEL 422 083 426 RCS de Nice L'AGE du 28/02/2018 a décidé la dissolution de la Société et sa mise en liquidation amiable à compter du 28/02/2018, nommé en qualité de Liquidateur M. SISMONDINI Cyrille, demeurant 21 Corniche André de Joly, Mairie de Nice, 06300 NICE, et fixé le siège de liquidation au siège social. Modification au RCS de NICE
Société à responsabilité limitée (SARL) 7500 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
186954 TOBIANA ET ASSOCIES Société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'Avocats au capital de 1.500,00 € Siège social : 97, rue d'Antibes, Entrée 1, rue Jean Daumas 06400 CANNES R.C.S. CANNES N° 831 408 679 VENTE DE FONDS DE COMMERCE Aux termes d'un Acte Sous Seing Privé en date du 31/01/2018, enregistré au Service Départemental de l'enregistrement de GRASSE, le 19/02/2018, Dossier 2018 02810, Référence 2018 A 00382, NEW GEANT CHOCOLATE, SARL au capital de 7.500 €uros, Centre Commercial E. LECLERC, 59 chemin de l'Orme, 06130 GRASSE, 809 100 779 R.C.S. GRASSE A cédé à : CACAOLOCO, SARL au capital de 7.500 €uros, Centre Commercial E. LECLERC, 59 chemin de l'Orme, 06130 GRASSE 833 073 034 R.C.S. GRASSE. Un fonds de commerce de Vente de détail de chocolaterie, confiserie, dragées, vente à emporter sans fabrication de glaces, pâtisserie, et de tous produits d'épicerie fine, salon de thé (sans vente d'alcool), dégustation de tous produits ou fabriqués par le franchiseur JEFF DE BRUGES sis Centre commercial E. LECLERC, 59 Chemin de l'Orme, 06130 GRASSE. Ladite cession a eu lieu moyennant le prix principal de 390.000 €uros. L'entrée en jouissance a été fixée au 31/01/2018. Les oppositions éventuelles seront reçues dans les dix jours de la dernière date des publications légales chez Maître Laurence MAROT FARTHOUAT, Avocats, 7 Rue de la Tour des Dames, PARIS, France, 75009 PARIS.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite