Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 05/01/2022, il a eté constitué une SCI dénommée : LUXE 2002 Capital : 1 000 € apportés en numéraire. Siège : 506 chemin des Contrebandiers, 06160 ANTIBES. Objet : L’acquisition, L’administration et la gestion par bail, location ou toute autre forme de tous immeubles et biens immobiliers. Gérant : Monsieur Dmitry ZELENOV demeurant 2 ilyushina St Alexandrovka village , 143421 MOSCOU. Cession de parts : Toute cession de parts sociales est soumise à l’agrément préalable donné par la gérance. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS ANTIBES.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 5000.00 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
MANGIAPAN CHRISTOPHE SASU au capital de 5 000 € 630 chemin du Castel, 06390 CONTES RCS NICE n° 888 173 762 AVIS DE CHANGEMENT DE L’OBJET SOCIAL : Aux termes d’une AGE du 28/10/2021, prenant effet ce jour, Il a éte décidé de l’extension de l’objet social suivant : Rénovation, maçonnerie, travaux d’installation électrique. Validation : RCS NICE.
Société civile immobilière de construction vente 400.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
AMYS2 SCCV au Capital de 400 € Siege social : 2 avenue des Roches Choisies, 06000 NICE RCS NICE 851 019 547 AVIS Aux termes d’une AGE en date du 02 décembre 2021 il a été décidé de : Transférer le siège social du 2 avenue des Roches Choisies, 06000 NICE au 21 avenue Simone Veil, Immeuble The Crown, 06200 NICE, Et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit : Ancienne mention : Le siège social est fixé au 2 avenue des Roches Choisies à NICE (06000). Nouvelle mention : Le siège social est fixé au 21 avenue Simone Veil, Immeuble the Crown, 06200 NICE. Nommer un co-gérant en la personne de Jonathan TEADI demeurant 3 avenue Sainte-Thècle, 06300 NICE, et de modifier en conséquence l’article 16 des statuts comme suit : Ancienne mention : «Le premier gérant de la société est Monsieur Maxime BERTIN, directeur d’entreprise, habitant au 2 avenue des Roches Choisies à NICE (06000), né le 22/11/1986 à CAGNES-SUR-MER (06800), Français, Marié, lequel exerce son mandat sans limitation de durée.» Nouvelle mention : «Le premier gérant de la société est Monsieur Maxime BERTIN, directeur d’entreprise, habitant au 2 avenue des Roches Choisies à NICE (06000), né le 22/11/1986 à CAGNES-SUR-MER (06800), Français, Marié, lequel exerce son mandat sans limitation de durée. Un co-gérant est nommé le 02 décembre 2021 en la personne de Monsieur Jonathan TEADI, directeur développement, habitant au 3 avenue Sainte-Thècle à NICE (06300), né le 16/01/1984 à NICE (06000), Français, Marié, lequel exerce son mandat sans limitation de durée.» Mention sera faite au RCS de NICE.
SARL unipersonnelle (EURL) 4000.00 EUR
Evenement: Création d'entreprise
AVIS DE CONSTITUTION : Par ASSP du 16/12/2021, constitution d’une SARL unipersonnelle denommée : R&D CONCEPT RENOV - Capital : 4 000 €. Siège : 33 rue des Suisses, 06400 CANNES. Obje t: Maçonnerie générale, Plâtrerie, peinture, aménagement intérieur. Gérant : Monsieur François-Xavier DUFORETS demeurant à 33 rue des Suisses, 06400 CANNES. Durée : 99 ans. Immatriculation : RCS CANNES.
Société par actions simplifiée (SAS) 30000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
RIO STORES SAS au capital de 30 000 € 1545 chemin des Combes, 06600 ANTIBES 851 959 221 RCS ANTIBES DÉMISSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Le 10 décembre 2021, l’associee unique a pris acte de la démission de Monsieur Frédéric SARAH de ses fonctions de directeur général à compter rétroactivement du 31 octobre 2021 et a décidé qu’il n’ y avait pas lieu de pourvoir à son remplacement.
Société civile immobilière 1000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
NOMINATION DE CO-GÉRANT Dénomination : FJM IMMOBILIER. Forme : SCI. Capital social : 1 000 €. Siege social : 94 avenue de la Liberté, 06220 VALLAURIS. 879 465 367 RCS d’ANTIBES. Aux termes de l’AGE du 20/12/2021, les associés ont nommé en qualité de co-gérante de la société : la SARL Azur Liberté 2 sise 94 avenue de la Liberté, Golfe Juan, 06220 VALLAURIS, immatriculée au RCS d’ANTIBES n°530 923 630, et ce à compter du 20/12/2021. Mention sera portée au RCS d’ANTIBES.
Société civile immobilière 400000.00 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
NOMINATION DE GÉRANTS Par décision du 30 decembre 2020, les associés de la société «SCI MICKAEL», SCI au capital 400 000 €, siège 550 route de Virettes, 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP, SIREN 821 455 219 RCS GRASSE, ont nommé gérants statutaires : Constance CARCEL, 8 rue Jean Moreas, 75017 PARIS, Christophe CHEVAL, 135 bld Exelmans, 75016 PARIS.
Société par actions simplifiée (SAS) 50.00 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
ARCOTONOM SASU SASU au capital de 50 € 28 boulevard de la Republique, 06240 BEAUSOLEIL RCS NICE n° 891 666 109 AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE : Par décision du président du 31/12/2021, prenant effet le 31/12/2021, L’associé unique a décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation. Monsieur Robert MAESTRONI sis 28, boulevard de la République, 06240 BEAUSOLEIL a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus. Le siège de la liquidation a été fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance doit être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. Dépôt légal au RCS NICE. Pour avis. Le président.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite