Société à responsabilité limitée (SARL) 400 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Avis est donné de la constitution de la SARL : 'A PETITS PAS' au capital de 400 Euros. Siège social : Ensemble Nice Europe, Bât. C, 15 rue Alberti, 06000 NICE. Objet : La Société a pour objet la création, l'exploitation et le développement de la garde d'enfants, sous toutes ses formes ou structures, actuelles et futures. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. Cogérantes : Mme KIEHL Anne, 256 chemin de la Ginestière, 06200 NICE et Mme PIERSON Viviane, 22 Raccourci de la Croix de Berra, Horizon 220, 06200 NICE, nommées pour une durée indéterminée. Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
Suivant acte Sous Seing Privé en date du 29/12/2014, il a été constitué une Société dont les caractéristiques sont les suivantes : Forme : SASU Dénomination sociale : CLICKCALLCENTER Sigle éventuel : CCC Nom ou enseigne commerciale éventuelle : CCC Capital : 2 000,00 Euros Siège social : 2 Rue Comte Vert 06300 NICE Objet social : Téléprospection, standard et relances téléphoniques et toutes activités s'y rattachant. Président : Monsieur MOSRATI Abdelwahed, 17 Rue Marceau, 06000 NICE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Immatriculation : Au RCS de NICE Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 419427 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
CAMPENON BERNARD TP CÔTE D'AZUR SAS au capital de 419.427 € Siège social : Espace Carros BP 166 06513 CARROS 503 880 551 R.C.S. GRASSE Par décisions du 29 décembre 2014, l'Associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Laurent TROCME de son mandat de Président à compter du 1er Janvier 2015, décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Vincent VESVAL (demeurant 81 avenue de la Panouse 13009 MARSEILLE) à compter de cette même date, pour une durée de trois ans. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 10000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
KOJE, SARL au capital de 10 000 € Siège social : Avenue de la Quiéra, ZI de l'Argile, 06370 MOUANS SARTOUX, 513 420 976 RCS CANNES. DAU 19/06/2014 : Transfert du siège social à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), Immeuble Péricentre, Boulevard Van Gogh à compter de ce jour ; modification corrélative de l'Article 4 des statuts. La Société sera immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE. Pour avis, le Gérant.
SARL unipersonnelle (EURL) 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
LA MAISON BLEUE NICE SARL Unipersonnelle Au capital de 1 000 Euros Siège social : 31 rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 524 157 229 R.C.S. NANTERRE Par décision du 10 décembre 2014, l'Associé Unique a décidé de transférer le siège social du : 31, rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT au : 2, rue de la Gendarmerie, 06000 NICE, à compter du 1er janvier 2015. Suite à ce transfert, il est rappelé les caractéristiques suivantes : Objet : la création, la gestion, l'acquisition de tous établissements se rapportant à l'accueil de la petite enfance. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Sylvain FORESTIER demeurant 28, chemin de la Côte d'Argent 92410 VILLE D'AVRAY, L'Article 4 des statuts relatif au siège social a été modifié en conséquence. La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE et radiée de celui de NANTERRE. Pour avis.
Société civile immobilière 100000 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
SCI ANTELLA SCI en liquidation Au capital de 100 000,00 Euros Siège social : 88 Boulevard Wilson Le Régina 06600 ANTIBES RCS ANTIBES N°442 732 855 AVIS DE DISSOLUTION Aux termes d'une AG Extraordinaire en date du 24/12/2014, les Associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31/12/2014. Le Gérant, M. Georges CASELLA a été nommé le même jour en qualité de Liquidateur de la Société pour la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales, réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège de liquidation est fixé au siège de la Société. La correspondance, les actes et documents à notifier seront adressés chez le Liquidateur, à 20200 SANTA-MARIA DI-LOTA, Licciola, Villa 'ROC A PIC'. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Tribunal de Commerce d'ANTIBES
Société par actions simplifiée (SAS) 450000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
DUMEZ CÔTE D'AZUR SAS au capital de 450.000 € Siège social : Le Space 208 Route de Grenoble 06200 NICE 421 227 000 R.C.S. NICE Par décisions du 29 décembre 2014 ; l'Associé unique prenant acte de la démission de Monsieur Laurent TROCME de son mandat de Président à compter du 1er Janvier 2015, décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Pascal FAURE (demeurant 103, rue Sylvabelle -13006 MARSEILLE) à compter de cette même date, pour une durée de trois ans. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1701500 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
EVASION CULINAIRE SERVICES, SARL au capital de 1 701 500 € Siège social : Avenue de la Quiéra, ZI de l'Argile, 06370 MOUANS SARTOUX, 519 797 930 RCS CANNES. DAU 19/06/2014 : Transfert du siège social à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), Immeuble Péricentre, Boulevard Van Gogh à compter de ce jour ; modification corrélative de l'Article 4 des statuts. La Société sera immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE. Pour avis, le Gérant
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite