Société à responsabilité limitée (SARL) 7500 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143877 SOCAFI 2 SARL au capital de 7.500 € Siège social : 20 rue Amiral de Grasse 06000 NICE SIREN : 480 999 762 DEMISSION D'UN COGERANT Aux termes d'un acte Sous Seing Privé du 14 novembre 2014, la collectivité des Associés de la SARL SOCAFI 2 dont le siège social est au 20, Rue Amiral de Grasse, 06000 NICE au capital de 7.500 Euros, a entériné la démission en qualité de Cogérant de Monsieur Laurent LACOUR, demeurant La Brise sur Mer, 116, avenue Vauban, 06700 ST LAURENT DU VAR à compter du 31 décembre 2014. Pour avis
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
143840 CHANGEMENT DE GERANT Suivant Assemblée Générale en date du 28 Novembre 2014 de la : SARL « LE FANAL » , au capital de 1000 euros, Siège : 31 Promenade Robert Schumann (à hauteur) 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS : NICE 452 414 451. Il a été décidé de nommer Monsieur BEROT Nicolas demeurant : 135 Chemin de Menton 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN en qualité de Gérant en remplacement de Monsieur Loïc AMADEI, démissionnaire à compter de ce jour. Formalités au RCS de NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
143884 SARL LA PECHERIE GOLFIANE SARL en liquidation Au capital de 2.000 Euros Siège social : Avenue du Midi Cité Marchande, 06220 VALLAURIS SIRET : 489 006 387 00018 RCS ANTIBES AVIS DE DISSOLUTION Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 décembre 2014, enregistrée auprès de la Recette élargie des Impôts d'ANTIBES, Bord. 2014/1082, Case N°20, les Associés ont décidé la dissolution anticipée amiable de la Société à compter du 19 décembre 2014. L'Assemblée a nommé comme Liquidateur : Monsieur Jean Claude GRENIER, de nationalité Française, domicilié 216, Avenue de la Liberté 06220 VALLAURIS. Le siège de la liquidation est fixé à Avenue du Midi, Cité Marchande, 06220 VALLAURIS. Le dépôt légal des actes sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANTIBES.
Société civile immobilière 4500 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
143867 RECTIFICATIF à l'annonce 141932 parue sur le présent journal du 26-06-2014, concernant la société HEPHIJEM, il fallait lire : Le siège social (et domicile du Gérant) est au 226 chemin de la Traversière et non 228. Pour avis.
Société par actions simplifiée (SAS) 12000 EUR
Evenement: Rectificatif / Erratum
143849 ADDITIF à l'annonce publiée dans Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes du 20/11/2014 concernant la Société AZUREENNE DE NETTOYAGE. Il fallait lire : La correspondance doit être adressée au siège social 53 Av. de Brancolar, 06100 NICE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 40000 EUR
Evenement: Fusion réalisée
143846 SVD PARIS SARL au capital de 40.000 € Siège social : 1091 avenue de l'Authion 06540 BREIL SUR ROYA 341 110 328 RCS NICE Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/12/2014, les Associés ont approuvé le projet de traité de fusion signé le 14/11/2014 par lequel la Société SVD PARIS, fait apport à titre de fusion à la Société SARTORE ET COMPAGNIE, SARL au capital de 40.000 € dont le siège est 1091 avenue de l'Authion 06540 BREIL SUR ROYA, 479 866 741 RCS NICE de la totalité de son patrimoine actif et passif, à charge de la prise en charge par la Société absorbante de l'intégralité du passif de la Société absorbée. La Société SVD PARIS, sera dissoute sans liquidation, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion. Mention sera faite au RCS de NICE. Pour avis.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 100 EUR
Evenement: Création d'entreprise
143847 Suivant acte SSP en date du 18/12/2014, il a été constitué une SASU dénommée : SASU MAPIE Capital : 100,00 € Siège social : 85 Avenue Cyrnos, 06100 NICE Objet social : L'aide à la gestion et au développement des entreprises en mettant à leur service ses connaissances dans leur domaine d'activité économique, son savoir-faire en matière d'organisation des tâches, et ses compétences dans les technologies de l'information. Le conseil en management. La conception, la réalisation, la gestion et la maintenance de systèmes d'information Président : Monsieur Roger BRUN, 85 Avenue Cyrnos, 06100 NICE Condition d'admission aux Assemblées : Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire. Condition d'exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NICE.
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 8000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
143848 CABINET DU DOCTEUR SAMUEL BIJAOUI SELARL au capital de 8 000 Euros Siège social : CAGNES-SUR-MER (06800) 29 Boulevard Maréchal Juin Le California A RCS ANTIBES 519 545 982 Aux termes du Procès-Verbal des décisions de la Gérance du 25 novembre 2014, il a été décidé de transférer le siège social à CAGNES-SUR-MER (06800) 48 Boulevard du Maréchal Juin.
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite