SARL unipersonnelle (EURL) 1000 EUR
Evenement: Ouverture d'une Dissolution anticipée
187833 CARAVACO Société à responsabilité limitée en liquidation au capital de 1 000 € Siège social : 35 avenue Philippe Rochat, 06600 ANTIBES JUAN LES PINS R.C.S. ANTIBES 834 663 262 AVIS DE DISSOLUTION L'associé unique par décision du 18 mai 2018 a décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du 18 mai 2018 et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur Alain CARAVACA, demeurant à ANTIBES (06600), 5 avenue Diane, Résidence Mont Joyeux, Ent 3, Bât Lautaret, a été nommé comme liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation, et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 35 avenue Philippe Rochat, (06600) ANTIBES JUAN-LES-PINS. Tous documents et correspondances seront à adresser au siège de la liquidation. Le dépôt légal des actes sera effectué au greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES. Pour avis.
Société civile immobilière 1200 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187834 SCI JEZALI Société civile immobilière au capital de 1 200 € Ancien siège : 3 allée des Caroubiers, 06220 VALLAURIS Nouveau siège : 11 avenue Robert Soleau, 06600 ANTIBES 830 041 638 RCS ANTIBES AVIS Par décisions unanimes en date du 4 juin 2018, les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes : Transfert du siège social du 3 allée des Caroubiers, 06220 VALLAURIS au 11 avenue Robert Soleau, 06600 ANTIBES, à compter du 4 juin 2018 et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts. Nommer en qualité de co-gérant : Magali BOURDAROT, née le 26/08/1975 à CANNES, de nationalité Française, demeurant 3 allée des Caroubiers, 06220 VALLAURIS. Pour avis
Société en nom collectif (SNC) 40000 EUR
Evenement: Mouvement des Commissaires aux comptes
187863 RENTHOTEL NICE SNC au capital de 40 000 € Siège social : 06000 NICE, 20, boulevard Victor Hugo 428 728 950 RCS NICE AVIS Par AGO du 26/06/2018, M. Roger KRIBS n'a pas été renouvelé dans ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant. Dépôt légal au RCS de NICE.
Société civile immobilière 100 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187870 AVIS DE CONSTITUTION Création d'une société civile Dénomination : SCI SMOKO-006 Capital : 100 € Siège social : 906 avenue du Général de Gaulle, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Objet : Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Durée : 99 ans Gérant : M. SMOKOVIC Guillaume demeurant 906 avenue du Général de Gaulle, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR. Cessions des parts sociales : Soumises à agrément.
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 2671620 EUR
Evenement: Fin de Location gérance
187829 FIN DE LOCATION-GÉRANCE La location-gérance consentie par la société FUNECAP SUD EST, SAS au capital de 2 671 620,00 €uros, dont le siège est à CUERS (83390) rue du Souvenir Français, quartier Saint-Roch, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 302 077 169, à la société DURIEZ PRESTATIONS FUNERAIRES, SARL au capital de 21 000,00 €uros, dont le siège social est à ROQUEFORT-LES-PINS (06330), 559 chemin du Plateau Fleuri, 524 565 348 RCS GRASSE, concernant un fonds de commerce de pompes-funèbres Pascal LECLERC© situé et exploité 23 rue Paul Morillot, 06500 MENTON, a pris fin au 26 juin 2018, suite à une ordonnance rendue le même jour par Monsieur le Président du tribunal de commerce de NICE statuant en référé et constatant l'acquisition de la clause résolutoire.
Société par actions simplifiée (SAS) 2500 EUR
Evenement: Modification du Capital social
187830 PALM BEACH DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée au capital de 1 000 € Siège social : 4 rue des Etats-Unis, Le Gray d'Albion, 06400 CANNES 824 006 068 R.C.S. CANNES AUGMENTATION DU CAPITAL Suivant procès-verbal en date du 22 juin 2018, l'assemblée des associés a décidé d'augmenter le capital de 1 500 € pour le porter à la somme de 2 500 €. Suivant procès-verbal en date du 27 juin 2018 le président a constaté la réalisation de l'augmentation de capital. En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés. Mention sera portée au registre du commerce et des sociétés de CANNES. Le représentant légal.
Société civile 2000 EUR
Evenement: Clôture de la Dissolution anticipée
187831 SCI PRIMULA 2009 Société civile en liquidation, au capital de 2 000 € Résidence Etoile, 10-12 rue Velasquez, 06400 CANNES RCS CANNES 510 249 873 SIRET 510 498 730 0017 CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes d'une délibération en date du 30 JUIN 2018, la collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur et l'a déchargé de son mandat et a prononcé la clôture des opérations de liquidation au 30 JUIN 2018. Les comptes de liquidation ainsi que la décision de clôture prise par les associés seront déposés au greffe du tribunal de commerce de CANNES. Pour avis, le liquidateur.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187832 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL SKYROS SCI capital 1 000 € sise 57, avenue Denis Séméria, Villa les Cèdres, 06230 SAINT-JEAN CAP FERRAT RCS NICE 827 904 996. Par décision de la gérante du 04/06/2018, le siège social a été transféré au 18 boulevard du Mont Boron, Villa Tudor, 06300 NICE. Validation : RCS NICE.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite