Evenement: Plan de continuation / plan de redressement
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT Jugement du 14 Mars 2018 186652 HOTEL RESTAURANT DES GORGES DU LOUP Société à responsabilité limitée Quartier le Pont du Loup 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP 521 242 933 RCS GRASSE. Commissaire à l'exécution du plan SCP Ezavin Thomas Me Nathalie Thomas.
Société par actions simplifiée (SAS) 130458 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
186630 FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT FFED SAS au capital de 117.412 € Siège social : 300 route des Crêtes, Les Espaces Antipolis, CS 70116 Sophia-Antipolis, 06560 VALBONNE 511 026 148 RCS GRASSE AVIS Par lettre du 30/11/2017, il a été constaté la démission de la SAS A PLUS FINANCE de ses fonctions d'Administrateur. Par CA du 8/02/2018, le capital social a été augmenté de 13.046 €uros pour être porté à 130.458 €uros. Par AGM du 23/02/2018, il a été nommé en qualité d'Administrateur la Société de droit étranger ValueAct Spring Master Fund sise Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, TORTOLA, Iles Vierges Britanniques, No1493, représentée au Conseil d'Administration par M. John DICKINSON demeurant 8 Octavia Blvd, PH3, SAN FRANCISCO, CA, 94102. Les Statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de GRASSE.
Société à responsabilité limitée (SARL) 2000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186633 AVIS DE CONSTITUTION Par Acte S.S.P du 26 février 2018, il a été constitué une Société ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : AZUR&SENS. Forme : SARLCV. Siège social : 101, Route de Saint Antoine, 06200 NICE. Objet : Promotion immobilière de logements (vente et construction). Durée : 99 ans. Capital social : 2.000 €uros. Capital minimum : 200 €uros. Gérance : Monsieur Mathieu GAROTTA, demeurant professionnellement 101 route de Saint Antoine, 06200 NICE. Immatriculation : Au RCS de NICE.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186634 AVIS DE CONSTITUTION Par Acte SSP du 04/03/2018, il a été constitué une Société civile dénommée : SCI LAPIANE Capital : 1.000 €uros, apportés en numéraire Siège : 261 Chemin de la Ginestière, 'Les Villa d'Hestia' 06200 NICE Objet : L'acquisition, l'administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Stéphane Claude PIANELLI demeurant 83 Bld du Redon, Bat D6 La Rouvière, 13009 MARSEILLE Cession de parts : Toute cession de parts est soumise à l'agrément de la collectivité des Associés. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 500 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186639 AVIS DE CONSTITUTION Par Acte SSP, il a été constitué une Société à responsabilité limitée à Associé unique dénommée T.B CONSEIL Capital : 500 €uros. Siège social : 550 Chemin du Pioulier, 06140 VENCE. Objet : Conseil en crédit investissement et patrimoine. Gérant : BERTHOULOUX Thierry, 550 Chemin du Pioulier, 06140 VENCE. Durée : 99 ans. Immatriculation : Au RCS GRASSE.
SA à conseil d'administration (SA) 6602820 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
186632 LACOUR AVOCATS Avocats au Barreau de NICE 48, Avenue Jean Médecin, 06000 NICE Téléphone : +33 (0)4.93.54.72.42 E-mail : [email protected] LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SA à CA au capital de 6.602.823 € Siège social : Zone Industrielle T, 06510 CARROS 304 668 502 RCS GRASSE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL À compter du 30/06/2014, l'adresse du siège social de la Société est modifiée pour 1ère Avenue, 14ème Rue, BP 148, 06513 CARROS Cedex. Mention sera faite au RCS de GRASSE. Pour avis.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
186329 AVIS DE CONSTITUTION Par Acte SSP, il a été constitué une SARL dénommée Frères Dron Capital : 1.000 €uros. Siège social : 36 rue de la Grange Rimade, 06800 CAGNES SUR MER. Objet : L'activité de décapage de tout type de surface par aérogommage. La restauration de meuble et autre objet. La vente en direct ou sur internet de meuble neuf et restauré. Les activités de débarras de cave pour les particuliers. Gérant : DRON Yaroslav 30 avenue des Fleurs, 06000 NICE, DRON Roman 30 avenue des Fleurs, 06000 NICE. Durée : 99 ans. Immatriculation : Au RCS ANTIBES.
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
186641 GARDEN BAY SARL, au capital de 1.000 € Siège : 397 bd Eric Tabarly, 06270 VILLENEUVE LOUBET RCS : ANTIBES 814 394 631 NOMINATION DE CO-GÉRANT Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 28/03/2018, Mme GALETTO Josette, demeurant Le Bettina, 245 Traverse de Fontmerle, 06600 ANTIBES et Madame Marjorie GALETTO demeurant 2B avenue de l'Esterel, 06160 ANTIBES ont été nommées Co-Gérantes en remplacement de M. BENASSAYAG Johann, démissionnaire, et ce à compter du 29/03/2018. Formalités au RCS d'ANTIBES.
Dix-huit nouveaux maires, gouverneurs ou représentants de villes et de territoires, notamment ceux ...
Lire la suite