Evenement: Rectificatif / Erratum
150177 Suite à l'annonce N° 143870 parue dans LES PETITES AFFICHES DES A.M (06) du 25/12/2014, il fallait lire : Suivant acte Sous Seing Privé en date du 26/12/2014 en lieu et place de Suivant Acte Sous Seing privé en date du 22/12/2014. Pour avis.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 06 janvier 2015 - GR/2931 GRABARCZIK Marcin Piotr 20 Av. Romain Rolland 06100 NICE
Société par actions simplifiée (SAS)
Evenement: Rectificatif / Erratum
150154 ADDITIF Suite à l'annonce numéro 150102 parue dans le présent journal du 8 janvier 2015, en page 14, concernant l'immatriculation de la SAS MEDITERRANEENNE DE DEVELOPPEMENT FONCIER, il y a lieu d'ajouter ce qui suit : TRANSMISSION DES ACTIONS : Toutes opérations ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs actions entre toutes personnes physiques ou morales, sont soumises, à peine de nullité, à l'agrément préalable de la Société. Cessions libres entre Associés. CONDITION D'ADMISSION AUX ASSEMBLEES : Droit de convocation : Les Associés sont convoqués en Assemblée Ordinaire ou Extraordinaire, par le Président ; à défaut, ils le sont par le Commissaire aux Comptes, s'il existe. En outre, un ou plusieurs Associés détenant la moitié des actions ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des Associés, le quart des actions, peuvent demander la réunion d'une Assemblée. Représentation : Un Associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre Associé à moins que la Société ne comprenne que deux époux ou deux Associés. L'Associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. CONDITION D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque action donne le droit de participer aux décisions collectives des Associés et donne droit à une voix. Pour avis.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 06 janvier 2015 - GR/2932 BURGOS Louis Philippe 200 Av. de la Californie 06200 NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 5000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
150161 EGERY FRANCE SARL au capital de 5 000 euros . Siège social : 400 avenue Roumanille GREEN SIDE 6 BP 309 SOPHIA ANTIPOLIS 06410 BIOT RCS ANTIBES 529 168 015 Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 26 novembre 2014, la collectivité des Associés a pris acte de la démission de M. Arnaud VAN WAMBEKE demeurant, Yazamane 2, Appt 2, Abderhaman El Ghaflkl, Agdal, Rabat MAROC, de ses fonctions de Cogérant prenant effet le 26/11/2014. M, Stéphane BEGUE devient l'unique Gérant de la Société à compter de cette dernière date. Mention sera faite au RCS d'ANTIBES. Pour avis.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 06 janvier 2015 - GR/2933 ZAKYA CITY SARL à Associé unique 32 T Av. St-Augustin 06200 NICE 531 765 899 RCS NICE
Société par actions simplifiée (SAS)
Evenement: Rectificatif / Erratum
150169 ADDITIF à l'annonce n° 150108 parue dans les Petites Affiches des Alpes-Maritimes le 8 janvier 2015 concernant la Société CANONICA NICE S.A.S., il y lieu d'ajouter que l'Assemblée Générale Mixte du 19 décembre 2014 a décidé de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Vincent CANONICA, Madame Ginette CANONICA, Monsieur Xavier BATS, ayant démissionné de leurs fonctions d'Administrateurs en date du 15 décembre 2014 ; ainsi que de Monsieur Jonathan STENT-TORRIANI, Monsieur Nicolas GONZALES, Madame Emmanuelle BOCCARDO-PUIG, ayant démissionné de leurs fonctions d'Administrateurs en date du 18 décembre 2014. Il n'est pas non plus pourvu au remplacement de Monsieur Vincent CANONICA ayant démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société en date du 15 décembre 2014.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 06 janvier 2015 - GR/2934 EVE INSTITUT SARL 6 Bd St-Roch 06300 Nice 532 722 717 RCS NICE
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite