SARL unipersonnelle (EURL) 5000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187853 EFFIA STATIONNEMENT NICE MOZART Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 € Siège social : 20 rue Le Peletier, 75009 PARIS 817 471 295 R.C.S. PARIS TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes du procès-verbal du 18 juin 2018, l'associé unique a décidé de transférer le siège social au 11 avenue Auber, 06000 NICE. Gérant : Monsieur Fabrice LEPOUTRE demeurant 2 rue du Gril, 75005 PARIS. Statuts modifiés en conséquence. Mention au R.C.S. de PARIS et de NICE.
Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance 148000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187856 AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Capital 148 000 € Siège : rue Costes et Bellonte BP 3331, 06206 NICE Cedex 3 RCS NICE 493 479 489 AVIS Lors du conseil de surveillance du 11 juin 2018, il a été donné acte ou décidé des changements suivants au sein du conseil de surveillance : Membres démissionnaires : Monsieur Guillaume D'ENGREMONT Monsieur Ludovic LAFORGE Nouveaux membres : Monsieur Pierre BENOIST D'ANTHENAY Madame Fanny GRILLO Pour avis
Société à responsabilité limitée (SARL) 1500 EUR
Evenement: Cession de Fonds de commerce / activité
187880 CESSION DE FONDS DE COMMERCE Par acte sous seing privé en date du 29 Juin 2018, la société AZUR FONTAINES, SARL immatriculée au RCS de NICE sous le n°483 191 300, dont le siège social est sis 270, route de Pessicart, Les Jardins de Babylone, 06100 NICE, a cédé son fonds de commerce à la société MAINTENANCE GESTION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (MGDA), SARLU immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°478 954 027, dont le siège social est sis 63, rue des Alliés, 06140 VENCE, moyennant le prix global de 63 000 €. Me Martine BAHEUX, Avocat au Barreau de NICE domiciliée 25 bis, rue Gubernatis à NICE, a été désignée en qualité de séquestre. Pour avis
SA à conseil d'administration (SA) 29588500 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187873 NICOX SA Société anonyme au capital de € 29 588 510 Siège social : Drakkar D, 2405, route des Dolines, 06560 VALBONNE R.C.S. GRASSE B.403.942.642 INSEE 403 942 642 00055 DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR Par délibération du 25 juin 2018, le conseil d'administration a pris acte de la démission de Madame Birgit STATTIN NORINDER de ses fonctions d'administrateur avec effet au 20 juin 2018. Pour avis. Le conseil d'administration.
Société en nom collectif (SNC) 43010100 EUR
Evenement: Modification du Capital social
187765 RESIDENCE EIFFEL Société en nom collectif au capital de 10 000 € Siège social : 71 boulevard du Général de Gaulle, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 503 065 369 R.C.S. NICE AUGMENTATION DU CAPITAL Suivant procès-verbal du 31/05/2018 et certificat du dépositaire du 31/05/2018, il a été décidé et constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 43 000 100 € par émission de 430 001 actions de 100 € chacune. Le capital est ainsi porté à la somme de 43 010 100 €. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de NICE
Société par actions simplifiée (SAS) 18105800 EUR
Evenement: Modification du Capital social
187766 UNION HOTELIERE DE BEAULIEU Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 37 000 € Siège social : 71 boulevard du Général de Gaulle, 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 503 180 226 R.C.S. NICE AUGMENTATION DE CAPITAL Suivant procès-verbal du 31/05/2018 et certificat du dépositaire du 31/05/2018, il a été décidé et constaté la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 18 068 800 € par émission de 180 688 actions de 100 € chacune. Le capital est ainsi porté à la somme de 18 105 800 €. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention sera faite au RCS de NICE
SA à conseil d'administration (SA) 643200 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187771 SOCIETE HOTELIERE MONTFLEURY Société anonyme au capital de 643 200 € Siège social : 34 Rue Caffarelli, C/o TANIA, 06000 NICE 331 171 686 R.C.S. NICE AVIS Suivant procès-verbal en date du 7 février 2018, le conseil d'administration a : Pris acte de la démission de M. Alexander AUCHTERLONIE de son mandat de président directeur général au 22 février 2018, tout en conservant son mandat d'administrateur. Nommé M. Ian Bruce CARSWELL demeurant 13 Lime Tree Crescent Little Fransham Dereham Norfolk NR192JL (Royaume-Uni), en qualité de président directeur général au 22 février 2018. Suivant procès-verbal en date du 22 février 2018, l'assemblée générale ordinaire a nommé M. Ian Bruce CARSWELL, en qualité d'administrateur, en remplacement de Mme Sheila LESLEY AUCHTERLONIE. Mentions seront portées au RCS de NICE. Le représentant légal.
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Modification de l'adresse du Siège social
187721 VILLA AIGUETTA EZE SCI au capital de 1 000,00 € 25 boulevard Général Leclerc, 06310 BEAULIEU-SUR-MER 831 191 002 R.C.S. NICE TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Aux termes de l'AGM en date du 22/06/2018, il a été décidé de transférer le siège social au 570 boulevard Maréchal Leclerc, 06360 EZE à compter du 22/06/2018.
Une robe blanche dissimulant mal une grosse masse de muscles, 1 375 kilos sur la bascule, se laissa...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suiteOriginaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suite