Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187510 AVIS DE TRANSOFRMATION Aux termes d'une AGE en date du 09/05/2018 de la société COIF A PART, au capital de 1 000 € Siège : 39 avenue Sainte-Marguerite, Villa Roxana, 06200 NICE RCS NICE n° B 498 462 480, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi, l'associé unique a décidé la transformation de la société COIF A PART de société à responsabilité limitée unipersonnelle en société par actions simplifiée à associé unique à compter du 09/05/2018 , sans création d'un être moral nouveau, et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la société. La durée de la société, les dates de son exercice social et sa dénomination “COIF A PART” demeurent inchangés. Le capital de la société reste fixé à la somme de 1 000 €, divisé en 10 actions de 100 € chacune, entièrement libérées. L'objet social a été étendu aux activités d'achat, vente et location de biens immobiliers. La société, précédemment sous forme de la société à responsabilité limitée, a adopté celle de la société par actions simplifiée. Avant sa transformation en société par actions simplifiée, la société était gérée par Monsieur Jean-François PESCATORE, demeurant 39 avenue Sainte-Marguerite, Villa Roxana, 06200 NICE. L'associé unique a décidé de nommer Monsieur Jean-François PESCATORE en qualité de président de la société sous sa forme de société par actions simplifiée. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé, personnellement ou par mandataire lui-même associé. La transmission des actions est soumise à l'agrément préalable de la société
Société à responsabilité limitée (SARL) 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187511 SARL CHAYKA SARL au capital de 1 000 € 24 rue de France, 06000 NICE RCS NICE n° 800 785 974 CHANGEMENT DE GÉRANT Aux termes d'une AGE du 30/05/2018, nomination de Shuyan YIN sis 15 rue Meyerbeer, 06000 NICE, en qualité de gérant en remplacement de Madame Irina CHAYKA. Validation : RCS NICE
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
187502 MODIFICATION D'OBJET SOCIAL LA MARMOTTE Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €uros. Siège à NICE (ALPES-MARITIMES) 15 rue Berlioz R.C.S. 834 267 809 NICE. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mai 2018, il a été décidé de modifier l'objet social à compter du 1er juin 2018. En conséquence, l'article 6 des statuts, relatif à l'objet social, a été modifié comme suit : Ancienne mention : «L'exploitation de bar, brasserie, glacier, restaurant, crêperie, pizzeria, sur place ou à emporter. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières au immobilières. se rapportant directement au indirectement à l'objet social au susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. » Nouvelle mention : «L'exploitation de bar, brasserie, hôtellerie, restaurant, crêperie, pizzeria sur place ou à emporter. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières. mobilières au immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.» Mention en sera faite au RCS de NICE. Pour avis, le représentant légal
Société par actions simplifiée (SAS) 1000 EUR
Evenement: Création d'entreprise
187550 AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d'un acte SSP du 06/06/2018 à NICE, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme juridique : Société par actions simplifiée. Dénomination : VARTOSCH Siège social : 34, rue Gioffredo à NICE (06000) c/o SAS HERMETYS RCS N° 518 560 552 Capital : 1 000 €. Objet : Import, export, habillement, chaussures, maroquinerie et accessoires, vente au détail et en gros. La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Durée : 99 ans. Président : Madame SCHROTTER Irina, Adriana, née le 5/05/1965 à IASI (ROUMANIE) de nationalité Roumaine, demeurant à Aleea Petru Poni n° 3 à IASI (ROUMANIE). Exercice du droit de vote : Tout actionnaire peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Transmission des actions : La cession des actions est libre. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Agrément : Toute transmission d'actions, cession, apport des actions est soumis à l'agrément préalable de l'associé majoritaire de la société. Si aucun actionnaire n'est majoritaire dans la société, l'agrément de la cession des actions est alors demandé à la collectivité des associés. Immatriculation : Au RCS de NICE
SARL unipersonnelle (EURL) 8000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187507 SARL MEUBLES DU BEAUMONT au capital de 8 000,00 € Siège social : 6, rue du Beaumont, 06300 NICE RCS n° 794 030 817 CESSION DE PARTS SOCIALES Par délibération d'AGE du 17/05/2018, Madame Ilana AMZALLAG a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Monsieur Artak HAKOBYAN, né le 27/12/1987 à ETCHMIADZIN (ARMENIE), de nationalité Arménienne, demeurant 2, rue Jean Vigo à NICE (06200). Monsieur Artak HAKOBYAN a été nommé président de la société à compter du 17 mai 2018 et ce, pour une durée indéterminée en remplacement de Mme Madame Ilana AMZALLAG, démissionnaire. Mention sera faite au RCS de NICE. Pour avis
Société civile immobilière 1000 EUR
Evenement: Mouvement des Dirigeants
187508 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SA COFILUX CONSEIL SCI au capital de 1 000 € Siège social : 4 rue du Docteur Barety, 06000 NICE 804 181 543 R.C.S. NICE CHANGEMENT DE GÉRANT Aux termes des décisions des associés en date du 19/04/2018, il a été décidé de nommer en qualité de gérant, Mr René GIRAULT, demeurant 12-14 rue Octave Feuillet, 75016 PARIS, en remplacement de Mme Martine BRUWIER et de Mr Marc VABHELLEMONT. Le dépôt légal sera effectué au R.C.S de NICE.
Evenement: Plan de cession
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE JUGEMENT D'ARRÊT DE PLAN PAR CESSION PRONONCÉ Jugement du 30 avril 2018 187207 SAS PROJ'ISOL Siège : 5 chemin de la Faisanderie, 26230 VALAURIE. RCS ROMANS 325 298 651 Ets secondaire : 21 chemin des Clémentiniers, 06800 CAGNES SUR MER. Mandataire : Me Bruno CAMBON, Immeuble l'Europe, rue Guillaume, 26100 ROMANS SUR ISERE. Administrateur : Me Bruno SAPIN, 18 rue Jacquemart, 26100 ROMANS SUR ISERE.
Evenement: Clôture pour insuffisance d'actifs
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CLÔTURE DE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Jugement du 02 mai 2018 187208 SA à Conseil d'Administration EURO-OUTDOOR Siège : 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS 17 RCS PARIS 490 713 062 Ets secondaire : 219 avenue Docteur Julien Lefèbvre, 06270 VILLENEUVE LOUBET. Radiation du RCS le 14/05/2018 avec effet au 02/05/2018. Mandataire judiciaire, liquidateur : Me Xavier BROUARD, 34 rue Sainte Anne, 75001 PARIS.
Originaire de la Rochelle et installée à Giens, Alexandra Deman rend hommage à la mer et au foiso...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suitePrésidé par Thierry Chandelier, le Club de l’Image a signé une rentrée haute en couleurs, à l...
Lire la suite